楊朝景
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊朝景的職稱是監察人, 持有股份數是500, 公司名稱是謙信實業股份有限公司, 統一編號是86363091.
無其他 謙信實業 資料。
[ 搜尋所有 謙信實業 ... ]
根據姓名 楊朝景 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 楊朝景 ...) | | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: 參加活動須飲料低消。 @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: 參加活動須飲料低消。 @ 藝文活動-所有類別 |
| 作者: 辛永勝, 楊朝景(老屋顏)著 | 出版機構: 馬可孛羅文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5509-44-6 (平裝, NT$520, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| (中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: 參加活動須飲料低消。 @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/08/28 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: 參加活動須飲料低消。 @ 藝文活動-所有類別 |
作者: 辛永勝, 楊朝景(老屋顏)著 | 出版機構: 馬可孛羅文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 109/10 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 224 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-5509-44-6 (平裝, NT$520, 224面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
(中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)楊朝景 老師/ 沈采蓉 老師/ 許永清 老師/ 顏任儀 老師/ 陳志恆 諮商心理師/ | 活動起始日期: 2024/08/03 | 活動結束日期: 2024/11/09 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 楊朝景 ... ]
名稱 謙信實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 謙信實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
謙信實業股份有限公司 臺北市南港區成福路180巷6號2樓 | | 86363091 | 解散 (文號: 2006-8-1 府建商字 第09581165510號) |
謙信實業社 桃園縣楊梅市光華里文化路215巷2號 | 梁雨 | 45031540 | 歇業 - 獨資 |
謙信實業社 桃園縣八德市瑞祥里介壽路2段1193巷2弄4號1樓 | 陳秀美 | 87729153 | 歇業 - 獨資 |
謙信實業股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區成福路180巷6號2樓 | 統編: 86363091 | 解散 (文號: 2006-8-1 府建商字 第09581165510號) |
謙信實業社 登記地址: 桃園縣楊梅市光華里文化路215巷2號 | 負責人: 梁雨 | 統編: 45031540 | 歇業 - 獨資 |
謙信實業社 登記地址: 桃園縣八德市瑞祥里介壽路2段1193巷2弄4號1樓 | 負責人: 陳秀美 | 統編: 87729153 | 歇業 - 獨資 |
姓名 楊朝景 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 楊朝景)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
朝景工程行 臺南市新營區新南里新北五街141號1樓 | 楊朝景 | 81462683 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080013069) |
原廣小吃店 臺北市中山區建國北路1段156號1樓 | 楊朝景 | 14314713 | 撤銷 - 獨資 |
永聖五金行 屏東縣枋寮鄉隆山村中山路一八0號壹樓 | 楊朝景 | 15704631 | 核准設立 - 獨資 |
芙莉媚企業社 高雄市鳳山區三民里大東一路10巷13號1樓 | 楊朝景 | 19671838 | 歇業 - 獨資 |
凱富商店 金門縣金寧鄉安美村中堡23號 | 楊朝景 | 31670089 | 核准設立 - 獨資 |
老屋顏工作室 高雄市鼓山區美術南五街282號9樓之1 | 楊朝景 | 41312837 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460638900) |
桔松香行 屏東縣東港鎮新勝里中山路66號 | 楊朝景 | 91889032 | 歇業 - 獨資 |
朝景工程行 登記地址: 臺南市新營區新南里新北五街141號1樓 | 負責人: 楊朝景 | 統編: 81462683 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1080013069) |
原廣小吃店 登記地址: 臺北市中山區建國北路1段156號1樓 | 負責人: 楊朝景 | 統編: 14314713 | 撤銷 - 獨資 |
永聖五金行 登記地址: 屏東縣枋寮鄉隆山村中山路一八0號壹樓 | 負責人: 楊朝景 | 統編: 15704631 | 核准設立 - 獨資 |
芙莉媚企業社 登記地址: 高雄市鳳山區三民里大東一路10巷13號1樓 | 負責人: 楊朝景 | 統編: 19671838 | 歇業 - 獨資 |
凱富商店 登記地址: 金門縣金寧鄉安美村中堡23號 | 負責人: 楊朝景 | 統編: 31670089 | 核准設立 - 獨資 |
老屋顏工作室 登記地址: 高雄市鼓山區美術南五街282號9樓之1 | 負責人: 楊朝景 | 統編: 41312837 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460638900) |
桔松香行 登記地址: 屏東縣東港鎮新勝里中山路66號 | 負責人: 楊朝景 | 統編: 91889032 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 楊朝景 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鴻揚建設股份有限公司 | 統一編號: 00696182 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 信孚報關有限公司 | 統一編號: 00696726 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 鐿光交通企業有限公司 | 統一編號: 00696818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 合利交通企業有限公司 | 統一編號: 00696824 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25862500 | 所代表法人: | 大才營造有限公司 | 統一編號: 00697035 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3200 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3025 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 元聯木業股份有限公司 | 統一編號: 00697350 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 達擴國際有限公司 | 國際百貨股份有限公司 | 統一編號: 00697675 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6000000 | 所代表法人: | 宏駿機電工程有限公司 | 統一編號: 00697844 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 福順計程汽車有限公司 | 統一編號: 00698323 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5500000 | 所代表法人: | 正健機械工程有限公司 | 統一編號: 00698914 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4050 | 所代表法人: | 永華汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00699152 |
|