柯淑華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名柯淑華的職稱是監察人, 持有股份數是350, 公司名稱是華憶建設股份有限公司, 統一編號是86604063.
根據名稱 華憶建設 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 華憶建設 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
| 所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區中工段二三九地號等一筆 | 營利事業統一編號: 23102845 | 管制編號: H43E8762 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: 中壢工業區 | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區中工段二三九地號等一筆 | 營利事業統一編號: 23794354 | 管制編號: H43E9106 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 公司名稱: 華憶建設股份有限公司 | 到職日期: 1110715 | 統一編號: 50957859 @ 公司登記經理人資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000000 | 所代表法人: 憶聲電子股份有限公司 | 華憶建設股份有限公司 | 統一編號: 50957859 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區中工段二三九地號等一筆 | 營利事業統一編號: 23102845 | 管制編號: H43E8762 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: 中壢工業區 | (實際廠場)地址: 桃園市中壢區中工段二三九地號等一筆 | 營利事業統一編號: 23794354 | 管制編號: H43E9106 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
公司名稱: 華憶建設股份有限公司 | 到職日期: 1110715 | 統一編號: 50957859 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 華憶建設 ... ]
根據姓名 柯淑華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 柯淑華 ...) | 電話: 0425895473、0921731056 | 地址鄉鎮市區: 卓蘭鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 柯淑華 @ 藥局基本資料 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照B據點 |
| 團體會址: 臺北市文山區新光路1段187號1樓 | 成立日期: 1070821 | 理事長: 柯淑華 @ 全國性人民團體名冊 |
電話: 0425895473、0921731056 | 地址鄉鎮市區: 卓蘭鎮 | 機構狀態: 開業 | 是否為健保特約藥局: Y | 負責人姓名: 柯淑華 @ 藥局基本資料 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/05/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 24562008 | 機構負責人姓名: 柯淑華 | 機構代碼: B20300007 | 機構種類: B2 | 地址全址: 基隆市七堵區正光里光明路21號1樓之1 @ 長照B據點 |
團體會址: 臺北市文山區新光路1段187號1樓 | 成立日期: 1070821 | 理事長: 柯淑華 @ 全國性人民團體名冊 |
[ 搜尋所有 柯淑華 ... ]
名稱 華憶建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 華憶建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
華憶建設股份有限公司 桃園市中壢區中園路198號 | 彭君平 | 50957859 | 核准設立 |
華憶建設股份有限公司 苗栗縣苑裡鎮客里八鄰一一七之一一號 | | 86604063 | 解散 (文號: 1995-10-7 建三丁字 第084443571號) |
華憶建設股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中園路198號 | 負責人: 彭君平 | 統編: 50957859 | 核准設立 |
華憶建設股份有限公司 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮客里八鄰一一七之一一號 | 統編: 86604063 | 解散 (文號: 1995-10-7 建三丁字 第084443571號) |
姓名 柯淑華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 柯淑華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
莎莎東方舞蹈工作坊 高雄市苓雅區光華一路148之30號3樓 | 柯淑華 | 91546424 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160570000) |
振華農產行 嘉義縣民雄鄉豐收村二二鄰山子腳九八號一樓 | 蔡柯淑華 | 13627688 | 歇業 - 獨資 |
連宜汽車百貨行 屏東縣枋寮鄉人和村中華路238號 | 柯淑華 | 95994513 | 撤銷 - 獨資 |
萬大藥局 臺北市中正區西藏路159號1樓 | 兆柯淑華 | 04651320 | 撤銷 - 獨資 |
利岱魚行 基隆市中正區中正里中正路三九一號一一一室 | 柯淑華 | 10508272 | 歇業 - 獨資 |
淞丞商行 屏東縣屏東市崇禮里民族路134號 | 柯淑華 | 10897271 | 核准設立 - 獨資 |
嘉豐電器行 屏東縣高樹鄉長榮村興中路一巷二0號 | 柯淑華 | 13609204 | 歇業 - 獨資 |
曼陀羅企業社 屏東縣高樹鄉司馬村和美巷4號 | 柯淑華 | 15697982 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10318811900) |
莎莎東方舞蹈工作坊 登記地址: 高雄市苓雅區光華一路148之30號3樓 | 負責人: 柯淑華 | 統編: 91546424 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11160570000) |
振華農產行 登記地址: 嘉義縣民雄鄉豐收村二二鄰山子腳九八號一樓 | 負責人: 蔡柯淑華 | 統編: 13627688 | 歇業 - 獨資 |
連宜汽車百貨行 登記地址: 屏東縣枋寮鄉人和村中華路238號 | 負責人: 柯淑華 | 統編: 95994513 | 撤銷 - 獨資 |
萬大藥局 登記地址: 臺北市中正區西藏路159號1樓 | 負責人: 兆柯淑華 | 統編: 04651320 | 撤銷 - 獨資 |
利岱魚行 登記地址: 基隆市中正區中正里中正路三九一號一一一室 | 負責人: 柯淑華 | 統編: 10508272 | 歇業 - 獨資 |
淞丞商行 登記地址: 屏東縣屏東市崇禮里民族路134號 | 負責人: 柯淑華 | 統編: 10897271 | 核准設立 - 獨資 |
嘉豐電器行 登記地址: 屏東縣高樹鄉長榮村興中路一巷二0號 | 負責人: 柯淑華 | 統編: 13609204 | 歇業 - 獨資 |
曼陀羅企業社 登記地址: 屏東縣高樹鄉司馬村和美巷4號 | 負責人: 柯淑華 | 統編: 15697982 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10318811900) |
[ 查詢所有 柯淑華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4420000 | 所代表法人: | 建翔船機工業有限公司 | 統一編號: 00651143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1450000 | 所代表法人: | 隆洋企業有限公司 | 統一編號: 00651278 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 13 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
|