王易鑫
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王易鑫的職稱是監察人, 持有股份數是38000000, 所代表法人是中欣實業股份有限公司, 公司名稱是統營營造股份有限公司, 統一編號是86628826.
董監事資料集 資料集的 王易鑫 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王易鑫 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 38000000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 統營營造股份有限公司 | 統一編號: 86628826 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 38000000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 統營營造股份有限公司 | 統一編號: 86628826 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 38000000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 統營營造股份有限公司 | 統一編號: 86628826 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 38000000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 統營營造股份有限公司 | 統一編號: 86628826 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 38000000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 統營營造股份有限公司 | 統一編號: 86628826 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 38000000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 統營營造股份有限公司 | 統一編號: 86628826 |
[ 搜尋所有相關: 王易鑫 @ 董監事資料集 ]
根據識別碼 86628826 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 86628826 ...) | 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市楊梅區幼獅段六○四地號等八筆 | 營利事業統一編號: 86628826 | 管制編號: H45B0777 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: 樹谷園區 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區善科段七○地號 | 營利事業統一編號: 86628826 | 管制編號: D9008377 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 所在工業區名稱: 樹谷園區 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區善科段七○地號 | 營利事業統一編號: 86628826 | 管制編號: D9008395 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 統營營造股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-07-16 | 違反時間: 2024-06-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
| 違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 統營營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-03-08 | 違反時間: 2022-12-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 桃園市楊梅區幼獅段六○四地號等八筆 | 營利事業統一編號: 86628826 | 管制編號: H45B0777 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: 樹谷園區 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區善科段七○地號 | 營利事業統一編號: 86628826 | 管制編號: D9008377 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
所在工業區名稱: 樹谷園區 | (實際廠場)地址: 臺南市善化區善科段七○地號 | 營利事業統一編號: 86628826 | 管制編號: D9008395 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
違反法令: 廢棄物清理法第27條第2款 | 事業名稱: 統營營造股份有限公司 | 裁處金額: 6000 | 主旨: 罰鍰新臺幣6000元整。處環境講習2小時整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 事業廢棄物 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2024-07-16 | 違反時間: 2024-06-17 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 噪音管制法第8條第4款 | 事業名稱: 統營營造股份有限公司 | 裁處金額: 3000 | 主旨: 罰鍰新臺幣3000元整。 | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 噪音污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 臺北市 | 裁處時間: 2023-03-08 | 違反時間: 2022-12-24 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 86628826 ... ]
根據名稱 統營營造 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 統營營造 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 統營營造股份有限公司 | 統營投資股份有限公司 | 統一編號: 70472045 @ 董監事資料集 |
| 所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺東縣臺東市台東段二六地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: V75B7196 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
| 登錄日期: 1110425 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 登錄日期: 1100701 | 勞工安全衛生管理員人數: 2 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
| 登錄日期: 1091217 | 勞工安全衛生管理員人數: 2 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: 統營營造股份有限公司 | 統營投資股份有限公司 | 統一編號: 70472045 @ 董監事資料集 |
所在工業區名稱: 非屬工業區類 | (實際廠場)地址: 臺東縣臺東市台東段二六地號 | 營利事業統一編號: | 管制編號: V75B7196 @ 環境保護許可管理系統(暨解除列管)對象基本資料 |
登錄日期: 1110425 | 勞工安全衛生管理員人數: 1 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1100701 | 勞工安全衛生管理員人數: 2 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
登錄日期: 1091217 | 勞工安全衛生管理員人數: 2 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 統營營造 ... ]
根據姓名 王易鑫 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 王易鑫 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 3249362 | 所代表法人: | 陽鑫投資有限公司 | 統一編號: 00052729 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 特欣國際股份有限公司 | 統一編號: 50896087 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 特欣金精密工業股份有限公司 | 統一編號: 89116686 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3249362 | 所代表法人: | 陽鑫投資有限公司 | 統一編號: 00052729 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 特欣國際股份有限公司 | 統一編號: 50896087 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1050000 | 所代表法人: 中欣實業股份有限公司 | 特欣金精密工業股份有限公司 | 統一編號: 89116686 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王易鑫 ... ]
名稱 統營營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 統營營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
統營營造股份有限公司 臺北市內湖區民善街89號 | 黃斌書 | 86628826 | 核准設立 |
統營營造股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民善街89號 | 負責人: 黃斌書 | 統編: 86628826 | 核准設立 |
姓名 王易鑫 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 王易鑫)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陽鑫投資有限公司 新北市新莊區昌平街3號3樓 | 王易鑫 | 00052729 | 核准設立 |
陽鑫投資有限公司 登記地址: 新北市新莊區昌平街3號3樓 | 負責人: 王易鑫 | 統編: 00052729 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建豐通運報關股份有限公司 | 統一編號: 00197192 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3 | 所代表法人: | 建順實業股份有限公司 | 統一編號: 00197382 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1200 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 建基企業股份有限公司 | 統一編號: 00197616 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 鈺倫通運股份有限公司 | 統一編號: 00197708 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 154950 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 39300 | 所代表法人: | 洋豐投資股份有限公司 | 統一編號: 00198143 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 建國報關行股份有限公司 | 統一編號: 00198495 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 香島船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00198523 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300000 | 所代表法人: | 建成裕製機工業有限公司 | 統一編號: 00199038 |
|