許本
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許本的職稱是董事, 持有股份數是200000, 公司名稱是奇鼎工程股份有限公司, 統一編號是86438086.
董監事資料集 資料集的 許本 相關資料
(以下顯示 4 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 許本 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 奇鼎工程股份有限公司 | 統一編號: 86438086 |
[ 搜尋所有相關: 許本 @ 董監事資料集 ]
無其他 奇鼎工程 資料。
[ 搜尋所有 奇鼎工程 ... ]
根據姓名 許本 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許本 ...) | 公司統編: 83367502 | 新北市新店區中央路153號17樓之17 | 設立核准日期: 20210105 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
| 開始時間: 2016/11/1 | 結束時間: 2016/11/8 | 電話: 932379804 | 台北市 | 地點: 臺灣本島 | 地址: 臺灣本島 | 參與者: 各國家代表隊 | 停車資訊: | 描述: 2009年於臺北舉行第二十一屆夏季聽障奧林匹克運動會(簡稱臺北聽障奧運),『國際聽障自由車環臺賽』首屆舉辦原為配合體育委員會為台北聽障奧運舉辦之熱身賽,2008年的賽事成功地達成行銷臺灣及2009台北... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 新聞發布單位: 行政院環境保護署督察總隊 | 新聞發布日期: 2022-08-19 15:28:44 | 新聞編號: 20220819152958 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 場館實際管理人電話: 037-260434 | 場館分類: 網球場(館) | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣苗栗市和平路54號 @ 全國運動場館資訊 |
| 新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2024-09-05 14:57:00 | 新聞編號: 20240905145845 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
| 級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 趙孟堅(1199-1264),字子固,號彝齋居士,居浙江海鹽,宋宗室。善水墨白描水仙梅蘭山礬竹石。著有《梅譜》傳世。
本作以斜角構圖,描繪層疊交錯的松、竹、梅折枝。用筆隨類而別,松針齊整挺秀,梅花則... | 保存現狀: 霉傷,傷損,傷補,霉傷。 @ 文資局古物 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
公司統編: 83367502 | 新北市新店區中央路153號17樓之17 | 設立核准日期: 20210105 | 現況: 核准設立 @ 原住民族之公司及商業清冊 |
開始時間: 2016/11/1 | 結束時間: 2016/11/8 | 電話: 932379804 | 台北市 | 地點: 臺灣本島 | 地址: 臺灣本島 | 參與者: 各國家代表隊 | 停車資訊: | 描述: 2009年於臺北舉行第二十一屆夏季聽障奧林匹克運動會(簡稱臺北聽障奧運),『國際聽障自由車環臺賽』首屆舉辦原為配合體育委員會為台北聽障奧運舉辦之熱身賽,2008年的賽事成功地達成行銷臺灣及2009台北... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
新聞發布單位: 行政院環境保護署督察總隊 | 新聞發布日期: 2022-08-19 15:28:44 | 新聞編號: 20220819152958 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
場館實際管理人電話: 037-260434 | 場館分類: 網球場(館) | 停車場種類: 無停車場 | 苗栗縣苗栗市和平路54號 @ 全國運動場館資訊 |
新聞發布單位: 環境部環境部氣候變遷署 | 新聞發布日期: 2024-09-05 14:57:00 | 新聞編號: 20240905145845 | 刪除註記: 0 @ 環境新聞 |
級別名稱: 國寶 | 所屬主管機關: 文化部 | 指定/登錄理由: 趙孟堅(1199-1264),字子固,號彝齋居士,居浙江海鹽,宋宗室。善水墨白描水仙梅蘭山礬竹石。著有《梅譜》傳世。
本作以斜角構圖,描繪層疊交錯的松、竹、梅折枝。用筆隨類而別,松針齊整挺秀,梅花則... | 保存現狀: 霉傷,傷損,傷補,霉傷。 @ 文資局古物 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2018/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/23 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 26561700 | 機構負責人姓名: 許本爵 | 機構代碼: A10100038 | 機構種類: A1 | 地址全址: 臺北市內湖區內湖路1段285號6樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 許本 ... ]
