賴玉枝
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴玉枝的職稱是監察人, 持有股份數是10000, 公司名稱是福祉股份有限公司, 統一編號是86533271.
根據名稱 福祉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 福祉 ...) | (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 聯絡方式: 02-2797-6212 | 是否收費: N | 活動地點: 線上活動 | 開始日期: 20230112 | 結束日期: 20230112 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: Impactio 國際學術影響力分析平台 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 更新日期: 2023/09/05 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 聯絡方式: 02-7712-5300 | 是否收費: N | 活動地點: 南港區三重路19號之11號E棟1樓 (中華開發創新加速器) 南港軟體園區 | 開始日期: 20220412 | 結束日期: 20220412 | 發起單位: 中華開發創新加速器 窗口 | 主辦單位: KPMG安侯建業聯合會計師事務所、中華開發創新加速器、社會福祉及社會企業公益信託循環基金- SERT @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
| 更新日期: 2023/12/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2023/12/15 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
| 更新日期: 2024/06/03 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
聯絡方式: 02-2797-6212 | 是否收費: N | 活動地點: 線上活動 | 開始日期: 20230112 | 結束日期: 20230112 | 發起單位: 窗口 | 主辦單位: Impactio 國際學術影響力分析平台 @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
更新日期: 2023/09/05 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
聯絡方式: 02-7712-5300 | 是否收費: N | 活動地點: 南港區三重路19號之11號E棟1樓 (中華開發創新加速器) 南港軟體園區 | 開始日期: 20220412 | 結束日期: 20220412 | 發起單位: 中華開發創新加速器 窗口 | 主辦單位: KPMG安侯建業聯合會計師事務所、中華開發創新加速器、社會福祉及社會企業公益信託循環基金- SERT @ 社會創新平台-最新動態-活動看板 |
更新日期: 2023/12/13 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2023/12/15 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
更新日期: 2024/06/03 | 燈號: 綠燈 @ 消費紅綠燈-國際食品資料集 |
[ 搜尋所有 福祉 ... ]
根據姓名 賴玉枝 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴玉枝 ...) | 食品業者登錄字號: Q-200051050-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 66410814 | 嘉義縣太保市麻寮里中山路2段42之1號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: Q-200051050-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 66410814 | 嘉義縣太保市麻寮里中山路2段42之1號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 負責人姓名: 賴玉枝 | 統一編號: 29156157 | 所在地: 新北市板橋區漢生東路137號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 負責人姓名: 賴玉枝 | 統一編號: 94095042 | 所在地: 新北市板橋區華江一路375號 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 才富投資股份有限公司 | 統一編號: 12771657 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 邦敦股份有限公司 | 統一編號: 16620809 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 550 | 所代表法人: | 甘敏股份有限公司 | 統一編號: 20841874 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 佳佳不動產經紀有限公司 | 統一編號: 29156157 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: Q-200051050-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 66410814 | 嘉義縣太保市麻寮里中山路2段42之1號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: Q-200051050-00001-7 | 登錄項目: 販售場所 | 公司統一編號: 66410814 | 嘉義縣太保市麻寮里中山路2段42之1號 @ 食品業者登錄資料集 |
