曾意婷
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名曾意婷的職稱是監察人, 持有股份數是20000, 公司名稱是厚增企業股份有限公司, 統一編號是86737802.
董監事資料集 資料集的 曾意婷 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 曾意婷 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 厚增企業股份有限公司 | 統一編號: 86737802 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 厚增企業股份有限公司 | 統一編號: 86737802 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 730000 | 所代表法人: | 厚增企業股份有限公司 | 統一編號: 86737802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2250000 | 所代表法人: | 厚增企業股份有限公司 | 統一編號: 86737802 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 厚增企業股份有限公司 | 統一編號: 86737802 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 730000 | 所代表法人: | 厚增企業股份有限公司 | 統一編號: 86737802 |
[ 搜尋所有相關: 曾意婷 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86737802 | 電話號碼: 02-2821-1119 | 臺北市南港區東新街64巷13號 |
統一編號: 86737802 | 電話號碼: 02-2821-1119 | 臺北市南港區東新街64巷13號 |
[ 搜尋所有相關: 曾意婷 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 331育樂用品 | 統一編號: 86737802 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂強路21號 |
主要產品: 331育樂用品 | 統一編號: 86737802 | 工廠登記狀態: 生產中 | 宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂強路21號 |
[ 搜尋所有相關: 曾意婷 @ 登記工廠名錄 ]
| 產品中類: | 廠址: 新北市三峽區添福五九之七號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
產品中類: | 廠址: 新北市三峽區添福五九之七號 | 工廠現況: 公告廢止 | 主要產品: @ 新北市工廠登記清冊v2 |
[ 搜尋所有 厚增企業 ... ]
根據姓名 曾意婷 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 曾意婷 ...) | (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: /曾意婷 | 處分機關: | 違規情節: | 刊播日期: 05 10 2013 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 負責人姓名: 曾意婷 | 統一編號: 83266477 | 所在地: 臺北市大安區復興南路2段35號3樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 榮騰企業股份有限公司 | 統一編號: 04941525 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 瑞億有限公司 | 統一編號: 53855461 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 德載國際不動產股份有限公司 | 統一編號: 83266477 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 平載投資有限公司 | 統一編號: 90266769 @ 董監事資料集 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國) 綠光劇團 | 活動起始日期: 2024/10/04 | 活動結束日期: 2024/10/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: | 違規廠商名稱或負責人: /曾意婷 | 處分機關: | 違規情節: | 刊播日期: 05 10 2013 12:00AM | 刊播媒體: 露天拍賣 @ 違規化粧品廣告資料集 |
負責人姓名: 曾意婷 | 統一編號: 83266477 | 所在地: 臺北市大安區復興南路2段35號3樓 @ 不動產經紀業備查資料 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 榮騰企業股份有限公司 | 統一編號: 04941525 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 瑞億有限公司 | 統一編號: 53855461 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 德載國際不動產股份有限公司 | 統一編號: 83266477 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 平載投資有限公司 | 統一編號: 90266769 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 曾意婷 ... ]
名稱 厚增企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 厚增企業)
厚增企業股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區東新街64巷13號 | 負責人: 周麗珠 | 統編: 86737802 | 核准設立 |
厚增企業社 登記地址: 新北市土城區中央路2段?02?0巷?77號?7樓 | 負責人: 曾木坤 | 統編: 78869174 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
厚增企業股份有限公司宜蘭分公司 登記地址: 宜蘭縣蘇澳鎮頂寮里頂強路21號 | 統編: 93790752 |
姓名 曾意婷 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 曾意婷)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
意承企業有限公司 南投縣草屯鎮中正路67之6號 | 曾意婷 | 42579257 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-03) |
蒜頭味鹹酥雞店 新北市三重區重陽路1段60巷16號1樓 | 曾意婷 | 02545801 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098115449) |
農新行 新北市樹林區學勤路332號 | 曾意婷 | 41079607 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068116484) |
睿承餐坊 新北市中和區忠孝街141號 | 曾意婷 | 41392493 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160485) |
卡樂兒綜合有限公司 臺中市南區城隍里正氣街47號8樓之2 | 曾意婷 | 42681984 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-26) |
瑞億有限公司 雲林縣斗六市虎溪里1鄰正心二路132號1樓 | 曾意婷 | 53855461 | 核准設立 |
德載國際不動產股份有限公司 臺北市大安區復興南路2段35號3樓 | 曾意婷 | 83266477 | 核准設立 |
承豐實業鋪 臺中市北屯區松竹里松順一街13號1樓 | 曾意婷 | 88641352 | 核准設立 - 獨資 |
意承企業有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮中正路67之6號 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 42579257 | 解散 (核准解散日期: 2017-11-03) |
蒜頭味鹹酥雞店 登記地址: 新北市三重區重陽路1段60巷16號1樓 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 02545801 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1098115449) |
農新行 登記地址: 新北市樹林區學勤路332號 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 41079607 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1068116484) |
睿承餐坊 登記地址: 新北市中和區忠孝街141號 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 41392493 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128160485) |
卡樂兒綜合有限公司 登記地址: 臺中市南區城隍里正氣街47號8樓之2 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 42681984 | 解散 (核准解散日期: 2016-09-26) |
瑞億有限公司 登記地址: 雲林縣斗六市虎溪里1鄰正心二路132號1樓 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 53855461 | 核准設立 |
德載國際不動產股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區復興南路2段35號3樓 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 83266477 | 核准設立 |
承豐實業鋪 登記地址: 臺中市北屯區松竹里松順一街13號1樓 | 負責人: 曾意婷 | 統編: 88641352 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 曾意婷 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 永安報關行股份有限公司 | 統一編號: 00694369 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5025 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4875 | 所代表法人: | 同福交通企業股份有限公司 | 統一編號: 00694467 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 新光船務報關有限公司 | 統一編號: 00694570 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 23000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 24000 | 所代表法人: | 九重機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00694852 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2310000 | 所代表法人: | 全福計程汽車有限公司 | 統一編號: 00694950 |
|