名稱 奇鼎工程 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 奇鼎工程)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
奇鼎工程行 桃園市蘆竹區山鼻里山鼻子102號1樓 | 陳致綸 | 82078883 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079013935) |
奇鼎工程行 新北市三重區仁愛街114號4樓 | 汪東奇 | 74930418 | 歇業 - 獨資 |
奇鼎工程股份有限公司 高雄市三民區皓東路138之2號 | 孫迺情 | 86438086 | 核准設立 |
奇鼎工程行 登記地址: 桃園市蘆竹區山鼻里山鼻子102號1樓 | 負責人: 陳致綸 | 統編: 82078883 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1079013935) |
奇鼎工程行 登記地址: 新北市三重區仁愛街114號4樓 | 負責人: 汪東奇 | 統編: 74930418 | 歇業 - 獨資 |
奇鼎工程股份有限公司 登記地址: 高雄市三民區皓東路138之2號 | 負責人: 孫迺情 | 統編: 86438086 | 核准設立 |
姓名 許本 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許本)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
源泰利車業行 臺中市北屯區平田里天津路四段198之1號 | 許本源 | 17994832 | 核准設立 - 獨資 |
本源油漆 澎湖縣馬公市重慶里重慶路59號 | 許本安 | 96054806 | 歇業 - 獨資 |
其上有限公司 臺北市內湖區陽光街321巷18號 | 許本謙 | 20818661 | 核准設立 |
盛泰企業有限公司 雲林縣北港鎮番溝里番溝路100-16號 | 許本全 | 54527728 | 解散 (核准解散日期: 2016-04-11) |
欣誼環保有限公司 彰化縣花壇鄉岩竹村虎山街185號 | 許本忠 | 79960410 | 核准設立 |
栩遠綜合建材有限公司 新北市新店區安興路109號5樓之6 | 陳許本洪 | 83367502 | 核准設立 |
大辰企業社 桃園市中壢區正義里新興北街35號1樓 | 許本仁 | 85258825 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099004740) |
銀享智榮股份有限公司 臺北市士林區延平北路5段83巷28弄11號1樓 | 許本爵 | 90512039 | 核准設立 |
源泰利車業行 登記地址: 臺中市北屯區平田里天津路四段198之1號 | 負責人: 許本源 | 統編: 17994832 | 核准設立 - 獨資 |
本源油漆 登記地址: 澎湖縣馬公市重慶里重慶路59號 | 負責人: 許本安 | 統編: 96054806 | 歇業 - 獨資 |
其上有限公司 登記地址: 臺北市內湖區陽光街321巷18號 | 負責人: 許本謙 | 統編: 20818661 | 核准設立 |
盛泰企業有限公司 登記地址: 雲林縣北港鎮番溝里番溝路100-16號 | 負責人: 許本全 | 統編: 54527728 | 解散 (核准解散日期: 2016-04-11) |
欣誼環保有限公司 登記地址: 彰化縣花壇鄉岩竹村虎山街185號 | 負責人: 許本忠 | 統編: 79960410 | 核准設立 |
栩遠綜合建材有限公司 登記地址: 新北市新店區安興路109號5樓之6 | 負責人: 陳許本洪 | 統編: 83367502 | 核准設立 |
大辰企業社 登記地址: 桃園市中壢區正義里新興北街35號1樓 | 負責人: 許本仁 | 統編: 85258825 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099004740) |
銀享智榮股份有限公司 登記地址: 臺北市士林區延平北路5段83巷28弄11號1樓 | 負責人: 許本爵 | 統編: 90512039 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許本 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000000 | 所代表法人: | 華山營造有限公司 | 統一編號: 00295089 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 誠昌報關有限公司 | 統一編號: 00295659 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 750 | 所代表法人: | 聯和企業股份有限公司 | 統一編號: 00295882 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 隆得貿易股份有限公司 | 統一編號: 00295898 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 普安貿易有限公司 | 統一編號: 00297208 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 遠峰貨運股份有限公司 | 統一編號: 00297306 |
|