郭錦華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名郭錦華的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是宏揚企業管理顧問股份有限公司, 統一編號是86488732.
董監事資料集 資料集的 郭錦華 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 郭錦華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏揚企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 86488732 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏揚企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 86488732 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏揚企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 86488732 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 宏揚企業管理顧問股份有限公司 | 統一編號: 86488732 |
[ 搜尋所有相關: 郭錦華 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 宏揚企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0810311 | 統一編號: 86488732 |
公司名稱: 宏揚企業管理顧問股份有限公司 | 到職日期: 0810311 | 統一編號: 86488732 |
[ 搜尋所有相關: 郭錦華 @ 公司登記經理人資料集 ]
根據姓名 郭錦華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 郭錦華 ...) | (中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)郭錦華;(中華民國)張文瀞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)郭錦華;(中華民國)張文瀞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| 國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)侯秀鳳;(中華民國)黃永仁;(中華民國)郭錦華 | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)郭錦華;(中華民國)張文瀞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)郭錦華;(中華民國)張文瀞 | 活動起始日期: 2024/03/01 | 活動結束日期: 2024/03/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/11/22 | 活動結束日期: 2024/11/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
國立傳統藝術中心 | 活動起始日期: 2024/10/17 | 活動結束日期: 2024/10/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 郭錦華 ... ]
名稱 宏揚企業管理顧問 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 宏揚企業管理顧問)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏揚企業管理顧問股份有限公司 臺北市大同區新生南路1段143之1號2樓 | | 86488732 | 解散 (文號: 1993-9-13 建一字 第781304號) |
宏揚企業管理顧問股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區新生南路1段143之1號2樓 | 統編: 86488732 | 解散 (文號: 1993-9-13 建一字 第781304號) |
姓名 郭錦華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 郭錦華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
宏範資訊開發股份有限公司獅子林分公司 臺北市萬華區西寧南路36號3樓 | 郭錦華 | 97431693 | 廢止 |
精品家飾 臺北市松山區南京東路5段78號1樓 | 郭錦華 | 01552584 | 歇業 - 獨資 |
雅哥家飾行 臺北市松山區南京東路5段78號1樓 | 郭錦華 | 01613702 | 歇業 - 合夥 |
旭采美術小舖 新北市三重區重陽路4段132號12樓 | 郭錦華 | 02138781 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035236255) |
羅浮宮陶瓷美術社 新北市三重區24鄰後竹圍街233號1樓 | 郭錦華 | 95870436 | 歇業 - 獨資 |
宏範資訊開發股份有限公司獅子林分公司 登記地址: 臺北市萬華區西寧南路36號3樓 | 負責人: 郭錦華 | 統編: 97431693 | 廢止 |
精品家飾 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段78號1樓 | 負責人: 郭錦華 | 統編: 01552584 | 歇業 - 獨資 |
雅哥家飾行 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段78號1樓 | 負責人: 郭錦華 | 統編: 01613702 | 歇業 - 合夥 |
旭采美術小舖 登記地址: 新北市三重區重陽路4段132號12樓 | 負責人: 郭錦華 | 統編: 02138781 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1035236255) |
羅浮宮陶瓷美術社 登記地址: 新北市三重區24鄰後竹圍街233號1樓 | 負責人: 郭錦華 | 統編: 95870436 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000000 | 所代表法人: | 活力交通有限公司 | 統一編號: 00196406 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
|