陳武松
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳武松的職稱是監察人, 持有股份數是300, 公司名稱是哈富貿易股份有限公司, 統一編號是86572219.
無其他 哈富貿易 資料。
[ 搜尋所有 哈富貿易 ... ]
根據姓名 陳武松 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳武松 ...) | 主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 89575788 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市五股區興珍里四維路一五五巷三四號一樓 @ 登記工廠名錄 |
| 產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市五股區興珍里四維路一五五巷三四號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6362296 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: BE1100017 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮公安路75巷10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-6362296 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: BE1100017 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮公安路75巷10號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 2R1100002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮堀頭里崛頭1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 2R1100002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮堀頭里崛頭1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 1R1100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣斗六市虎溪里虎溪路23-1號3樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 1R1100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣斗六市虎溪里虎溪路23-1號3樓 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 89575788 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市五股區興珍里四維路一五五巷三四號一樓 @ 登記工廠名錄 |
產品中類: 25金屬製品製造業
29機械設備製造業 | 廠址: 新北市五股區興珍里四維路一五五巷三四號一樓 | 工廠現況: 生產中 | 主要產品: 259其他金屬製品
293通用機械設備 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
特約服務項目: 個案管理服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-6362296 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: BE1100017 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮公安路75巷10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-6362296 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: BE1100017 | 機構種類: BE | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮公安路75巷10號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 2R1100002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮堀頭里崛頭1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 2R1100002 | 機構種類: 2 | 地址全址: 雲林縣虎尾鎮堀頭里崛頭1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 1R1100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣斗六市虎溪里虎溪路23-1號3樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 05-5519878 | 機構負責人姓名: 陳武松 | 機構代碼: 1R1100001 | 機構種類: 1 | 地址全址: 雲林縣斗六市虎溪里虎溪路23-1號3樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳武松 ... ]
名稱 哈富貿易 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 哈富貿易)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
哈富貿易股份有限公司 基隆市仁愛區孝四路九號四樓 | | 86572219 | 解散 (文號: 2001-9-24 經90中字 第0903283269號) |
哈富貿易股份有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區孝四路九號四樓 | 統編: 86572219 | 解散 (文號: 2001-9-24 經90中字 第0903283269號) |
姓名 陳武松 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 陳武松)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳武松自營計程車行 新北市新店區安康路2段173巷3號2樓 | 陳武松 | 38424226 | 核准設立 - 獨資 |
玉芳餐飲店 臺中市和平區博愛里東關路一段141號 | 陳武松 | 55800435 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108606261) |
同發商店 雲林縣斗六市十三里十三南路一八號 | 陳武松 | 63098109 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100079213) |
勝豐鐵材加工所 臺南市新營區王公里義和街50―8號 | 陳武松 | 72019915 | 撤銷 - 獨資 |
華麗乾洗名店 宜蘭縣宜蘭市茭白里吳沙路六九之一號 | 陳武松 | 77041275 | 歇業 - 獨資 |
答穩輪業有限公司 臺中市南屯區南屯路二段689號 | 陳武松 | 86086250 | 核准設立 |
栢暉精密工業有限公司 新北市蘆洲區長安街274巷6弄4號9樓 | 陳武松 | 89575788 | 核准設立 |
陳武松自營計程車行 登記地址: 新北市新店區安康路2段173巷3號2樓 | 負責人: 陳武松 | 統編: 38424226 | 核准設立 - 獨資 |
玉芳餐飲店 登記地址: 臺中市和平區博愛里東關路一段141號 | 負責人: 陳武松 | 統編: 55800435 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108606261) |
同發商店 登記地址: 雲林縣斗六市十三里十三南路一八號 | 負責人: 陳武松 | 統編: 63098109 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1100079213) |
勝豐鐵材加工所 登記地址: 臺南市新營區王公里義和街50―8號 | 負責人: 陳武松 | 統編: 72019915 | 撤銷 - 獨資 |
華麗乾洗名店 登記地址: 宜蘭縣宜蘭市茭白里吳沙路六九之一號 | 負責人: 陳武松 | 統編: 77041275 | 歇業 - 獨資 |
答穩輪業有限公司 登記地址: 臺中市南屯區南屯路二段689號 | 負責人: 陳武松 | 統編: 86086250 | 核准設立 |
栢暉精密工業有限公司 登記地址: 新北市蘆洲區長安街274巷6弄4號9樓 | 負責人: 陳武松 | 統編: 89575788 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳武松 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 18 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 72 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 台一冷凍股份有限公司 | 統一編號: 00674379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 334 | 所代表法人: | 成隆船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00674526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 協恒船舶器材股份有限公司 | 統一編號: 00674814 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 杰忠實業股份有限公司 | 統一編號: 00675216 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 16250 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 捷昇營造股份有限公司 | 統一編號: 00675617 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 宏駿營造股份有限公司 | 統一編號: 00675623 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 達通船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00676003 |
|