李金花
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名李金花的職稱是董事長, 持有股份數是140000, 公司名稱是政昌機械股份有限公司, 統一編號是86764716.
董監事資料集 資料集的 李金花 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 李金花 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 政昌機械股份有限公司 | 統一編號: 86764716 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 政昌機械股份有限公司 | 統一編號: 86764716 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 政昌機械股份有限公司 | 統一編號: 86764716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 160000 | 所代表法人: | 政昌機械股份有限公司 | 統一編號: 86764716 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 政昌機械股份有限公司 | 統一編號: 86764716 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 政昌機械股份有限公司 | 統一編號: 86764716 |
[ 搜尋所有相關: 李金花 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86764716 | 電話號碼: 04-8726022 | 彰化縣員林市三和里合作街34號 |
統一編號: 86764716 | 電話號碼: 04-8726022 | 彰化縣員林市三和里合作街34號 |
[ 搜尋所有相關: 李金花 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 統一編號: 86764716 | 工廠負責人姓名: 李金花 | 工廠地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段647號 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 |
統一編號: 86764716 | 工廠負責人姓名: 李金花 | 工廠地址: 彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段647號 | 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 |
[ 搜尋所有相關: 李金花 @ 臨時工廠名錄 ]
| 主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86764716 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段647號 |
主要產品: 251金屬刀具、手工具及模具 | 統一編號: 86764716 | 工廠登記狀態: 生產中 | 彰化縣社頭鄉橋頭村員集路三段647號 |
[ 搜尋所有相關: 李金花 @ 登記工廠名錄 ]
無其他 政昌機械 資料。
[ 搜尋所有 政昌機械 ... ]
根據姓名 李金花 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 李金花 ...) | 開始時間: 2017/6/1 | 結束時間: 2017/6/30 | 電話: 886-5-3621855 | | 地點: 財團法人梅山文教基金會2樓研習室 | 地址: 60341嘉義縣梅山鄉健康街91號(梅山國中斜對面) | 參與者: | 停車資訊: | 描述: [驚豔~李金花押花創作常態展]梅嶺美術館2017年6月份嘉義縣文化館系列活動 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2017/9/1 | 結束時間: 2017/9/30 | 電話: 886-5-3621855 | | 地點: 梅山汗路藝文生態館 | 地址: 60341嘉義縣梅山鄉健康街91號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 李金花押花作品常態展[梅山汗路藝文生態館]2017年9月份嘉義縣文化館系列活動 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 電話: 03-9899806 | 地址: 宜蘭縣三星鄉大義村上將路3段890號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 李金花 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 皇龍營造股份有限公司 | 統一編號: 16946215 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3234000 | 所代表法人: | 昂力企業股份有限公司 | 統一編號: 22016195 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 祥舜實業股份有限公司 | 統一編號: 22139936 @ 董監事資料集 |
開始時間: 2017/6/1 | 結束時間: 2017/6/30 | 電話: 886-5-3621855 | | 地點: 財團法人梅山文教基金會2樓研習室 | 地址: 60341嘉義縣梅山鄉健康街91號(梅山國中斜對面) | 參與者: | 停車資訊: | 描述: [驚豔~李金花押花創作常態展]梅嶺美術館2017年6月份嘉義縣文化館系列活動 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2017/9/1 | 結束時間: 2017/9/30 | 電話: 886-5-3621855 | | 地點: 梅山汗路藝文生態館 | 地址: 60341嘉義縣梅山鄉健康街91號 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 李金花押花作品常態展[梅山汗路藝文生態館]2017年9月份嘉義縣文化館系列活動 | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
