黃淑卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃淑卿的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是藍青塑膠廠股份有限公司, 統一編號是86556415.
| 臺中市烏日區九德里長春街598巷55號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業,33其他製造業 | 登記編號: 99640514 | 統一編號: 86556415 |
臺中市烏日區九德里長春街598巷55號 | 符合之產業類別: 22塑膠製品製造業,33其他製造業 | 登記編號: 99640514 | 統一編號: 86556415 |
[ 搜尋所有相關: 黃淑卿 @ 臺中市工廠廠商名冊 ]
無其他 藍青塑膠廠 資料。
[ 搜尋所有 藍青塑膠廠 ... ]
根據姓名 黃淑卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃淑卿 ...) | (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路582號 南中庭北緣圖書館外側荷花池裡 @ 文化部公共藝術 |
| 蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路582號 南中庭東南側 @ 文化部公共藝術 |
| 蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路582號 南中庭北緣圖書館外側荷花池圍牆上 @ 文化部公共藝術 |
| 蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路532號 高雄市立明華國民中學Kaohsiung Municipal Ming Hua Junior High School @ 文化部公共藝術 |
| 蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路532號 高雄市立明華國民中學Kaohsiung Municipal Ming Hua Junior High School @ 文化部公共藝術 |
| 特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/2/26 上午 12:00:00 | 高雄市林園區仁愛路40號 @ 合法特定寵物業名單 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)中華民國畫學會 | 活動起始日期: 2024/04/09 | 活動結束日期: 2024/05/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路582號 南中庭北緣圖書館外側荷花池裡 @ 文化部公共藝術 |
蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路582號 南中庭東南側 @ 文化部公共藝術 |
蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路582號 南中庭北緣圖書館外側荷花池圍牆上 @ 文化部公共藝術 |
蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路532號 高雄市立明華國民中學Kaohsiung Municipal Ming Hua Junior High School @ 文化部公共藝術 |
蒲浩明 Hao-Ming Pu | 高雄市 | 場域: 學校 | 804高雄市鼓山區明誠三路532號 高雄市立明華國民中學Kaohsiung Municipal Ming Hua Junior High School @ 文化部公共藝術 |
特定寵物種類: 狗 | 營業項目: C | 許可證有效日期: 2025/2/26 上午 12:00:00 | 高雄市林園區仁愛路40號 @ 合法特定寵物業名單 |
[ 搜尋所有 黃淑卿 ... ]
名稱 藍青塑膠廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 藍青塑膠廠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
藍青塑膠廠股份有限公司 臺中市烏日區長春街598巷55號 | 黃盛耀 | 86556415 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-30) |
藍青塑膠廠股份有限公司 登記地址: 臺中市烏日區長春街598巷55號 | 負責人: 黃盛耀 | 統編: 86556415 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-30) |
姓名 黃淑卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃淑卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑卿農產行 南投縣魚池鄉新城村通文巷5之5號 | 黃淑卿 | 87001569 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100002906) |
淑卿肉店 臺北市南港區同德路100號成德公有市場1樓136號攤位 | 郭黃淑卿 | 04809096 | 核准設立 - 獨資 |
淑卿租書城 臺北市信義區永吉路120巷12號 | 黃淑卿 | 10340268 | 歇業 - 獨資 |
卿精品百貨 宜蘭縣宜蘭市新生里大福路五之五D號一樓 | 黃淑卿 | 19574646 | 核准設立 - 獨資 |
淑駿水電工程行 高雄市楠梓區大學十七街376號4樓 | 黃淑卿 | 91524272 | 核准設立 - 獨資 |
安卿企業社 高雄市旗山區泰安街52巷4號1樓 | 黃淑卿 | 38669559 | 停業 (停業起迄日期 106年09月21日 至 107年09月20日) - 合夥 |
政興食品行 臺北市大同區民生西路382號1樓 | 黃淑卿 | 01161720 | 歇業 - 獨資 |
嫄倫美容美髮器材商行 臺北市中山區中山北路2段112號13樓 | 黃淑卿 | 01258490 | 撤銷 - 獨資 |
淑卿農產行 登記地址: 南投縣魚池鄉新城村通文巷5之5號 | 負責人: 黃淑卿 | 統編: 87001569 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1100002906) |
淑卿肉店 登記地址: 臺北市南港區同德路100號成德公有市場1樓136號攤位 | 負責人: 郭黃淑卿 | 統編: 04809096 | 核准設立 - 獨資 |
淑卿租書城 登記地址: 臺北市信義區永吉路120巷12號 | 負責人: 黃淑卿 | 統編: 10340268 | 歇業 - 獨資 |
卿精品百貨 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市新生里大福路五之五D號一樓 | 負責人: 黃淑卿 | 統編: 19574646 | 核准設立 - 獨資 |
淑駿水電工程行 登記地址: 高雄市楠梓區大學十七街376號4樓 | 負責人: 黃淑卿 | 統編: 91524272 | 核准設立 - 獨資 |
安卿企業社 登記地址: 高雄市旗山區泰安街52巷4號1樓 | 負責人: 黃淑卿 | 統編: 38669559 | 停業 (停業起迄日期 106年09月21日 至 107年09月20日) - 合夥 |
政興食品行 登記地址: 臺北市大同區民生西路382號1樓 | 負責人: 黃淑卿 | 統編: 01161720 | 歇業 - 獨資 |
嫄倫美容美髮器材商行 登記地址: 臺北市中山區中山北路2段112號13樓 | 負責人: 黃淑卿 | 統編: 01258490 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃淑卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6227 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8546402 | 所代表法人: 美商力又投資股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11322450 | 所代表法人: 勇誼股份有限公司 | 長春貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00655979 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3900 | 所代表法人: | 江華貨櫃儲運股份有限公司 | 統一編號: 00656055 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 223 | 所代表法人: | 隆豐倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00656800 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 盛利漁業股份有限公司 | 統一編號: 00656870 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 隆成貨櫃運輸股份有限公司 | 統一編號: 00656891 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新源煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00657337 |
|