張慶芳
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名張慶芳的職稱是董事, 持有股份數是15300000, 公司名稱是冠良營造廠有限公司, 統一編號是86680548.
| 統一編號: 86680548 | 電話號碼: 03-5516900 | 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號3樓 |
統一編號: 86680548 | 電話號碼: 03-5516900 | 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號3樓 |
[ 搜尋所有相關: 張慶芳 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據識別碼 86680548 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 86680548 ...) | 連帶保證廠商名稱: 冠良營造廠有限公司 | 決標金額: 276790000 | 連帶保證廠商代碼: 86680548 | 提報機關名稱: 新竹縣政府 | 更新時間: 20090720 16:24 @ 連帶保證廠商 |
| 連帶保證廠商名稱: 冠良營造廠有限公司 | 決標金額: 352880000 | 連帶保證廠商代碼: 86680548 | 提報機關名稱: 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 更新時間: 20120111 17:14 @ 連帶保證廠商 |
連帶保證廠商名稱: 冠良營造廠有限公司 | 決標金額: 276790000 | 連帶保證廠商代碼: 86680548 | 提報機關名稱: 新竹縣政府 | 更新時間: 20090720 16:24 @ 連帶保證廠商 |
連帶保證廠商名稱: 冠良營造廠有限公司 | 決標金額: 352880000 | 連帶保證廠商代碼: 86680548 | 提報機關名稱: 台灣電力股份有限公司輸變電工程處中區施工處 | 更新時間: 20120111 17:14 @ 連帶保證廠商 |
[ 搜尋所有 86680548 ... ]
無其他 冠良營造廠 資料。
[ 搜尋所有 冠良營造廠 ... ]
根據姓名 張慶芳 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 張慶芳 ...) | 謝鎮遠/好得藝術工作室 | 臺南市 | 場域: 政府機構 | 張慶芳紀念圖書館大門入口北側草地環境 @ 文化部公共藝術 |
| (中華民國)張慶芳紀念圖書館(白河區圖書館) | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)張慶芳紀念圖書館(白河區圖書館) | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)臺南市白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺南市白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)臺南市白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
謝鎮遠/好得藝術工作室 | 臺南市 | 場域: 政府機構 | 張慶芳紀念圖書館大門入口北側草地環境 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)張慶芳紀念圖書館(白河區圖書館) | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)張慶芳紀念圖書館(白河區圖書館) | 活動起始日期: 2024/04/06 | 活動結束日期: 2024/04/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)臺南市白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺南市白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)臺南市白河區圖書館 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 張慶芳 ... ]
冠良營造廠有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市自強南路52號3樓 | 電話: 03-550-5523 |
冠良營造廠有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市縣政三街29號 | 電話: 03-551-6900 |
冠良營造廠有限公司 | 地址: 新竹縣竹北市縣政三街29號2樓 | 電話: 03-551-5782 |
名稱 冠良營造廠 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 冠良營造廠)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
冠良營造廠有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號3樓 | 張慶芳 | 86680548 | 核准設立 |
冠良營造廠有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號3樓 | 負責人: 張慶芳 | 統編: 86680548 | 核准設立 |
姓名 張慶芳 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 張慶芳)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
高芳企業社 新北市板橋區重慶路290巷22弄12之4號(現場僅供辦公室使用) | 張慶芳 | 10575335 | 歇業 - 獨資 |
運昇織造廠 桃園縣蘆竹鄉海湖村金海街2巷28號 | 張慶芳 | 02448049 | 核准停業 - 獨資 |
全俐企業社 臺北市北投區光明路112號1樓 | 張慶芳 | 13843763 | 核准設立 - 獨資 |
弘城水果行 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號1樓 | 張慶芳 | 14818947 | 歇業 - 獨資 |
昱嘉企業行 高雄市左營區新中里至真路136號 | 張慶芳 | 19559770 | 歇業 - 獨資 |
岳昇金屬企業社 新北市蘆洲區永平街32巷62弄1號2樓(現場僅供辦公室使用) | 張慶芳 | 21543753 | 歇業 - 獨資 |
大松園有限公司 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號2樓 | 張慶芳 | 24614794 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-26) |
岳昇金屬企業社 新北市蘆洲區中山二路137巷32號5樓 | 張慶芳 | 30298350 | 歇業 - 獨資 |
高芳企業社 登記地址: 新北市板橋區重慶路290巷22弄12之4號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 張慶芳 | 統編: 10575335 | 歇業 - 獨資 |
運昇織造廠 登記地址: 桃園縣蘆竹鄉海湖村金海街2巷28號 | 負責人: 張慶芳 | 統編: 02448049 | 核准停業 - 獨資 |
全俐企業社 登記地址: 臺北市北投區光明路112號1樓 | 負責人: 張慶芳 | 統編: 13843763 | 核准設立 - 獨資 |
弘城水果行 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號1樓 | 負責人: 張慶芳 | 統編: 14818947 | 歇業 - 獨資 |
昱嘉企業行 登記地址: 高雄市左營區新中里至真路136號 | 負責人: 張慶芳 | 統編: 19559770 | 歇業 - 獨資 |
岳昇金屬企業社 登記地址: 新北市蘆洲區永平街32巷62弄1號2樓(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 張慶芳 | 統編: 21543753 | 歇業 - 獨資 |
大松園有限公司 登記地址: 新竹縣竹北市斗崙里縣政三街29號2樓 | 負責人: 張慶芳 | 統編: 24614794 | 解散 (核准解散日期: 2021-11-26) |
岳昇金屬企業社 登記地址: 新北市蘆洲區中山二路137巷32號5樓 | 負責人: 張慶芳 | 統編: 30298350 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 張慶芳 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 龍宮一品股份有限公司 | 統一編號: 00454902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 聯大報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00459907 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 聯友報關股份有限公司 | 統一編號: 00460101 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 聯成燊記船務代理有限公司 | 統一編號: 00460334 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5300 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10500 | 所代表法人: | 聯合通運股份有限公司 | 統一編號: 00460904 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 31300 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 11700 | 所代表法人: | 聯和興企業股份有限公司 | 統一編號: 00462305 |
|