陳淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳淑華的職稱是董事, 持有股份數是90000, 公司名稱是祥志股份有限公司, 統一編號是86459672.
董監事資料集 資料集的 陳淑華 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳淑華 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 86459672 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13310 | 所代表法人: 東泰造紙股份有限公司 | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 86459672 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 182205 | 所代表法人: 佛泰投資股份有限公司 | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 86459672 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 86459672 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13310 | 所代表法人: 東泰造紙股份有限公司 | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 86459672 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 182205 | 所代表法人: 佛泰投資股份有限公司 | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 86459672 |
[ 搜尋所有相關: 陳淑華 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 祥志 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 祥志 ...) | 電話: 0425872972 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、自產農產加工品、其他 | 證書效期: 2021/07/29 | 臺中市東勢區隆興里10鄰東坑路795巷12號 @ 臺灣有機農業資訊 |
| 團體會址: 臺中市北區進化路575號10樓之2 | 成立日期: 1110326 | 理事長: 文祥志 @ 全國性人民團體名冊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 帝永有限公司 | 統一編號: 16241455 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 龍智實業有限公司 | 統一編號: 16824796 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 22388836 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 祥志塗料股份有限公司 | 統一編號: 22704545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 綠牛有限公司 | 統一編號: 50917479 @ 董監事資料集 |
電話: 0425872972 | 驗證狀態: 結束 | 產品品項: 雜糧、包葉菜、短期葉菜、根莖菜、花菜、果菜、瓜菜、豆菜、大漿果、小漿果、核果、梨果、柑桔、自產農產加工品、其他 | 證書效期: 2021/07/29 | 臺中市東勢區隆興里10鄰東坑路795巷12號 @ 臺灣有機農業資訊 |
團體會址: 臺中市北區進化路575號10樓之2 | 成立日期: 1110326 | 理事長: 文祥志 @ 全國性人民團體名冊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 帝永有限公司 | 統一編號: 16241455 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 龍智實業有限公司 | 統一編號: 16824796 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 祥志股份有限公司 | 統一編號: 22388836 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 祥志塗料股份有限公司 | 統一編號: 22704545 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 綠牛有限公司 | 統一編號: 50917479 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 祥志 ... ]
根據姓名 陳淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳淑華 ...) | | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 姓名: 陳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25079697 | 臺北市中山區長安東路2段131號 @ 地政士開業資料 |
| 事務所名稱: 吳陳淑華記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區新海里新海路385巷34弄8號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0804號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| 作者: 陳淑華文; 陳銘竹圖 | 出版機構: 華人國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267559024 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84519197 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街21號 @ 登記工廠名錄 |
| 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)丁右尉;(中華民國)王揚舜;(中華民國)何堯智;(中華民國)宋佳晏;(中華民國)李奇茂;(中華民國)李炘明;(中華民國)李轂摩;(中華民國)周瑛;(中華民國)金勤伯;(中華民國)林進忠;(... | 活動起始日期: 2024/03/19 | 活動結束日期: 2024/05/18 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 陳淑華 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02-25079697 | 臺北市中山區長安東路2段131號 @ 地政士開業資料 |
事務所名稱: 吳陳淑華記帳及報稅代理人事務所 | 執行業務區域: 臺北市,新北市 | 事務所地址: 新北市板橋區新海里新海路385巷34弄8號 | 登錄字號: 北區國稅登字第98F0804號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
作者: 陳淑華文; 陳銘竹圖 | 出版機構: 華人國際 | 版次: | 預訂出版日: 2024-09-00 | 適讀對象: 幼兒(3-6歲) | 頁數: 36 | 得獎紀錄: | ISBN: 9786267559024 @ 臺灣出版新書預告書訊 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 84519197 | 工廠登記狀態: 生產中 | 桃園市龜山區大華里頂湖一街21號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 陳淑華 ... ]
祥志鐵板燒 | 地址: 新北市板橋區莒光路38號 | 電話: 02-8252-4357 |
祥志企業有限公司 | 地址: 台北市中山區南京東路一段132巷14號6樓 | 電話: 02-2563-3079 |
祥志獎品企業社 | 地址: 花蓮縣花蓮市長春街30號 | 電話: 03-835-0088 |
