杜國生
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名杜國生的職稱是監察人, 持有股份數是450000, 公司名稱是定根建設股份有限公司, 統一編號是86568361.
無其他 定根建設 資料。
[ 搜尋所有 定根建設 ... ]
根據姓名 杜國生 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 杜國生 ...) | 姓名: 杜國生 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-9889698 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路36號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 03-9882346 | 事務所地址: 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路36號 @ 宜蘭縣地政士名冊 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照B據點 |
姓名: 杜國生 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 03-9889698 | 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路36號 @ 地政士開業資料 |
電話: 03-9882346 | 事務所地址: 宜蘭縣礁溪鄉仁愛路36號 @ 宜蘭縣地政士名冊 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0910-299901 | 機構負責人姓名: 杜國生 | 機構代碼: BF1700021 | 機構種類: BF | 地址全址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村成功路32-3號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 杜國生 ... ]
名稱 定根建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 定根建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
定根建設股份有限公司 宜蘭縣礁溪鄉中正路一六八巷五號 | | 86568361 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-20) |
定根建設股份有限公司 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉中正路一六八巷五號 | 統編: 86568361 | 解散 (核准解散日期: 2015-08-20) |
姓名 杜國生 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 4 筆) (或要:查詢所有 杜國生)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
國珍肉舖 臺南市中西區郡西里郡西路35號3樓(保安市場畜肉類3052 | 杜國生 | 06440173 | 核准設立 - 獨資 |
赫茲水資源開發有限公司 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路41號1樓 | 杜國生 | 24259529 | 核准設立 |
龍山旅社 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路36號 | 杜國生 | 40326881 | 核准設立 - 獨資 |
京緯工貿有限公司 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路41號1樓 | 杜國生 | 53360448 | 核准設立 |
國珍肉舖 登記地址: 臺南市中西區郡西里郡西路35號3樓(保安市場畜肉類3052 | 負責人: 杜國生 | 統編: 06440173 | 核准設立 - 獨資 |
赫茲水資源開發有限公司 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路41號1樓 | 負責人: 杜國生 | 統編: 24259529 | 核准設立 |
龍山旅社 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉德陽村仁愛路36號 | 負責人: 杜國生 | 統編: 40326881 | 核准設立 - 獨資 |
京緯工貿有限公司 登記地址: 宜蘭縣礁溪鄉大忠村五峰路41號1樓 | 負責人: 杜國生 | 統編: 53360448 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10190 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2350 | 所代表法人: | 友聯汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00067607 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3347820 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2160000 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2372520 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1591500 | 所代表法人: | 永光興實業股份有限公司 | 統一編號: 00068583 |
|