江玉琴
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名江玉琴的職稱是監察人, 持有股份數是1000, 公司名稱是民隆企業股份有限公司, 統一編號是86573218.
無其他 民隆企業 資料。
[ 搜尋所有 民隆企業 ... ]
根據姓名 江玉琴 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 江玉琴 ...) | 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 唐丰社股份有限公司 | 統一編號: 22889803 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 瑪濟企業有限公司 | 統一編號: 28773462 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: 英屬開曼群島商 inefi Holding Co., Ltd. | 英諾菲數位科技股份有限公司 | 統一編號: 90243675 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 九星針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/08/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2022/12/31 | 機構電話: 2423732 | 機構負責人姓名: 江玉琴 | 機構代碼: A31000024 | 機構種類: A3 | 地址全址: 南投縣埔里鎮中山路一段180號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 20 | 所代表法人: | 唐丰社股份有限公司 | 統一編號: 22889803 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 瑪濟企業有限公司 | 統一編號: 28773462 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 18000000 | 所代表法人: 英屬開曼群島商 inefi Holding Co., Ltd. | 英諾菲數位科技股份有限公司 | 統一編號: 90243675 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 九星針織股份有限公司 | 統一編號: @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 江玉琴 ... ]
名稱 民隆企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 民隆企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
民隆企業行 高雄市仁武區澄新街179號1樓 | 田雨澄 | 82735819 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961483600) |
民隆企業股份有限公司 臺中市神岡區豐洲里東洲路二四七巷四八之二號 | | 86573218 | 撤銷 (文號: 2000-2-29 經89中字 第089661674號) |
民隆企業行 登記地址: 高雄市仁武區澄新街179號1樓 | 負責人: 田雨澄 | 統編: 82735819 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10961483600) |
民隆企業股份有限公司 登記地址: 臺中市神岡區豐洲里東洲路二四七巷四八之二號 | 統編: 86573218 | 撤銷 (文號: 2000-2-29 經89中字 第089661674號) |
姓名 江玉琴 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 江玉琴)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
御林園髮型店 桃園縣中壢市龍平里龍東路36號 | 江玉琴 | 02676465 | 歇業 - 獨資 |
瑪濟企業有限公司 新北市三重區大同北路135巷28號2樓 | 江玉琴 | 28773462 | 核准設立 |
雨禾商店 臺北市大安區忠孝東路4段172號1樓 | 江玉琴 | 30961638 | 歇業 - 獨資 |
姊妹伴手禮店 新北市三芝區三民街83號3樓 | 江玉琴 | 41470146 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121650) |
肌肉沙灘複合式餐飲 桃園市平鎮區復興里環南路18號11樓之1 | 江玉琴 | 72734919 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001801) |
長羿輪胎行 嘉義市西區美源里世賢路四段412號一樓 | 江玉琴 | 98871297 | 歇業 - 獨資 |
御林園髮型店 登記地址: 桃園縣中壢市龍平里龍東路36號 | 負責人: 江玉琴 | 統編: 02676465 | 歇業 - 獨資 |
瑪濟企業有限公司 登記地址: 新北市三重區大同北路135巷28號2樓 | 負責人: 江玉琴 | 統編: 28773462 | 核准設立 |
雨禾商店 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段172號1樓 | 負責人: 江玉琴 | 統編: 30961638 | 歇業 - 獨資 |
姊妹伴手禮店 登記地址: 新北市三芝區三民街83號3樓 | 負責人: 江玉琴 | 統編: 41470146 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1068121650) |
肌肉沙灘複合式餐飲 登記地址: 桃園市平鎮區復興里環南路18號11樓之1 | 負責人: 江玉琴 | 統編: 72734919 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1089001801) |
長羿輪胎行 登記地址: 嘉義市西區美源里世賢路四段412號一樓 | 負責人: 江玉琴 | 統編: 98871297 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 江玉琴 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 海灣兄弟股份有限公司 | 統一編號: 00659102 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 吉豐海運股份有限公司 | 統一編號: 00659270 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 8000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 友信交通股份有限公司 | 統一編號: 00659383 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 謙豐企業股份有限公司 | 統一編號: 00659433 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 復昌氣體有限公司 | 統一編號: 00659460 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 347390 | 所代表法人: | 瑞基漁業有限公司 | 統一編號: 00659525 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
|