負責人姓名: 賴玉枝 | 統一編號: 29156157 | 所在地: 新北市板橋區漢生東路137號 @ 不動產經紀業備查資料 |
負責人姓名: 賴玉枝 | 統一編號: 94095042 | 所在地: 新北市板橋區華江一路375號 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 才富投資股份有限公司 | 統一編號: 12771657 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 210000 | 所代表法人: | 邦敦股份有限公司 | 統一編號: 16620809 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 550 | 所代表法人: | 甘敏股份有限公司 | 統一編號: 20841874 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3400000 | 所代表法人: | 佳佳不動產經紀有限公司 | 統一編號: 29156157 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴玉枝 ... ]
名稱 福祉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 福祉)
喜福美福祉有限公司 登記地址: 桃園市中壢區延平路155號11樓 | 負責人: 徐慧伊 | 統編: 54928271 | 核准設立 |
福康福祉股份有限公司 登記地址: 臺南市南區明亮里金華路1段420巷12號1樓 | 負責人: 楊鳳慈 | 統編: 93524349 | 核准設立 |
好行福祉車實業有限公司 登記地址: 新北市板橋區和平路10之1號(1樓) | 負責人: 陳俊宏 | 統編: 47058474 | 核准設立 |
護老福祉股份有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區水湳街65號(1樓) | 負責人: 丁福財 | 統編: 83070255 | 核准設立 |
福祉住環境室內裝修有限公司 登記地址: 新北市板橋區國泰街75巷51號3樓 | 負責人: 井上雄介 | 統編: 94191410 | 解散 (核准解散日期: 2024-06-26) |
福祉緩衝防滑地板工程行 登記地址: 新北市板橋區國泰街75巷51號3樓 | 負責人: 徐大潼 | 統編: 94885263 | 核准設立 - 獨資 |
展群福祉事業有限公司 登記地址: 臺中市北區梅川里漢口路四段345巷10號1樓、12號1樓 | 負責人: 謝百良 | 統編: 16415434 | 核准設立 |
康孚福祉科技有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路3段287號10樓 | 負責人: 王永寧 | 統編: 16606551 | 核准設立 |
[ 查詢所有 福祉 ... ]
姓名 賴玉枝 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 賴玉枝)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
賴玉枝商號 嘉義縣太保市麻寮里中山路2段42之1號 | 陳賴玉枝 | 66410814 | 核准設立 - 獨資 |
玉枝蔬菜零售行 桃園市八德區瑞德里豐德路20巷13弄15號(1樓) | 賴玉枝 | 87410889 | 核准設立 - 獨資 |
玉枝商店 嘉義縣水上鄉三和村頂寮七之三號 | 李賴玉枝 | 87991437 | 歇業 - 獨資 |
賢誠工程估算企業社 桃園市桃園區豐林里南豐三街30-2號9樓 | 賴玉枝 | 01246827 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012322) |
揚昇工程行 新北市樹林區和平街39之2號3樓 | 賴玉枝 | 01917873 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美佳西服 臺中市太平區中平里中興路63號 | 賴玉枝 | 05832849 | 歇業 - 獨資 |
天下贈品行 南投縣埔里鎮東門里中正路三五三號 | 賴玉枝 | 06125718 | 歇業 - 獨資 |
韓式食品行 新北市永和區保生路40巷3號(1樓) | 賴玉枝 | 13503716 | 歇業 - 獨資 |
賴玉枝商號 登記地址: 嘉義縣太保市麻寮里中山路2段42之1號 | 負責人: 陳賴玉枝 | 統編: 66410814 | 核准設立 - 獨資 |
玉枝蔬菜零售行 登記地址: 桃園市八德區瑞德里豐德路20巷13弄15號(1樓) | 負責人: 賴玉枝 | 統編: 87410889 | 核准設立 - 獨資 |
玉枝商店 登記地址: 嘉義縣水上鄉三和村頂寮七之三號 | 負責人: 李賴玉枝 | 統編: 87991437 | 歇業 - 獨資 |
賢誠工程估算企業社 登記地址: 桃園市桃園區豐林里南豐三街30-2號9樓 | 負責人: 賴玉枝 | 統編: 01246827 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1029012322) |
揚昇工程行 登記地址: 新北市樹林區和平街39之2號3樓 | 負責人: 賴玉枝 | 統編: 01917873 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
美佳西服 登記地址: 臺中市太平區中平里中興路63號 | 負責人: 賴玉枝 | 統編: 05832849 | 歇業 - 獨資 |
天下贈品行 登記地址: 南投縣埔里鎮東門里中正路三五三號 | 負責人: 賴玉枝 | 統編: 06125718 | 歇業 - 獨資 |
韓式食品行 登記地址: 新北市永和區保生路40巷3號(1樓) | 負責人: 賴玉枝 | 統編: 13503716 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 賴玉枝 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
|