林麗霞
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林麗霞的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是新瀚建設股份有限公司, 統一編號是86685473.
董監事資料集 資料集的 林麗霞 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 林麗霞 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新瀚建設股份有限公司 | 統一編號: 86685473 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新瀚建設股份有限公司 | 統一編號: 86685473 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新瀚建設股份有限公司 | 統一編號: 86685473 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新瀚建設股份有限公司 | 統一編號: 86685473 |
[ 搜尋所有相關: 林麗霞 @ 董監事資料集 ]
無其他 新瀚建設 資料。
[ 搜尋所有 新瀚建設 ... ]
根據姓名 林麗霞 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林麗霞 ...) | (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照B據點 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)劉明珠、林麗霞、黃虹慧、郭昱均 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/03/23 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 07-7557769 | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R1500020 | 機構種類: 1 | 地址全址: 高雄市鳳山區鳳頂路441號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 林麗霞 | 機構代碼: 1R2000003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 澎湖縣馬公市西文里新店路397號 @ 長照B據點 |
[ 搜尋所有 林麗霞 ... ]
名稱 新瀚建設 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 新瀚建設)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
新瀚建設股份有限公司 臺中市南屯區大墩七街141號2F | | 86685473 | 解散 (文號: 1994-10-4 建三乙字 第083444478號) |
新瀚建設股份有限公司 登記地址: 臺中市南屯區大墩七街141號2F | 統編: 86685473 | 解散 (文號: 1994-10-4 建三乙字 第083444478號) |
姓名 林麗霞 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 林麗霞)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗霞企業社 新北市板橋區四川路2段123號12樓之10 | 林麗霞 | 85174826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108160366) |
林麗霞商號 臺南市新營區三仙里育德三街3號1樓 | 林麗霞 | 26458707 | 歇業 - 獨資 |
金源工程行 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 林麗霞 | 37894776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171797) |
林傑名品時尚館 臺中市北區賴興里文心路四段190之3號1樓 | 林麗霞 | 45829757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060867299) |
承秉工程行 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 林麗霞 | 82299605 | 核准設立 - 獨資 |
木漾森林早午餐 桃園市中壢區普義里溪洲街259號 | 林麗霞 | 95031643 | 核准設立 - 獨資 |
長崎冰菓店 高雄市苓雅區林森2路1之2號地下樓 | 林麗霞 | 81859734 | 核准設立 - 獨資 |
榮祥信封行 臺北市大同區迪化街224巷13號1樓 | 陳林麗霞 | 01130311 | 撤銷 - 獨資 |
麗霞企業社 登記地址: 新北市板橋區四川路2段123號12樓之10 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 85174826 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108160366) |
林麗霞商號 登記地址: 臺南市新營區三仙里育德三街3號1樓 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 26458707 | 歇業 - 獨資 |
金源工程行 登記地址: 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 37894776 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108171797) |
林傑名品時尚館 登記地址: 臺中市北區賴興里文心路四段190之3號1樓 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 45829757 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060867299) |
承秉工程行 登記地址: 新北市林口區仁愛路2段235號5樓之1 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 82299605 | 核准設立 - 獨資 |
木漾森林早午餐 登記地址: 桃園市中壢區普義里溪洲街259號 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 95031643 | 核准設立 - 獨資 |
長崎冰菓店 登記地址: 高雄市苓雅區林森2路1之2號地下樓 | 負責人: 林麗霞 | 統編: 81859734 | 核准設立 - 獨資 |
榮祥信封行 登記地址: 臺北市大同區迪化街224巷13號1樓 | 負責人: 陳林麗霞 | 統編: 01130311 | 撤銷 - 獨資 |
[ 查詢所有 林麗霞 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 臺安報關股份有限公司 | 統一編號: 00694065 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 140 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60 | 所代表法人: | 永泰興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
|