張淑蘭
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張淑蘭的職稱是監察人, 持有股份數是360000, 公司名稱是伸鉅大建設股份有限公司, 統一編號是86532913.
無其他 伸鉅大建設 資料。
[ 搜尋所有 伸鉅大建設 ... ]
根據姓名 張淑蘭 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張淑蘭 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 80207448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里大興17街33號 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/03/15 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20190315 | 特約迄日: 20201231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 089-732764 | 機構負責人姓名: 張淑蘭 | 機構代碼: B11900023 | 機構種類: B1 | 地址全址: 臺東縣蘭嶼鄉東清村130-1號 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 80207448 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區光華里大興17街33號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 張淑蘭 ... ]
名稱 伸鉅大建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 伸鉅大建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伸鉅大建設股份有限公司 彰化縣員林市大饒里大饒路九四八號 | | 86532913 | 解散 (文號: 2001-3-7 經90中字 第0903182390號) |
伸鉅大建設股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市大饒里大饒路九四八號 | 統編: 86532913 | 解散 (文號: 2001-3-7 經90中字 第0903182390號) |
姓名 張淑蘭 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張淑蘭)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
昕蘭實業有限公司 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338之2號1樓 | 張淑蘭 | 42573731 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
昕蘭小館 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路563號一樓 | 張淑蘭 | 49800079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050901866) |
楓喬百貨行 新北市蘆洲區成?2路86號?0樓 | 張淑蘭 | 02184861 | 核准設立 - 獨資 |
招財行 高雄市路竹區文南里中華路230號 | 張淑蘭 | 07920930 | 歇業 - 獨資 |
飛輪自行車生活館 屏東縣內埔鄉豐田村中正路363號一樓 | 張淑蘭 | 10472871 | 歇業 - 獨資 |
新雙園傢俱行 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽洲路三九0巷一0號一樓 | 張淑蘭 | 13612411 | 歇業 - 獨資 |
招財行 高雄市路竹區文南里中華路461號 | 張淑蘭 | 18007429 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561375800) |
豐鼎工程行 臺中市北區淡溝里英才路381之4號五樓 | 張淑蘭 | 18366732 | 撤銷 - 獨資 |
昕蘭實業有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮樹林里公正路338之2號1樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 42573731 | 解散 (核准解散日期: 2017-06-19) |
昕蘭小館 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮國華里公正路563號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 49800079 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050901866) |
楓喬百貨行 登記地址: 新北市蘆洲區成?2路86號?0樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 02184861 | 核准設立 - 獨資 |
招財行 登記地址: 高雄市路竹區文南里中華路230號 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 07920930 | 歇業 - 獨資 |
飛輪自行車生活館 登記地址: 屏東縣內埔鄉豐田村中正路363號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 10472871 | 歇業 - 獨資 |
新雙園傢俱行 登記地址: 屏東縣新園鄉鹽埔村鹽洲路三九0巷一0號一樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 13612411 | 歇業 - 獨資 |
招財行 登記地址: 高雄市路竹區文南里中華路461號 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 18007429 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10561375800) |
豐鼎工程行 登記地址: 臺中市北區淡溝里英才路381之4號五樓 | 負責人: 張淑蘭 | 統編: 18366732 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 張淑蘭 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 廣興計程汽車有限公司 | 統一編號: 00448901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 180000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: | 長慶報關股份有限公司 | 統一編號: 00449107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000000 | 所代表法人: | 興和船務代理有限公司 | 統一編號: 00451362 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 綠野農牧股份有限公司 | 統一編號: 00451449 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1200000 | 所代表法人: | 龍宇企業有限公司 | 統一編號: 00451525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1075 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
|