林孟瑜
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林孟瑜的職稱是監察人, 持有股份數是20, 公司名稱是廣傑股份有限公司, 統一編號是86675708.
根據名稱 廣傑 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 廣傑 ...) | (中華民國)高雄市美術推廣傑人會會員 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市美術推廣傑人會會員 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000079 | 到期日期: 20151109 | 取消日期: 0 | 統一編號: 16709228 | 地址: 中華路450號 @ 電信工程業業者名單 |
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C104000024 | 到期日期: 20251130 | 取消日期: 0 | 統一編號: 16709228 | 地址: 中華路450號 @ 電信工程業業者名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 易廣傑科技有限公司 | 統一編號: 16709228 @ 董監事資料集 |
| (中華民國)高雄市美術推廣傑人會 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)高雄市美術推廣傑人會 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 廣大管理顧問有限公司 | 統一編號: 83014064 @ 董監事資料集 |
(中華民國)高雄市美術推廣傑人會會員 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市美術推廣傑人會會員 | 活動起始日期: 2024/03/15 | 活動結束日期: 2024/03/26 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C099000079 | 到期日期: 20151109 | 取消日期: 0 | 統一編號: 16709228 | 地址: 中華路450號 @ 電信工程業業者名單 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: C104000024 | 到期日期: 20251130 | 取消日期: 0 | 統一編號: 16709228 | 地址: 中華路450號 @ 電信工程業業者名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 易廣傑科技有限公司 | 統一編號: 16709228 @ 董監事資料集 |
(中華民國)高雄市美術推廣傑人會 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)高雄市美術推廣傑人會 | 活動起始日期: 2024/05/29 | 活動結束日期: 2024/06/16 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 廣大管理顧問有限公司 | 統一編號: 83014064 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 廣傑 ... ]
根據姓名 林孟瑜 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林孟瑜 ...) | 總機電話: 037-583775 | 公司代號: 1806 | 產業別: 08 | 營利事業統一編號: 49701774 | 住址: 苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號 | 董事長: 林榮德 | 成立日期: 19721124 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 嘉緹科技股份有限公司 | 統一編號: 24248679 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9600000 | 所代表法人: 冠軍建材股份有限公司 | 冠仲貿易股份有限公司 | 統一編號: 27992545 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 冠仲貿易股份有限公司 | 冠翔建材股份有限公司 | 統一編號: 27997112 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 德謙投資股份有限公司 | 統一編號: 29058965 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 貴誠投資股份有限公司 | 統一編號: 29058971 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2446430 | 所代表法人: | 優視德股份有限公司 | 統一編號: 42859335 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5200000 | 所代表法人: | 康毅有限公司 | 統一編號: 53985197 @ 董監事資料集 |
總機電話: 037-583775 | 公司代號: 1806 | 產業別: 08 | 營利事業統一編號: 49701774 | 住址: 苗栗縣竹南鎮大埔里竹篙厝200-7號 | 董事長: 林榮德 | 成立日期: 19721124 | 出表日期: 1130915 @ 上市公司基本資料 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 嘉緹科技股份有限公司 | 統一編號: 24248679 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9600000 | 所代表法人: 冠軍建材股份有限公司 | 冠仲貿易股份有限公司 | 統一編號: 27992545 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: 冠仲貿易股份有限公司 | 冠翔建材股份有限公司 | 統一編號: 27997112 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 德謙投資股份有限公司 | 統一編號: 29058965 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 貴誠投資股份有限公司 | 統一編號: 29058971 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2446430 | 所代表法人: | 優視德股份有限公司 | 統一編號: 42859335 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5200000 | 所代表法人: | 康毅有限公司 | 統一編號: 53985197 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 林孟瑜 ... ]
廣傑水電材料行 | 地址: 新北市新店區新店路109號3樓 | 電話: 02-2914-5820 |
私立廣傑文理短期補習班 | 地址: 高雄市楠梓區德賢路530巷17號1之2樓 | 電話: 07-368-2215 |
廣傑機械工業股份有限公司 | 地址: 台中市南屯區工業二十四路25號 | 電話: 04-2350-5823 |
名稱 廣傑 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 廣傑)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
易廣傑科技有限公司 臺中市清水區橋頭里中華路450號 | 蔡廷傑 | 16709228 | 核准設立 |
廣傑印刷品行 臺北市北投區立農街2段264號 | 周詠婷 | 10315057 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114112542) |
廣傑機械工業股份有限公司 臺中市南屯區文山里工業區24路25號 | 陳俊松 | 22129992 | 核准設立 |
廣傑工程有限公司 雲林縣西螺鎮中興里中正路317號1樓 | 廖學進 | 59020278 | 核准設立 |
