黃俊雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃俊雄的職稱是監察人, 持有股份數是7500, 公司名稱是正鑫旅行社股份有限公司, 統一編號是86467743.
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「公司登記經理人資料集」中搜尋所有相關於 黃俊雄 ...) | 公司名稱: 正鑫旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0801214 | 統一編號: 86467743 |
| 公司名稱: 正鑫旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0821030 | 統一編號: 86467743 |
公司名稱: 正鑫旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0801214 | 統一編號: 86467743 |
公司名稱: 正鑫旅行社股份有限公司 | 到職日期: 0821030 | 統一編號: 86467743 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 正鑫旅行社 資料。
[ 搜尋所有 正鑫旅行社 ... ]
根據姓名 黃俊雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃俊雄 ...) | 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/20 | 活動結束日期: 2024/07/21 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 黃俊雄 ... ]
名稱 正鑫旅行社 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 正鑫旅行社)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
正鑫旅行社股份有限公司 臺北市資料空白 | | 86467743 | 解散 (文號: 1994-11-23 建一字 第號) |
正鑫旅行社股份有限公司 登記地址: 臺北市資料空白 | 統編: 86467743 | 解散 (文號: 1994-11-23 建一字 第號) |
姓名 黃俊雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃俊雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃俊雄自營計程車行 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 黃俊雄 | 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 黃俊雄 | 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 黃俊雄 | 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 黃俊雄 | 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 黃俊雄 | 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 黃俊雄 | 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 黃俊雄 | 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 黃俊雄 | 99533393 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 登記地址: 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 登記地址: 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99533393 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃俊雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|