李國成
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李國成的職稱是董事長, 持有股份數是900000, 公司名稱是唐三彩建設股份有限公司, 統一編號是86683828.
董監事資料集 資料集的 李國成 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李國成 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 唐三彩建設股份有限公司 | 統一編號: 86683828 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 唐三彩建設股份有限公司 | 統一編號: 86683828 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 唐三彩建設股份有限公司 | 統一編號: 86683828 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 唐三彩建設股份有限公司 | 統一編號: 86683828 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 唐三彩建設股份有限公司 | 統一編號: 86683828 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350000 | 所代表法人: | 唐三彩建設股份有限公司 | 統一編號: 86683828 |
[ 搜尋所有相關: 李國成 @ 董監事資料集 ]
無其他 唐三彩建設 資料。
[ 搜尋所有 唐三彩建設 ... ]
根據姓名 李國成 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 李國成 ...) | (中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 鄭宏南、陳世平、李國成/藝術空間工作室 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74147臺南市新市區南科3路22號 @ 文化部公共藝術 |
| 陳世平、李國成/藝術空間工作室 | 臺北市 | 場域: 學校 | 11049臺北市信義區松勤街60號 活動中心左側牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 姓名: 李國成 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 2248-7038 | 新北市中和區景安路140號4樓 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 02 2249-1488 | 行動電話: 0937-090-398 | 姓名: 李國成 | 事務所地址: 新北市中和區景安路140號4樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
| 鄭宏南、陳世平、李國成 | 新北市 | 場域: 其他 | 24247新北市新莊區自由街1號(新莊思賢公園內) @ 文化部公共藝術 |
| 鄭宏南、李國成/藝術空間工作室 | 高雄市 | 場域: 街道設施 | 80457、80746高雄市鼓山區、三民區願景橋兩岸周邊綠帶(高雄市鼓山區、三民區願景橋兩岸周邊綠帶) @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)郭章傑;(中華民國)李國成;(中華民國)戴火森;(中華民國)慕登雲;(中華民國)鄭美芳;(中華民國)陳月玲;(中華民國)張桂蘭;(中華民國)林德成;(中華民國)林錦惠;(中華民國)李志娥;... | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/09/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
鄭宏南、陳世平、李國成/藝術空間工作室 | 臺南市 | 場域: 園區 | 74147臺南市新市區南科3路22號 @ 文化部公共藝術 |
陳世平、李國成/藝術空間工作室 | 臺北市 | 場域: 學校 | 11049臺北市信義區松勤街60號 活動中心左側牆面 @ 文化部公共藝術 |
姓名: 李國成 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: 02 2248-7038 | 新北市中和區景安路140號4樓 @ 地政士開業資料 |
電話: 02 2249-1488 | 行動電話: 0937-090-398 | 姓名: 李國成 | 事務所地址: 新北市中和區景安路140號4樓 @ 新北市合法地政士開業名冊 |
鄭宏南、陳世平、李國成 | 新北市 | 場域: 其他 | 24247新北市新莊區自由街1號(新莊思賢公園內) @ 文化部公共藝術 |
鄭宏南、李國成/藝術空間工作室 | 高雄市 | 場域: 街道設施 | 80457、80746高雄市鼓山區、三民區願景橋兩岸周邊綠帶(高雄市鼓山區、三民區願景橋兩岸周邊綠帶) @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 李國成 ... ]
名稱 唐三彩建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 唐三彩建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
唐三彩建設股份有限公司 新北市中和區景安路140號(4樓) | 李國成 | 86683828 | 核准設立 |
唐三彩建設股份有限公司 登記地址: 新北市中和區景安路140號(4樓) | 負責人: 李國成 | 統編: 86683828 | 核准設立 |
姓名 李國成 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 李國成)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
李欣澤工程有限公司 新北市五股區成泰路1段61巷22號15樓 | 李國成 | 83572932 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-06) |
李國成企業有限公司 新北市五股區御成路145號9樓 | 李國成 | 54837364 | 廢止 |
吉昭商行 桃園市桃園區雲林里金門二街93號1樓 | 李國成 | 13552125 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119011246) |
漢唐綜合藝術坊 新竹市北區民富里經國路二段410號一樓 | 李國成 | 26693631 | 歇業 - 獨資 |
漢唐綜合藝術坊 新竹市北區民富里經國路二段410號一樓 | 李國成 | 31639481 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050003819) |
集合意念工作室 屏東縣麟洛鄉新田村民生路281之2號 | 李國成 | 37682203 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10309519800) |
詠聚科技有限公司 新北市三重區五華街325號8樓 | 李國成 | 53461591 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-28) |
李欣澤工程有限公司 登記地址: 新北市五股區成泰路1段61巷22號15樓 | 負責人: 李國成 | 統編: 83572932 | 解散 (核准解散日期: 2023-10-06) |
李國成企業有限公司 登記地址: 新北市五股區御成路145號9樓 | 負責人: 李國成 | 統編: 54837364 | 廢止 |
吉昭商行 登記地址: 桃園市桃園區雲林里金門二街93號1樓 | 負責人: 李國成 | 統編: 13552125 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1119011246) |
漢唐綜合藝術坊 登記地址: 新竹市北區民富里經國路二段410號一樓 | 負責人: 李國成 | 統編: 26693631 | 歇業 - 獨資 |
漢唐綜合藝術坊 登記地址: 新竹市北區民富里經國路二段410號一樓 | 負責人: 李國成 | 統編: 31639481 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050003819) |
集合意念工作室 登記地址: 屏東縣麟洛鄉新田村民生路281之2號 | 負責人: 李國成 | 統編: 37682203 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10309519800) |
詠聚科技有限公司 登記地址: 新北市三重區五華街325號8樓 | 負責人: 李國成 | 統編: 53461591 | 解散 (核准解散日期: 2020-12-28) |
[ 查詢所有 李國成 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
|