胡麗汶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名胡麗汶的職稱是監察人, 持有股份數是250, 公司名稱是三滿股份有限公司, 統一編號是86749027.
根據名稱 三滿 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 三滿 ...) | (中華民國)豐原家庭教育中心志工、廖滿琴、徐添明、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)豐原家庭教育中心志工、廖滿琴、徐添明、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)秀秀老師 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)秀秀老師 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)石岡親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)石岡親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)石岡親子館、新社親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)石岡親子館、新社親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)豐原家庭教育中心志工、廖滿琴、徐添明、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)豐原家庭教育中心志工、廖滿琴、徐添明、黃燕分 | 活動起始日期: 2024/05/11 | 活動結束日期: 2024/05/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)秀秀老師 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)秀秀老師 | 活動起始日期: 2024/04/17 | 活動結束日期: 2024/04/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)石岡親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)石岡親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/05/08 | 活動結束日期: 2024/05/22 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)石岡親子館、新社親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)石岡親子館、新社親子館、豐原家庭教育志工中心志工、玩具銀行 | 活動起始日期: 2024/09/04 | 活動結束日期: 2024/09/25 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 三滿 ... ]
無其他 胡麗汶 資料。
[ 搜尋所有 胡麗汶 ... ]
三滿福噴射器行 | 地址: 台南市新營區新進路一段230號 | 電話: 06-633-3004 |
名稱 三滿 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 三滿)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
三滿多行 新北市樹林區太平路150巷36號 | 連宇廷 | 72693733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108175634) |
三滿多棋牌社 新北市樹林區太平路150巷8號 | 鄭俊龍 | 82143809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108155935) |
三滿股份有限公司 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 許晶瀚 | 96835943 | 核准設立 |
三兩三滿漢自助餐店 臺中市北區長青里漢口路三段125號1樓 | 蔡武宏 | 45858366 | 歇業 - 獨資 |
三滿電業有限公司 新北市三峽區柑樹路一之一號 | | 86974332 | 撤銷 (文號: 1995-1-11 建三管字 第084151579號) |
三滿企業行 高雄市前金區中山橫路96號1樓 | 黃豐昌 | 10283750 | 歇業 - 獨資 |
三滿哆商行 臺中市大里區內新里中興路2段588號 | 林憶淳 | 45461386 | 歇業 - 獨資 |
三滿福噴射器行 臺南市新營區永生里新進路230號 | 薛瑞祥 | 72169049 | 歇業 - 獨資 |
三滿多行 登記地址: 新北市樹林區太平路150巷36號 | 負責人: 連宇廷 | 統編: 72693733 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108175634) |
三滿多棋牌社 登記地址: 新北市樹林區太平路150巷8號 | 負責人: 鄭俊龍 | 統編: 82143809 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1108155935) |
三滿股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區重慶南路1段10號8樓之15 | 負責人: 許晶瀚 | 統編: 96835943 | 核准設立 |
三兩三滿漢自助餐店 登記地址: 臺中市北區長青里漢口路三段125號1樓 | 負責人: 蔡武宏 | 統編: 45858366 | 歇業 - 獨資 |
三滿電業有限公司 登記地址: 新北市三峽區柑樹路一之一號 | 統編: 86974332 | 撤銷 (文號: 1995-1-11 建三管字 第084151579號) |
三滿企業行 登記地址: 高雄市前金區中山橫路96號1樓 | 負責人: 黃豐昌 | 統編: 10283750 | 歇業 - 獨資 |
三滿哆商行 登記地址: 臺中市大里區內新里中興路2段588號 | 負責人: 林憶淳 | 統編: 45461386 | 歇業 - 獨資 |
三滿福噴射器行 登記地址: 臺南市新營區永生里新進路230號 | 負責人: 薛瑞祥 | 統編: 72169049 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 三滿 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 大基報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00022905 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|