黃良玉
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃良玉的職稱是監察人, 持有股份數是156000, 公司名稱是福禧建設企業股份有限公司, 統一編號是86603424.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 169000 | 所代表法人: | 福禧建設企業股份有限公司 | 統一編號: 86603424 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 169000 | 所代表法人: | 福禧建設企業股份有限公司 | 統一編號: 86603424 |
[ 搜尋所有相關: 黃良玉 @ 董監事資料集 ]
無其他 福禧建設企業 資料。
[ 搜尋所有 福禧建設企業 ... ]
根據姓名 黃良玉 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃良玉 ...) | (中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全家科醫股份有限公司 | 統一編號: 82807073 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)吳靜君;(中華民國)王姝婷;(中華民國)黃良玉;(中華民國)游貴花 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/07/07 | 活動結束日期: 2024/07/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)黃良玉 | 活動起始日期: 2024/09/21 | 活動結束日期: 2024/10/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全家科醫股份有限公司 | 統一編號: 82807073 @ 董監事資料集 |
(中華民國)吳靜君;(中華民國)王姝婷;(中華民國)黃良玉;(中華民國)游貴花 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 黃良玉 ... ]
名稱 福禧建設企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 福禧建設企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
福禧建設企業股份有限公司 新北市永和區永和路一段二二○號四樓 | | 86603424 | 解散 (文號: 1998-7-24 建三丙字 第087201497號) |
福禧建設企業股份有限公司 登記地址: 新北市永和區永和路一段二二○號四樓 | 統編: 86603424 | 解散 (文號: 1998-7-24 建三丙字 第087201497號) |
姓名 黃良玉 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 黃良玉)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃良玉自營計程車 臺北市北投區安泰街47巷8號3樓 | 黃良玉 | 04812368 | 撤銷 - 獨資 |
大倫輪業行 高雄市三民區正興路164號 | 黃良玉 | 25903737 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10560294200) |
惠畇企業社 桃園市桃園區朝陽里朝陽街53號10樓之1 | 黃良玉 | 82271536 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129014366) |
黃良玉自營計程車 登記地址: 臺北市北投區安泰街47巷8號3樓 | 負責人: 黃良玉 | 統編: 04812368 | 撤銷 - 獨資 |
大倫輪業行 登記地址: 高雄市三民區正興路164號 | 負責人: 黃良玉 | 統編: 25903737 | 歇業 - 合夥 (核准文號: 10560294200) |
惠畇企業社 登記地址: 桃園市桃園區朝陽里朝陽街53號10樓之1 | 負責人: 黃良玉 | 統編: 82271536 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129014366) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 峰昌煤氣行有限公司 | 統一編號: 00686240 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3400 | 所代表法人: | 國威船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686255 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 230 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 920 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 690 | 所代表法人: | 源崇水泥製品股份有限公司 | 統一編號: 00686327 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 三奇漁業股份有限公司 | 統一編號: 00686348 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 11450 | 所代表法人: | 運昇船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00686353 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 大隆報關股份有限公司 | 統一編號: 00686403 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 永芳報關股份有限公司 | 統一編號: 00686451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 聯喜交通有限公司 | 統一編號: 00686620 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華夏疊蓆股份有限公司 | 統一編號: 00686662 |
|