鄭惠美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名鄭惠美的職稱是董事, 持有股份數是2500000, 公司名稱是東全自動控制有限公司, 統一編號是86433842.
無其他 東全自動控制 資料。
[ 搜尋所有 東全自動控制 ... ]
根據姓名 鄭惠美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 鄭惠美 ...) | (中華民國)鄭惠美 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)鄭惠美 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蘭調織女 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)蘭調織女 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 97007319 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區建國里復興路33巷52號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、239其他非金屬礦物製品、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 34161692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里中興北街一三九巷四號 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業
23非金屬礦物製品製造業 | 廠址: 新北市三重區中興里中興北街一三九巷四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品
239其他非金屬礦物製品
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/11 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2626-7454轉108 | 機構負責人姓名: 鄭惠美 | 機構代碼: BG0200029 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市淡水區學府路36號4樓 @ 長照ABC據點 |
(中華民國)鄭惠美 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)鄭惠美 | 活動起始日期: 2024/04/03 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蘭調織女 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)蘭調織女 | 活動起始日期: 2024/05/25 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 97007319 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺南市永康區建國里復興路33巷52號1樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品、239其他非金屬礦物製品、281發電、輸電及配電機械、283電線及配線器材、289其他電力設備及配備 | 統一編號: 34161692 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市三重區中興里中興北街一三九巷四號 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業
23非金屬礦物製品製造業 | 廠址: 新北市三重區中興里中興北街一三九巷四號 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 232耐火、黏土建材及其他陶瓷製品
239其他非金屬礦物製品
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材
289其他電力設備及配備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/07/11 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 02-2626-7454轉108 | 機構負責人姓名: 鄭惠美 | 機構代碼: BG0200029 | 機構種類: BG | 地址全址: 新北市淡水區學府路36號4樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 鄭惠美 ... ]
名稱 東全自動控制 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 東全自動控制)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東全自動控制有限公司 桃園市平鎮區金星里中庸路116巷12號2樓 | 鄭惠美 | 86433842 | 核准設立 |
東全自動控制有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區金星里中庸路116巷12號2樓 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 86433842 | 核准設立 |
姓名 鄭惠美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鄭惠美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
美美造坊 新北市五股區成泰路4段18號12樓之9 | 鄭惠美 | 37908363 | 核准設立 - 獨資 |
億威科技企業社 臺北市內湖區新明路380巷4弄7號2樓 | 鄭惠美 | 14322761 | 核准設立 - 獨資 |
昇記工業社 彰化縣彰化市南瑤里天祥路38巷39之1號 | 鄭惠美 | 08332328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090818644) |
上緣商行 新北市板橋區福德街49號1樓 | 鄭惠美 | 10087672 | 核准設立 - 獨資 |
益福商行 臺南市安南區城北里安中路6段486之1號1樓 | 鄭惠美 | 10869134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030265071) |
佳林餐廳 臺北市中山區林森北路138巷34號1樓 | 鄭惠美 | 12346751 | 歇業 - 獨資 |
青年仁眼鏡量販店 臺北市萬華區西寧南路131號1樓 | 陳鄭惠美 | 13833104 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1124110316) |
動人服裝坊 宜蘭縣頭城鎮城東里開蘭路一四二之一號一樓 | 鄭惠美 | 17934146 | 歇業 - 獨資 |
美美造坊 登記地址: 新北市五股區成泰路4段18號12樓之9 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 37908363 | 核准設立 - 獨資 |
億威科技企業社 登記地址: 臺北市內湖區新明路380巷4弄7號2樓 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 14322761 | 核准設立 - 獨資 |
昇記工業社 登記地址: 彰化縣彰化市南瑤里天祥路38巷39之1號 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 08332328 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090818644) |
上緣商行 登記地址: 新北市板橋區福德街49號1樓 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 10087672 | 核准設立 - 獨資 |
益福商行 登記地址: 臺南市安南區城北里安中路6段486之1號1樓 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 10869134 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030265071) |
佳林餐廳 登記地址: 臺北市中山區林森北路138巷34號1樓 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 12346751 | 歇業 - 獨資 |
青年仁眼鏡量販店 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路131號1樓 | 負責人: 陳鄭惠美 | 統編: 13833104 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1124110316) |
動人服裝坊 登記地址: 宜蘭縣頭城鎮城東里開蘭路一四二之一號一樓 | 負責人: 鄭惠美 | 統編: 17934146 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 鄭惠美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
|