黃俊雄
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃俊雄的職稱是董事, 持有股份數是420000, 公司名稱是鈺泰股份有限公司, 統一編號是86659714.
董監事資料集 資料集的 黃俊雄 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 黃俊雄 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 910000 | 所代表法人: | 鈺泰股份有限公司 | 統一編號: 86659714 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 鈺泰股份有限公司 | 統一編號: 86659714 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1510000 | 所代表法人: | 鈺泰股份有限公司 | 統一編號: 86659714 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 910000 | 所代表法人: | 鈺泰股份有限公司 | 統一編號: 86659714 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 260000 | 所代表法人: | 鈺泰股份有限公司 | 統一編號: 86659714 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1510000 | 所代表法人: | 鈺泰股份有限公司 | 統一編號: 86659714 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86659714 | 電話號碼: 05-2892366 | 嘉義縣水上鄉忠和村中庄六八之十九號 |
統一編號: 86659714 | 電話號碼: 05-2892366 | 嘉義縣水上鄉忠和村中庄六八之十九號 |
[ 搜尋所有相關: 黃俊雄 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 鈺泰 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 鈺泰 ...) | (中華民國)張雅萍;(泰國)葉劉珮玲;(泰國)吳秉蓉;(泰國)簡秀麗;(泰國)何永媚;(泰國)廖曼琦;(泰國)潘芯鈺;(泰國)張宏秀;(泰國)王淼清;(泰國)黃怡貞;(泰國)李明倩;(泰國)邱陳美;(... | 活動起始日期: 2020/03/07 | 活動結束日期: 2020/04/26 @ 新住民主題區藝文活動 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鈺泰交通股份有限公司 | 統一編號: 84254098 @ 董監事資料集 |
| 統一編號: 66866166 | 電話號碼: 03-5423930 | 新竹市東區復中里經國路1段411號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24281851 | 電話號碼: 04-8811998 | 彰化縣溪湖鎮西溪里員鹿路後溪巷88號 @ 出進口廠商登記資料 |
| 統一編號: 24685039 | 電話號碼: 07-8410708 | 高雄市楠梓區北昌街101號13樓 @ 出進口廠商登記資料 |
| 主要產品: 259其他金屬製品、292其他專用機械設備 | 統一編號: 24281851 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣溪湖鎮西溪里員鹿路88號 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 16908394 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣褒忠鄉有才村有才1-108號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)張雅萍;(泰國)葉劉珮玲;(泰國)吳秉蓉;(泰國)簡秀麗;(泰國)何永媚;(泰國)廖曼琦;(泰國)潘芯鈺;(泰國)張宏秀;(泰國)王淼清;(泰國)黃怡貞;(泰國)李明倩;(泰國)邱陳美;(... | 活動起始日期: 2020/03/07 | 活動結束日期: 2020/04/26 @ 新住民主題區藝文活動 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 鈺泰交通股份有限公司 | 統一編號: 84254098 @ 董監事資料集 |
統一編號: 66866166 | 電話號碼: 03-5423930 | 新竹市東區復中里經國路1段411號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24281851 | 電話號碼: 04-8811998 | 彰化縣溪湖鎮西溪里員鹿路後溪巷88號 @ 出進口廠商登記資料 |
統一編號: 24685039 | 電話號碼: 07-8410708 | 高雄市楠梓區北昌街101號13樓 @ 出進口廠商登記資料 |
主要產品: 259其他金屬製品、292其他專用機械設備 | 統一編號: 24281851 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣溪湖鎮西溪里員鹿路88號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 254金屬加工處理 | 統一編號: 16908394 | 工廠登記狀態: 生產中 | 雲林縣褒忠鄉有才村有才1-108號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 鈺泰 ... ]
根據姓名 黃俊雄 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃俊雄 ...) | | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| | 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
| 作者: 美地塢節目公司 錄製 ;黃俊雄布袋戲團 演出 ;黃俊雄布袋戲團 演出;美地塢節目公司 錄製 | ISBN: | 版本: | 出版項: 臺北市 : 臺視文化, 民7 | 類型: 多媒體元件;動態放映資料 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
| 作者: 年代影視 製作 ;黃俊雄布袋戲團 演出 ;黃俊雄布袋戲團 演出 | ISBN: | 版本: | 出版項: 臺北市 : 臺視文化, 民7 | 類型: 多媒體元件;動態放映資料 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 活動起始日期: 2024/04/14 | 活動結束日期: 2024/04/14 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)金光多媒體有限公司 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/12/15 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 黃俊雄超時空行動劇院有限公司 | 統一編號: 53507153 @ 董監事資料集 |
