吳桂英
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名吳桂英的職稱是監察人, 持有股份數是200, 公司名稱是隆翔藝品股份有限公司, 統一編號是86769888.
無其他 隆翔藝品 資料。
[ 搜尋所有 隆翔藝品 ... ]
根據姓名 吳桂英 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 吳桂英 ...) | 電話: 049-2930422 | 地址: 南投縣埔里鎮福興里3鄰福長路5之4號 | 主祀神祇: 阿彌陀佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 吳桂英 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
電話: 049-2930422 | 地址: 南投縣埔里鎮福興里3鄰福長路5之4號 | 主祀神祇: 阿彌陀佛 | 教別: 佛教 | 負責人: 吳桂英 | 其他: @ 全國宗教資訊系統資料-寺廟 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/06/20 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 039355699 | 機構負責人姓名: 吳桂英 | 機構代碼: B41700008 | 機構種類: B4 | 地址全址: 宜蘭縣宜蘭市七結里農權路三段163巷69弄28號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 吳桂英 ... ]
名稱 隆翔藝品 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 隆翔藝品)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
隆翔藝品股份有限公司 苗栗縣頭屋鄉獅潭村一鄰中興街三○號 | | 86769888 | 廢止 (文號: 2007-8-20 經授中字 第0963511473號) |
隆翔藝品股份有限公司 登記地址: 苗栗縣頭屋鄉獅潭村一鄰中興街三○號 | 統編: 86769888 | 廢止 (文號: 2007-8-20 經授中字 第0963511473號) |
姓名 吳桂英 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 吳桂英)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
桂英麻辣臭臭鍋小吃店 新北市三重區中華路123巷27號 | 吳桂英 | 15776780 | 歇業 - 獨資 |
桂英理髮店 苗栗縣泰安鄉清安村一鄰洗水坑三九號 | 劉吳桂英 | 49757642 | 核准設立 - 獨資 |
水英商舖 嘉義縣中埔鄉富收村興化廍52-23號一樓 | 吳桂英 | 93290911 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129302705) |
英英理髮廳 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段七十五號 | 吳桂英 | 94654066 | 核准設立 - 獨資 |
桂德服飾行 臺北市松山區饒河街62號 | 紀吳桂英 | 48763126 | 歇業 - 獨資 |
群泰商店 臺北市內湖區內湖路1段411巷89弄10號1樓 | 許吳桂英 | 04808580 | 歇業 - 獨資 |
昇宏商行 臺北市內湖區內湖路1段737巷28號1樓 | 吳桂英 | 04811754 | 歇業 - 獨資 |
金輝服飾行 臺北市中正區衡陽路120號、122號、2樓 | 蔡吳桂英 | 05101267 | 歇業 - 獨資 |
桂英麻辣臭臭鍋小吃店 登記地址: 新北市三重區中華路123巷27號 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 15776780 | 歇業 - 獨資 |
桂英理髮店 登記地址: 苗栗縣泰安鄉清安村一鄰洗水坑三九號 | 負責人: 劉吳桂英 | 統編: 49757642 | 核准設立 - 獨資 |
水英商舖 登記地址: 嘉義縣中埔鄉富收村興化廍52-23號一樓 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 93290911 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129302705) |
英英理髮廳 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁里村中正路一段七十五號 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 94654066 | 核准設立 - 獨資 |
桂德服飾行 登記地址: 臺北市松山區饒河街62號 | 負責人: 紀吳桂英 | 統編: 48763126 | 歇業 - 獨資 |
群泰商店 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段411巷89弄10號1樓 | 負責人: 許吳桂英 | 統編: 04808580 | 歇業 - 獨資 |
昇宏商行 登記地址: 臺北市內湖區內湖路1段737巷28號1樓 | 負責人: 吳桂英 | 統編: 04811754 | 歇業 - 獨資 |
金輝服飾行 登記地址: 臺北市中正區衡陽路120號、122號、2樓 | 負責人: 蔡吳桂英 | 統編: 05101267 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 吳桂英 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 325 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 晉昌窯業股份有限公司 | 統一編號: 00238778 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 泰利報關行有限公司 | 統一編號: 00240640 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 振太報關行有限公司 | 統一編號: 00240872 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 振揚工程有限公司 | 統一編號: 00241084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 泰安汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00241205 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 380 | 所代表法人: | 海昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00242099 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 國豐公證有限公司 | 統一編號: 00242627 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 順峰汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00242909 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 益利報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00243007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 海港交通事業有限公司 | 統一編號: 00251202 |
|