名稱 祥志 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 祥志)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祥志企業社 新北市林口區東湖路153巷123號1樓 | 蔡志文 | 83976316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118170890) |
祥志資訊休閒服務館 桃園市中壢區中原里中華路1段330號1樓 | 藍文義 | 09614107 | 廢止 - 獨資 |
祥志商行 金門縣金城鎮賢庵里西海路3段22巷4弄65號 | 李梨佩 | 31612504 | 核准設立 - 獨資 |
祥志企業社 花蓮縣花蓮市主農里長春街三0號 | 劉冠宏 | 94828046 | 核准設立 - 獨資 |
祥志髮廊 臺北市中山區林森北路107巷2號1樓 | 劉祥志 | 21758228 | 歇業 - 獨資 |
祥志汽車材料行 新北市土城區清水路112號(1樓) | 羅祥志 | 99102227 | 核准設立 - 獨資 |
祥志資訊社 桃園縣中壢市龍平里龍東路492號1樓 | 葉雲志 | 14385049 | 歇業 - 獨資 |
祥志 金門縣金沙鎮汶沙里英坑11號(限建築物第一層使用) | 黃國祥 | 77356582 | 歇業 - 獨資 |
祥志企業社 登記地址: 新北市林口區東湖路153巷123號1樓 | 負責人: 蔡志文 | 統編: 83976316 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118170890) |
祥志資訊休閒服務館 登記地址: 桃園市中壢區中原里中華路1段330號1樓 | 負責人: 藍文義 | 統編: 09614107 | 廢止 - 獨資 |
祥志商行 登記地址: 金門縣金城鎮賢庵里西海路3段22巷4弄65號 | 負責人: 李梨佩 | 統編: 31612504 | 核准設立 - 獨資 |
祥志企業社 登記地址: 花蓮縣花蓮市主農里長春街三0號 | 負責人: 劉冠宏 | 統編: 94828046 | 核准設立 - 獨資 |
祥志髮廊 登記地址: 臺北市中山區林森北路107巷2號1樓 | 負責人: 劉祥志 | 統編: 21758228 | 歇業 - 獨資 |
祥志汽車材料行 登記地址: 新北市土城區清水路112號(1樓) | 負責人: 羅祥志 | 統編: 99102227 | 核准設立 - 獨資 |
祥志資訊社 登記地址: 桃園縣中壢市龍平里龍東路492號1樓 | 負責人: 葉雲志 | 統編: 14385049 | 歇業 - 獨資 |
祥志 登記地址: 金門縣金沙鎮汶沙里英坑11號(限建築物第一層使用) | 負責人: 黃國祥 | 統編: 77356582 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 祥志 ... ]
姓名 陳淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑樺特易購生物科技有限公司 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 陳淑華 | 28853562 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-23) |
淑華水產行 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓226之23號1樓 | 陳淑華 | 40719921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652929) |
淑樺企業社 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 陳淑華 | 42290311 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
淑華獸肉號 雲林縣水林鄉水南村水林路二六九號 | 洪陳淑華 | 64888881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041292) |
淑樺實業社 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 陳淑華 | 88156554 | 核准設立 - 獨資 |
淑華商店 雲林縣斗六市林頭里榮譽路八二號一樓 | 陳淑華 | 92820595 | 核准設立 - 獨資 |
淑華美容院 南投縣南投市仁和里民權街九二巷一一號一樓 | 楊陳淑華 | 06095284 | 歇業 - 獨資 |
淑華美容工作室 新竹縣竹北市北崙里光明三路98號1樓 | 陳淑華 | 14810760 | 歇業 - 獨資 |
淑樺特易購生物科技有限公司 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 28853562 | 解散 (核准解散日期: 2024-05-23) |
淑華水產行 登記地址: 臺南市將軍區鯤鯓里鯤鯓226之23號1樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 40719921 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1030652929) |
淑樺企業社 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 42290311 | 歇業/撤銷 - 合夥 |
淑華獸肉號 登記地址: 雲林縣水林鄉水南村水林路二六九號 | 負責人: 洪陳淑華 | 統編: 64888881 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1110041292) |
淑樺實業社 登記地址: 臺北市萬華區昆明街111號10樓之7 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 88156554 | 核准設立 - 獨資 |
淑華商店 登記地址: 雲林縣斗六市林頭里榮譽路八二號一樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 92820595 | 核准設立 - 獨資 |
淑華美容院 登記地址: 南投縣南投市仁和里民權街九二巷一一號一樓 | 負責人: 楊陳淑華 | 統編: 06095284 | 歇業 - 獨資 |
淑華美容工作室 登記地址: 新竹縣竹北市北崙里光明三路98號1樓 | 負責人: 陳淑華 | 統編: 14810760 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 一成運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00000206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 三合益煤油有限公司 | 統一編號: 00000228 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1350 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 誼達交通股份有限公司 | 統一編號: 00002302 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 9000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 大一台灣運輸報關股份有限公司 | 統一編號: 00002507 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 三和報關有限公司 | 統一編號: 00003169 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 90909 | 所代表法人: | 大順輪船股份有限公司 | 統一編號: 00003219 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 三通報關通運有限公司 | 統一編號: 00003251 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 墿光交通有限公司 | 統一編號: 00003787 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15 | 所代表法人: | 大利土地開發畜牧事業股份有限公司 | 統一編號: 00003977 |
|