陳麗卿
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳麗卿的職稱是監察人, 持有股份數是120, 公司名稱是永成皮業股份有限公司, 統一編號是86612839.
無其他 永成皮業 資料。
[ 搜尋所有 永成皮業 ... ]
根據姓名 陳麗卿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳麗卿 ...) | 事務所名稱: 陳麗卿事務所 | 執行業務區域: 桃園市,新竹縣,苗栗縣,臺中市,新竹市 | 事務所地址: 新竹市成功路61號 | 登錄字號: 北區國稅登字第O0061號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
| (中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 農卿記有限公司 | 統一編號: 90380945 @ 董監事資料集 |
| 生產者: 盧○○卿 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市麻豆區 | 異動日期: 2024/07/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
事務所名稱: 陳麗卿事務所 | 執行業務區域: 桃園市,新竹縣,苗栗縣,臺中市,新竹市 | 事務所地址: 新竹市成功路61號 | 登錄字號: 北區國稅登字第O0061號 @ 財政部北區國稅局記帳及報稅代理人名冊 |
(中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)陳麗卿 | 活動起始日期: 2024/05/07 | 活動結束日期: 2024/06/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 農卿記有限公司 | 統一編號: 90380945 @ 董監事資料集 |
生產者: 盧○○卿 | 使用狀態: 通過 | 驗證標章: | 聯絡地址: 臺南市麻豆區 | 異動日期: 2024/07/11 @ 臺灣農產品生產追溯-生產者資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/07/05 | 活動結束日期: 2024/07/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)蔡翠芳;(中華民國)孫玉梅;(中華民國)陳麗卿;(中華民國)陳玲翡;(中華民國)梁台玲;(中華民國)潘淑珍;(中華民國)王新昌;(中華民國)林忍;(中華民國)葉惠喜;(中華民國)熊筱薇;(... | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
[ 搜尋所有 陳麗卿 ... ]
名稱 永成皮業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 永成皮業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
永成皮業股份有限公司 雲林縣土庫鎮越港里林森路三二九巷五號 | | 86612839 | 解散 (文號: 2004-8-6 經授中字 第0933254211號) |
永成皮業股份有限公司 登記地址: 雲林縣土庫鎮越港里林森路三二九巷五號 | 統編: 86612839 | 解散 (文號: 2004-8-6 經授中字 第0933254211號) |
姓名 陳麗卿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 陳麗卿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳麗卿自營計程車行 臺北市南港區成功路4段322號5樓 | 陳麗卿 | 05416576 | 核准設立 - 獨資 |
麗卿企業社 桃園市中壢區中山里榮安十三街247號1樓 | 鍾陳麗卿 | 14669762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007095) |
卿宇手作坊 桃園市中壢區復興里長樂街32巷8之1號 | 陳麗卿 | 82052336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129016935) |
麗麗亞服飾精品店 高雄市岡山區協和里育英路118號 | 陳麗卿 | 07948830 | 撤銷 - 獨資 |
麗利獸肉號 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場乙棟第975號攤 | 黃陳麗卿 | 15930411 | 核准設立 - 獨資 |
崧源企業社 新北市泰山區台麗街16巷5號(1樓) | 陳麗卿 | 41059932 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1035240016) |
巧麗童裝 南投縣竹山鎮雲林里頂橫街二九號 | 陳麗卿 | 06140035 | 歇業 - 獨資 |
翊麗企業社 桃園市中壢區龍東里龍文街150巷25之1號1樓 | 陳麗卿 | 41046542 | 廢止 - 獨資 |
陳麗卿自營計程車行 登記地址: 臺北市南港區成功路4段322號5樓 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 05416576 | 核准設立 - 獨資 |
麗卿企業社 登記地址: 桃園市中壢區中山里榮安十三街247號1樓 | 負責人: 鍾陳麗卿 | 統編: 14669762 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1049007095) |
卿宇手作坊 登記地址: 桃園市中壢區復興里長樂街32巷8之1號 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 82052336 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1129016935) |
麗麗亞服飾精品店 登記地址: 高雄市岡山區協和里育英路118號 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 07948830 | 撤銷 - 獨資 |
麗利獸肉號 登記地址: 臺北市萬華區環河南路2段245號公有環南市場乙棟第975號攤 | 負責人: 黃陳麗卿 | 統編: 15930411 | 核准設立 - 獨資 |
崧源企業社 登記地址: 新北市泰山區台麗街16巷5號(1樓) | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 41059932 | 核准設立 - 合夥 (核准文號: 1035240016) |
巧麗童裝 登記地址: 南投縣竹山鎮雲林里頂橫街二九號 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 06140035 | 歇業 - 獨資 |
翊麗企業社 登記地址: 桃園市中壢區龍東里龍文街150巷25之1號1樓 | 負責人: 陳麗卿 | 統編: 41046542 | 廢止 - 獨資 |
[ 查詢所有 陳麗卿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 頂新國際興業有限公司 | 統一編號: 05087716 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 立莆貿易有限公司 | 統一編號: 05089806 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 太平洋三溫暖衛浴百貨有限公司 | 統一編號: 05129976 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 國展包裝機械有限公司 | 統一編號: 05385031 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 捷登科技事業有限公司 | 統一編號: 05507718 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 495000 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 華豐建設開發股份有限公司 | 統一編號: 05635880 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華豐建設開發股份有限公司 | 統一編號: 05635880 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 華豐建設開發股份有限公司 | 統一編號: 05635880 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 鑫門股份有限公司 | 統一編號: 05638486 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 正聲廣播股份有限公司 | 統一編號: 05077870 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 頂新國際興業有限公司 | 統一編號: 05087716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1100000 | 所代表法人: | 立莆貿易有限公司 | 統一編號: 05089806 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 太平洋三溫暖衛浴百貨有限公司 | 統一編號: 05129976 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2600000 | 所代表法人: | 國展包裝機械有限公司 | 統一編號: 05385031 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 捷登科技事業有限公司 | 統一編號: 05507718 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 495000 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 百岳國際股份有限公司 | 統一編號: 05626003 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 華豐建設開發股份有限公司 | 統一編號: 05635880 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 華豐建設開發股份有限公司 | 統一編號: 05635880 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 華豐建設開發股份有限公司 | 統一編號: 05635880 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 鑫門股份有限公司 | 統一編號: 05638486 |
|