林信成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林信成的職稱是監察人, 持有股份數是160000, 公司名稱是金莊建設股份有限公司, 統一編號是86531512.
根據名稱 金莊建設 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 金莊建設 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 7925 | 所代表法人: | 金莊建設股份有限公司 | 統一編號: 29141492 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金莊建設股份有限公司 | 統一編號: 29141492 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金莊建設股份有限公司 | 統一編號: 29141492 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 7925 | 所代表法人: | 金莊建設股份有限公司 | 統一編號: 29141492 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金莊建設股份有限公司 | 統一編號: 29141492 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 金莊建設股份有限公司 | 統一編號: 29141492 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 金莊建設 ... ]
根據姓名 林信成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林信成 ...) | (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
| 總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
| 主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)沈禎;(中華民國)林紹勳;(中華民國)袁金塔;(中華民國)張炳煌;(中華民國)陳若慧;(中華民國)絲凱郁;(中華民國)蔡愛珠;(中華民國)蘇品維;(中華民國)顧重光 | 活動起始日期: 2024/05/22 | 活動結束日期: 2024/07/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 講座資訊 |
(中華民國)陳國棟;(中華民國)方真真;(中華民國)康培德;(中華民國)石文誠;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)謝仕淵;(中華民國)林信成;(中華民國)張隆志;(荷蘭)Joost C.A. Schok... | 活動起始日期: 2024/06/19 | 活動結束日期: 2024/06/19 | 折扣資訊: 網路報名 @ 藝文活動-所有類別 |
總機電話: (02)2834-8392 | 公司代號: 5324 | 產業別: 14 | 營利事業統一編號: 05147030 | 住址: 台北市中山北路六段九十號八樓 | 董事長: 許玉山 | 成立日期: 19840123 | 出表日期: 1130917 @ 上櫃公司基本資料 |
主要產品: 083蔬果加工、089其他食品 | 統一編號: 51373501 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市西區安龍里梅川東路一段35號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3055880 | 所代表法人: | 士林開發股份有限公司 | 統一編號: 05147030 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11500000 | 所代表法人: 士林開發股份有限公司 | 匯德開發股份有限公司 | 統一編號: 25143954 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林信成 ... ]
名稱 金莊建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 金莊建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
金莊建設股份有限公司 新北市中和區中原二街28號18樓 | 古文彬 | 29141492 | 核准設立 |
金莊建設股份有限公司 新北市板橋區英士路四八之一號二樓 | | 86531512 | 撤銷 (文號: 1997-3-31 建三管字 第086402533號) |
金莊建設股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中原二街28號18樓 | 負責人: 古文彬 | 統編: 29141492 | 核准設立 |
金莊建設股份有限公司 登記地址: 新北市板橋區英士路四八之一號二樓 | 統編: 86531512 | 撤銷 (文號: 1997-3-31 建三管字 第086402533號) |
姓名 林信成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林信成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
信成理髮廳 新北市樹林區保安街1段20巷10號1樓 | 林信成 | 01872067 | 歇業 - 獨資 |
信源中藥行 臺中市太平區光隆里光興路805號 | 林信成 | 25238234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090873048) |
信成茶莊 高雄市三民區本上里陽明路391號1樓 | 林信成 | 19556197 | 歇業 - 獨資 |
信成亞鉛行 高雄市阿蓮區南蓮里中山路84之3號 | 林信成 | 88739926 | 歇業 - 獨資 |
曜羽科技股份有限公司 桃園市八德區永豐里華康街207巷22弄31號(1樓) | 林信成 | 28093438 | 核准設立 |
噫直購資訊企業社 基隆市信義區東明路77巷17號2樓 | 林信成 | 87535939 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100000954) |
大信資訊社 新北市板橋區林園街16號1樓(現場僅供辦公室使用) | 林信成 | 09692356 | 核准設立 - 獨資 |
修德堂中藥房 嘉義縣大林鎮平林里中興路240號 | 林信成 | 66317520 | 核准設立 - 獨資 |
信成理髮廳 登記地址: 新北市樹林區保安街1段20巷10號1樓 | 負責人: 林信成 | 統編: 01872067 | 歇業 - 獨資 |
信源中藥行 登記地址: 臺中市太平區光隆里光興路805號 | 負責人: 林信成 | 統編: 25238234 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090873048) |
信成茶莊 登記地址: 高雄市三民區本上里陽明路391號1樓 | 負責人: 林信成 | 統編: 19556197 | 歇業 - 獨資 |
信成亞鉛行 登記地址: 高雄市阿蓮區南蓮里中山路84之3號 | 負責人: 林信成 | 統編: 88739926 | 歇業 - 獨資 |
曜羽科技股份有限公司 登記地址: 桃園市八德區永豐里華康街207巷22弄31號(1樓) | 負責人: 林信成 | 統編: 28093438 | 核准設立 |
噫直購資訊企業社 登記地址: 基隆市信義區東明路77巷17號2樓 | 負責人: 林信成 | 統編: 87535939 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100000954) |
大信資訊社 登記地址: 新北市板橋區林園街16號1樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 林信成 | 統編: 09692356 | 核准設立 - 獨資 |
修德堂中藥房 登記地址: 嘉義縣大林鎮平林里中興路240號 | 負責人: 林信成 | 統編: 66317520 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 林信成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 新亞股份有限公司 | 統一編號: 00363403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21920 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7210 | 所代表法人: | 新峰機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00371109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 源通報關股份有限公司 | 統一編號: 00375007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 天九股份有限公司 | 統一編號: 00384723 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21238 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14800 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4088 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 裕隆工程股份有限公司 | 統一編號: 00385309 |
|