黃瑄珮
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃瑄珮的職稱是監察人, 持有股份數是333, 公司名稱是天達健康實業股份有限公司, 統一編號是86572301.
董監事資料集 資料集的 黃瑄珮 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃瑄珮 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 天達健康實業股份有限公司 | 統一編號: 86572301 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7133 | 所代表法人: | 天達健康實業股份有限公司 | 統一編號: 86572301 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1144 | 所代表法人: | 天達健康實業股份有限公司 | 統一編號: 86572301 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 天達健康實業股份有限公司 | 統一編號: 86572301 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7133 | 所代表法人: | 天達健康實業股份有限公司 | 統一編號: 86572301 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1144 | 所代表法人: | 天達健康實業股份有限公司 | 統一編號: 86572301 |
[ 搜尋所有相關: 黃瑄珮 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 天達健康實業 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 天達健康實業 ...) | 處分日期: 20231011 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231120 | 處分字號: 府社勞字
第1121619819號 | 違反法規內容: 勞工請假併同扣除全勤獎金致未達基本工資。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
| 電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 嘉義市東區義教西路92號 @ 醫療器材商資料集 |
處分日期: 20231011 | 罰鍰金額: 20000 | 公告日期: 20231120 | 處分字號: 府社勞字
第1121619819號 | 違反法規內容: 勞工請假併同扣除全勤獎金致未達基本工資。 @ 違反勞動法令事業單位-勞動基準法 |
電話: | 種類: 販賣業 | 開業狀態: 開業 | 嘉義市東區義教西路92號 @ 醫療器材商資料集 |
[ 搜尋所有 天達健康實業 ... ]
根據姓名 黃瑄珮 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 黃瑄珮 ...) | (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1410000 | 所代表法人: | 富士興有限公司 | 統一編號: 28056308 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 79069 | 所代表法人: | 慶昇健康實業股份有限公司 | 統一編號: 53391884 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1410000 | 所代表法人: | 富士興有限公司 | 統一編號: 28056308 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 79069 | 所代表法人: | 慶昇健康實業股份有限公司 | 統一編號: 53391884 @ 董監事資料集 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)故事志工 | 活動起始日期: 2024/09/14 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 黃瑄珮 ... ]
名稱 天達健康實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 天達健康實業)
天達健康實業股份有限公司 登記地址: 嘉義市新店里002鄰義教西路92號 | 負責人: 薛如珍 | 統編: 86572301 | 核准設立 |
姓名 黃瑄珮 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃瑄珮)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
富士興有限公司 嘉義市東區義教西路92號1樓 | 黃瑄珮 | 28056308 | 核准設立 |
富士興有限公司 登記地址: 嘉義市東區義教西路92號1樓 | 負責人: 黃瑄珮 | 統編: 28056308 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6944825 | 所代表法人: 大台北區瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 常務董事 | 持有股份數: 1165 | 所代表法人: 正琦投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1747267 | 所代表法人: 新海瓦斯股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: 欣泉投資股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
|