郭美珠
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭美珠的職稱是董事長, 持有股份數是1400000, 公司名稱是希爾頓建設股份有限公司, 統一編號是86379621.
董監事資料集 資料集的 郭美珠 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭美珠 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 583100 | 所代表法人: | 希爾頓建設股份有限公司 | 統一編號: 86379621 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 希爾頓建設股份有限公司 | 統一編號: 86379621 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 希爾頓建設股份有限公司 | 統一編號: 86379621 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 583100 | 所代表法人: | 希爾頓建設股份有限公司 | 統一編號: 86379621 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 希爾頓建設股份有限公司 | 統一編號: 86379621 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: | 希爾頓建設股份有限公司 | 統一編號: 86379621 |
[ 搜尋所有相關: 郭美珠 @ 董監事資料集 ]
無其他 希爾頓建設 資料。
[ 搜尋所有 希爾頓建設 ... ]
根據姓名 郭美珠 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭美珠 ...) | (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: 07-5511188 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/05/14 | 80344 鹽埕區 五福四路45號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/04/01 | 活動結束日期: 2024/05/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠、慈濟清水靜思堂、海濱社區、高東社區、槺榔社區之長照的長者 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: 07-5511188 | 證書狀況: 廢止 | 證書有效期限: 2014/05/14 | 80344 鹽埕區 五福四路45號 | 類別: 餐飲服務業 | 承包商名稱: @ 餐飲業食品安全管制系統衛生評鑑證明廠商資料集 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭美珠 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/03/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)杜進成 陳志聲 張自強 林懋盛 紀肇聲 陳榮章 李子慶 吳錫當 林欽三 李榮鈞 彭維船 林冬松 王適秋 陳世澤 胡潤英 莊讚德;(中華民國)許慎明 張献樟 陳誼芝 蘇美燕 白秀綢 吳春惠 ... | 活動起始日期: 2024/05/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 郭美珠 ... ]
名稱 希爾頓建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 希爾頓建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
希爾頓建設股份有限公司 臺北市大安區忠孝東路4段130號11樓 | 郭美珠 | 86379621 | 核准設立 |
希爾頓建設股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段130號11樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 86379621 | 核准設立 |
姓名 郭美珠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 郭美珠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美珠生化科技有限公司 臺北市松山區八德路4段660號3樓之3 | 郭美珠 | 28860395 | 核准設立 |
美珠肉號 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村四結路169―9號 | 簡郭美珠 | 40535183 | 核准設立 - 獨資 |
福容大飯店股份有限公司 新北市五股區成泰路一段189巷16號地下2樓 | 郭美珠 | 12831450 | 核准設立 |
明明鋁業股份有限公司 臺中市后里區泰安里福美路5-3號 | 郭美珠 | 55929072 | 核准設立 |
美尚服飾名店 新北市板橋區裕民街82號1樓 | 蔡郭美珠 | 90926729 | 歇業 - 獨資 |
東昇化學藥品儀器 臺北市大同區承德路3段208巷65號2樓 | 黃郭美珠 | 04440655 | 歇業 - 獨資 |
富新企業行 臺中市太平區成功里中興東路302號一樓 | 郭美珠 | 05868206 | 核准設立 - 獨資 |
妙華服飾 臺南市仁德區上崙里德崙路196巷11號1樓 | 郭美珠 | 13210444 | 歇業 - 獨資 |
美珠生化科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區八德路4段660號3樓之3 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 28860395 | 核准設立 |
美珠肉號 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉吳沙村四結路169―9號 | 負責人: 簡郭美珠 | 統編: 40535183 | 核准設立 - 獨資 |
福容大飯店股份有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路一段189巷16號地下2樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 12831450 | 核准設立 |
明明鋁業股份有限公司 登記地址: 臺中市后里區泰安里福美路5-3號 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 55929072 | 核准設立 |
美尚服飾名店 登記地址: 新北市板橋區裕民街82號1樓 | 負責人: 蔡郭美珠 | 統編: 90926729 | 歇業 - 獨資 |
東昇化學藥品儀器 登記地址: 臺北市大同區承德路3段208巷65號2樓 | 負責人: 黃郭美珠 | 統編: 04440655 | 歇業 - 獨資 |
富新企業行 登記地址: 臺中市太平區成功里中興東路302號一樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 05868206 | 核准設立 - 獨資 |
妙華服飾 登記地址: 臺南市仁德區上崙里德崙路196巷11號1樓 | 負責人: 郭美珠 | 統編: 13210444 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 郭美珠 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
|