電話: 03-9899806 | 地址: 宜蘭縣三星鄉大義村上將路3段890號 | 主祀神祇: 福德正神 | 教別: 道教 | 負責人: 李金花 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 皇龍營造股份有限公司 | 統一編號: 16946215 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3234000 | 所代表法人: | 昂力企業股份有限公司 | 統一編號: 22016195 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 祥舜實業股份有限公司 | 統一編號: 22139936 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 李金花 ... ]
政昌機械股份有限公司 | 地址: 彰化縣社頭鄉員集路三段647號 | 電話: 04-872-6022 |
名稱 政昌機械 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 政昌機械)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
政昌機械股份有限公司 彰化縣員林市三和里合作街34號 | 李金花 | 86764716 | 核准設立 |
政昌機械股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三和里合作街34號 | 負責人: 李金花 | 統編: 86764716 | 核准設立 |
姓名 李金花 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 李金花)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
大新行 花蓮縣花蓮市南京街七十九號 | 李金花 | 94004444 | 歇業 - 獨資 |
欣花小吃店 高雄市苓雅區海邊路47號 | 李金花 | 06844999 | 歇業 - 獨資 |
新華理髮廳 花蓮縣吉安鄉仁里村新莊廿一之一號 | 李金花 | 94301161 | 歇業 - 獨資 |
欣欣理髮廳 花蓮縣新城鄉北埔村二一四號 | 李金花 | 94668126 | 撤銷 - 獨資 |
德陽五金行 彰化縣彰化市平和里林森路三二三號 | 李金花 | 08355503 | 歇業 - 獨資 |
湟茗科技有限公司 臺北市大同區南京西路163號2樓之2 | 李金花 | 42840104 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-03) |
金和房屋經紀企業社 高雄市旗山區瑞吉里延平一路243號1樓 | 嚴李金花 | 09557844 | 歇業 - 獨資 |
心向資訊社 桃園縣平鎮市北勢里金陵路67號1樓 | 陳李金花 | 14384549 | 歇業 - 獨資 |
大新行 登記地址: 花蓮縣花蓮市南京街七十九號 | 負責人: 李金花 | 統編: 94004444 | 歇業 - 獨資 |
欣花小吃店 登記地址: 高雄市苓雅區海邊路47號 | 負責人: 李金花 | 統編: 06844999 | 歇業 - 獨資 |
新華理髮廳 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村新莊廿一之一號 | 負責人: 李金花 | 統編: 94301161 | 歇業 - 獨資 |
欣欣理髮廳 登記地址: 花蓮縣新城鄉北埔村二一四號 | 負責人: 李金花 | 統編: 94668126 | 撤銷 - 獨資 |
德陽五金行 登記地址: 彰化縣彰化市平和里林森路三二三號 | 負責人: 李金花 | 統編: 08355503 | 歇業 - 獨資 |
湟茗科技有限公司 登記地址: 臺北市大同區南京西路163號2樓之2 | 負責人: 李金花 | 統編: 42840104 | 解散 (核准解散日期: 2017-01-03) |
金和房屋經紀企業社 登記地址: 高雄市旗山區瑞吉里延平一路243號1樓 | 負責人: 嚴李金花 | 統編: 09557844 | 歇業 - 獨資 |
心向資訊社 登記地址: 桃園縣平鎮市北勢里金陵路67號1樓 | 負責人: 陳李金花 | 統編: 14384549 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 李金花 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 375 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 正光報關股份有限公司 | 統一編號: 00688818 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 大瑋汽車有限公司 | 統一編號: 00688937 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 275 | 所代表法人: | 達利理貨股份有限公司 | 統一編號: 00688958 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 源發實業股份有限公司 | 統一編號: 00689078 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 曜興營造工程股份有限公司 | 統一編號: 00689921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4800000 | 所代表法人: | 益光交通企業有限公司 | 統一編號: 00689957 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2720000 | 所代表法人: | 偉達交通有限公司 | 統一編號: 00690259 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 同祥交通有限公司 | 統一編號: 00690363 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 260 | 所代表法人: | 健勤針織股份有限公司 | 統一編號: 00690461 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大耀汽車股份有限公司 | 統一編號: 00690666 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 金山造船股份有限公司 | 統一編號: 00690976 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 泰煜建材股份有限公司 | 統一編號: 00691341 |
|