作者: 美地塢節目公司 錄製 ;黃俊雄布袋戲團 演出 ;黃俊雄布袋戲團 演出;美地塢節目公司 錄製 | ISBN: | 版本: | 出版項: 臺北市 : 臺視文化, 民7 | 類型: 多媒體元件;動態放映資料 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
作者: 年代影視 製作 ;黃俊雄布袋戲團 演出 ;黃俊雄布袋戲團 演出 | ISBN: | 版本: | 出版項: 臺北市 : 臺視文化, 民7 | 類型: 多媒體元件;動態放映資料 @ 臺灣戲劇與美術文獻資料書目 |
[ 搜尋所有 黃俊雄 ... ]
鈺泰欣業有限公司 | 地址: 台北市內湖區內湖路三段59巷8號1樓 | 電話: 02-8791-3455 |
鈺泰冷凍空調設備有限公司 | 地址: 彰化縣溪湖鎮崙子腳路13號之2 | 電話: 04-881-1998 |
鈺泰鋼鐵有限公司 | 地址: 台南市永康區永安一街81巷8號 | 電話: 06-243-0238 |
鈺泰欣業有限公司 | 地址: 台北市內湖區內湖路三段59巷8號1樓 | 電話: 02-2793-3837 |
鈺泰股份有限公司 | 地址: 嘉義縣水上鄉南鄉村牛稠埔54號之5 | 電話: 05-289-1569 |
名稱 鈺泰 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 鈺泰)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈺泰開發有限公司 臺中市太平區新光里新光路7號 | 裴鈺青 | 45146971 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-16) |
鈺泰交通股份有限公司 桃園市平鎮區快速路一段86號1樓 | 陳鈺偉 | 84254098 | 核准設立 |
鈺泰興企業有限公司 高雄市楠梓區北昌街101號13樓 | 葉泰祥 | 24685039 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-19) |
鈺泰興業有限公司 新北市板橋區篤行路3段32之4號1樓 | 胡恩信 | 12975081 | 核准設立 |
鈺泰工程有限公司 雲林縣東勢鄉東北村內環東路278號1樓 | 吳曾碧玉 | 16908394 | 核准設立 |
鈺泰企業有限公司 高雄市大寮區林內路110號1樓 | 謝水銘 | 23868670 | 核准設立 |
鈺泰冷凍空調設備有限公司 彰化縣溪湖鎮西溪里員鹿路後溪巷88號 | 黃秀鄉 | 24281851 | 核准設立 |
鈺泰實業有限公司 雲林縣斗六市溪洲里竹圍路6號1樓 | 張裕源 | 24857784 | 核准設立 |
鈺泰開發有限公司 登記地址: 臺中市太平區新光里新光路7號 | 負責人: 裴鈺青 | 統編: 45146971 | 解散 (核准解散日期: 2019-12-16) |
鈺泰交通股份有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區快速路一段86號1樓 | 負責人: 陳鈺偉 | 統編: 84254098 | 核准設立 |
鈺泰興企業有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區北昌街101號13樓 | 負責人: 葉泰祥 | 統編: 24685039 | 解散 (核准解散日期: 2023-09-19) |
鈺泰興業有限公司 登記地址: 新北市板橋區篤行路3段32之4號1樓 | 負責人: 胡恩信 | 統編: 12975081 | 核准設立 |
鈺泰工程有限公司 登記地址: 雲林縣東勢鄉東北村內環東路278號1樓 | 負責人: 吳曾碧玉 | 統編: 16908394 | 核准設立 |
鈺泰企業有限公司 登記地址: 高雄市大寮區林內路110號1樓 | 負責人: 謝水銘 | 統編: 23868670 | 核准設立 |
鈺泰冷凍空調設備有限公司 登記地址: 彰化縣溪湖鎮西溪里員鹿路後溪巷88號 | 負責人: 黃秀鄉 | 統編: 24281851 | 核准設立 |
鈺泰實業有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市溪洲里竹圍路6號1樓 | 負責人: 張裕源 | 統編: 24857784 | 核准設立 |
[ 查詢所有 鈺泰 ... ]
姓名 黃俊雄 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃俊雄)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
黃俊雄自營計程車行 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 黃俊雄 | 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 黃俊雄 | 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 黃俊雄 | 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 黃俊雄 | 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 黃俊雄 | 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 黃俊雄 | 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 黃俊雄 | 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 黃俊雄 | 99533393 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市鳳山區文華里文雅路東街7-1號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 07843527 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車行 登記地址: 高雄市苓雅區日中里興中1路279號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 81278096 | 歇業 - 獨資 |
黃俊雄自營計程車 登記地址: 臺北市內湖區成功路4段41巷7弄4號2樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 01636183 | 核准設立 - 獨資 |
黃俊雄超時空行動劇院有限公司 登記地址: 雲林縣虎尾鎮穎川里林森路466號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 53507153 | 核准設立 |
