徐玉霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名徐玉霞的職稱是監察人, 持有股份數是250, 公司名稱是盛淮實業股份有限公司, 統一編號是86494761.
董監事資料集 資料集的 徐玉霞 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 徐玉霞 ...) | 職稱: 其他負責人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 盛淮實業股份有限公司 | 統一編號: 86494761 |
| 職稱: 其他負責人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 盛淮實業股份有限公司 | 統一編號: 86494761 |
職稱: 其他負責人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 盛淮實業股份有限公司 | 統一編號: 86494761 |
職稱: 其他負責人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 盛淮實業股份有限公司 | 統一編號: 86494761 |
[ 搜尋所有相關: 徐玉霞 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 盛淮實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 86494761 |
公司名稱: 盛淮實業股份有限公司 | 到職日期: | 統一編號: 86494761 |
[ 搜尋所有相關: 徐玉霞 @ 公司登記經理人資料集 ]
無其他 盛淮實業 資料。
[ 搜尋所有 盛淮實業 ... ]
根據姓名 徐玉霞 找到的相關資料
(以下顯示 4 筆) (或要:直接搜尋所有 徐玉霞 ...) | 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照B據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 卡娃依股份有限公司 | 統一編號: 70844685 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-116282 | 機構負責人姓名: 徐玉霞 | 機構代碼: BF0600013 | 機構種類: BF | 地址全址: 新竹縣湖口鄉信勢村中成路139號 @ 長照B據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 卡娃依股份有限公司 | 統一編號: 70844685 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 徐玉霞 ... ]
名稱 盛淮實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 盛淮實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
盛淮實業股份有限公司 臺北市大安區光復南路420巷24號5樓 | | 86494761 | 解散 (文號: 1992-8-10 建一字 第084481號) |
盛淮實業股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區光復南路420巷24號5樓 | 統編: 86494761 | 解散 (文號: 1992-8-10 建一字 第084481號) |
姓名 徐玉霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 徐玉霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
徐玉霞企業社 臺北市大安區忠孝東路4段71號地下1層 | 徐玉霞 | 48851710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000559) |
旺旺泓企業社 桃園市桃園區中成里吉安街161巷35號1樓 | 鍾徐玉霞 | 14388003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049000727) |
財宏實業社 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 李徐玉霞 | 14777973 | 歇業 - 獨資 |
虹泰烤具用品行 桃園市楊梅區上田里梅高路2段431巷173號1樓 | 鍾徐玉霞 | 20425841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089003192) |
銘疄企業行 臺南市安南區淵東里安中路3段292號2樓 | 蔡徐玉霞 | 26450108 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109782) |
東京女子美容院 苗栗縣苗栗市福麗里一六鄰文發路七四號 | 徐玉霞 | 49129995 | 歇業 - 獨資 |
新立數位國際有限公司 臺中市北區新北里一中街150-1號2樓 | 徐玉霞 | 54765925 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-04) |
財元工藝社 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 李徐玉霞 | 69287015 | 歇業 - 獨資 |
徐玉霞企業社 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段71號地下1層 | 負責人: 徐玉霞 | 統編: 48851710 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030000559) |
旺旺泓企業社 登記地址: 桃園市桃園區中成里吉安街161巷35號1樓 | 負責人: 鍾徐玉霞 | 統編: 14388003 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1049000727) |
財宏實業社 登記地址: 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 負責人: 李徐玉霞 | 統編: 14777973 | 歇業 - 獨資 |
虹泰烤具用品行 登記地址: 桃園市楊梅區上田里梅高路2段431巷173號1樓 | 負責人: 鍾徐玉霞 | 統編: 20425841 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1089003192) |
銘疄企業行 登記地址: 臺南市安南區淵東里安中路3段292號2樓 | 負責人: 蔡徐玉霞 | 統編: 26450108 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030109782) |
東京女子美容院 登記地址: 苗栗縣苗栗市福麗里一六鄰文發路七四號 | 負責人: 徐玉霞 | 統編: 49129995 | 歇業 - 獨資 |
新立數位國際有限公司 登記地址: 臺中市北區新北里一中街150-1號2樓 | 負責人: 徐玉霞 | 統編: 54765925 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-04) |
財元工藝社 登記地址: 臺南市北區興北里公園路580號1樓 | 負責人: 李徐玉霞 | 統編: 69287015 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 徐玉霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1100 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 鈺銓觀光汽車股份有限公司 | 統一編號: 00385504 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 38180 | 所代表法人: | 新裕發汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00389608 |
|