廣傑營造有限公司 高雄市鳳山區文化西路50巷12號1樓 | 趙惟雄 | 90521797 | 核准設立 |
廣傑工程 高雄市大寮區中興里明德路18之1號一樓 | 童政豪 | 93242849 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261168800) |
廣傑科技股份有限公司 臺北市內湖區行忠路51號5樓 | | 12681207 | 廢止 (106年06月02日 府產業商字 第10631898900號) |
廣傑汽車材料有限公司 臺北市文山區光輝路100號1樓 | | 13134116 | 解散 (核准解散日期: 2014-07-29) |
易廣傑科技有限公司 登記地址: 臺中市清水區橋頭里中華路450號 | 負責人: 蔡廷傑 | 統編: 16709228 | 核准設立 |
廣傑印刷品行 登記地址: 臺北市北投區立農街2段264號 | 負責人: 周詠婷 | 統編: 10315057 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1114112542) |
廣傑機械工業股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區文山里工業區24路25號 | 負責人: 陳俊松 | 統編: 22129992 | 核准設立 |
廣傑工程有限公司 登記地址: 雲林縣西螺鎮中興里中正路317號1樓 | 負責人: 廖學進 | 統編: 59020278 | 核准設立 |
廣傑營造有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區文化西路50巷12號1樓 | 負責人: 趙惟雄 | 統編: 90521797 | 核准設立 |
廣傑工程 登記地址: 高雄市大寮區中興里明德路18之1號一樓 | 負責人: 童政豪 | 統編: 93242849 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 11261168800) |
廣傑科技股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區行忠路51號5樓 | 統編: 12681207 | 廢止 (106年06月02日 府產業商字 第10631898900號) |
廣傑汽車材料有限公司 登記地址: 臺北市文山區光輝路100號1樓 | 統編: 13134116 | 解散 (核准解散日期: 2014-07-29) |
[ 查詢所有 廣傑 ... ]
姓名 林孟瑜 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林孟瑜)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
德謙投資股份有限公司 臺北市中山區建國北路3段149號 | 林孟瑜 | 29058965 | 核准設立 |
傑德森實業社 宜蘭縣羅東鎮純精路二段99號1樓 | 林孟瑜 | 41826505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050902803) |
優視德股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段186號6樓之8 | 林孟瑜 | 42859335 | 核准設立 |
國際文教有限公司 宜蘭縣羅東鎮大新里中正路176號三樓 | 林孟瑜 | 42984896 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-12) |
康毅有限公司 宜蘭縣羅東鎮大新里中正路176號3樓 | 林孟瑜 | 53985197 | 核准設立 |
碧瑤育樂事業股份有限公司 臺北市松山區南京東路4段171號12樓之1 | 林孟瑜 | 84942223 | 核准設立 |
阿妞喝酸優飲料店 桃園市中壢區復興里文化二路89號(1樓) | 林孟瑜 | 91288283 | 核准設立 - 獨資 |
優視德儀器有限公司 宜蘭縣羅東鎮中正北路22號 | 林孟瑜 | 93771072 | 核准設立 |
德謙投資股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區建國北路3段149號 | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 29058965 | 核准設立 |
傑德森實業社 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮純精路二段99號1樓 | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 41826505 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050902803) |
優視德股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段186號6樓之8 | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 42859335 | 核准設立 |
國際文教有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮大新里中正路176號三樓 | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 42984896 | 解散 (核准解散日期: 2022-07-12) |
康毅有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮大新里中正路176號3樓 | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 53985197 | 核准設立 |
碧瑤育樂事業股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路4段171號12樓之1 | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 84942223 | 核准設立 |
阿妞喝酸優飲料店 登記地址: 桃園市中壢區復興里文化二路89號(1樓) | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 91288283 | 核准設立 - 獨資 |
優視德儀器有限公司 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮中正北路22號 | 負責人: 林孟瑜 | 統編: 93771072 | 核准設立 |
[ 查詢所有 林孟瑜 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 莒隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00262453 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 達祥電機有限公司 | 統一編號: 00263087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 12500 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 德記通運股份有限公司 | 統一編號: 00263609 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 采杰股份有限公司 | 統一編號: 00264608 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: | 啟和煤氣有限公司 | 統一編號: 00266401 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 陸海空報關行股份有限公司 | 統一編號: 00272001 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 基港裝卸股份有限公司 | 統一編號: 00273108 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7900 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 員宏交通事業股份有限公司 | 統一編號: 00273206 |
|