俊達輪胎行 登記地址: 苗栗縣後龍鎮龍坑里16鄰十班坑155-22號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 21452535 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1031001456) |
俊雄小吃店 登記地址: 臺北市萬華區昆明街311號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 14741568 | 歇業 - 獨資 |
俊雄行 登記地址: 彰化縣溪湖鎮番婆里興安路351巷32號 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99871295 | 核准設立 - 獨資 |
芬芳農產行 登記地址: 高雄市旗山區大山里黃厝巷72之9號1樓 | 負責人: 黃俊雄 | 統編: 99533393 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 黃俊雄 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 龍信實業有限公司 | 統一編號: 04289829 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東睿貨物通運企業股份有限公司 | 統一編號: 04295815 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 東山茶業有限公司 | 統一編號: 04319865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆燁五金有限公司 | 統一編號: 04332683 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 129600 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 97200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 103200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 178200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 松賢企業股份有限公司 | 統一編號: 04353764 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 挪威商 Wilhelmsen Port Services AS | 威爾森通運股份有限公司 | 統一編號: 04380538 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 挪威商 Wilhelmsen Port Services AS | 威爾森通運股份有限公司 | 統一編號: 04380538 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2010000 | 所代表法人: | 益明影音有限公司 | 統一編號: 04384470 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14350000 | 所代表法人: 新加坡商 Edrington Singapore Pte Ltd | 臺灣愛丁頓股份有限公司 | 統一編號: 04400387 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 9460 | 所代表法人: | 恭盈股份有限公司 | 統一編號: 04414489 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 香港商 Illies East Asia Limited | 台北翊利股份有限公司 | 統一編號: 04427175 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 龍信實業有限公司 | 統一編號: 04289829 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 東睿貨物通運企業股份有限公司 | 統一編號: 04295815 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 東山茶業有限公司 | 統一編號: 04319865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 昆燁五金有限公司 | 統一編號: 04332683 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 129600 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 97200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 103200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 178200 | 所代表法人: | 光泉食品股份有限公司 | 統一編號: 04351626 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 松賢企業股份有限公司 | 統一編號: 04353764 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 挪威商 Wilhelmsen Port Services AS | 威爾森通運股份有限公司 | 統一編號: 04380538 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 70000 | 所代表法人: 挪威商 Wilhelmsen Port Services AS | 威爾森通運股份有限公司 | 統一編號: 04380538 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2010000 | 所代表法人: | 益明影音有限公司 | 統一編號: 04384470 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14350000 | 所代表法人: 新加坡商 Edrington Singapore Pte Ltd | 臺灣愛丁頓股份有限公司 | 統一編號: 04400387 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 9460 | 所代表法人: | 恭盈股份有限公司 | 統一編號: 04414489 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 香港商 Illies East Asia Limited | 台北翊利股份有限公司 | 統一編號: 04427175 |
|