王 鐶
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王 鐶的職稱是監察人, 持有股份數是50000, 公司名稱是順毅實業股份有限公司, 統一編號是86795957.
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 順毅實業有限公司 | 統一編號: 59239198 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 順毅實業有限公司 | 統一編號: 59239198 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 順毅實業 ... ]
根據姓名 王 鐶 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王 鐶 ...) | 主要產品: 331育樂用品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 79987924 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路273-1號2樓 @ 登記工廠名錄 |
| 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 79987924 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路266巷26弄8號 @ 登記工廠名錄 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4650 | 所代表法人: | 久鐶企業股份有限公司 | 統一編號: 79987924 @ 董監事資料集 |
| 主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 86813110 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路273之1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照ABC據點 |
主要產品: 331育樂用品、332醫療器材及用品 | 統一編號: 79987924 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路273-1號2樓 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 79987924 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路266巷26弄8號 @ 登記工廠名錄 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4650 | 所代表法人: | 久鐶企業股份有限公司 | 統一編號: 79987924 @ 董監事資料集 |
主要產品: 210橡膠製品 | 統一編號: 86813110 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路273之1號1樓 @ 登記工廠名錄 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2018/01/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 03-3870119 | 機構負責人姓名: 王鐶潤 | 機構代碼: A10400028 | 機構種類: A1 | 地址全址: 桃園市大溪區慈湖路一段85號4樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 王 鐶 ... ]
名稱 順毅實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 順毅實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順毅實業有限公司 高雄市前鎮區佛南街146號5樓 | 黃弘凱 | 59239198 | 核准設立 |
順毅實業股份有限公司 臺中市大里鄉樹王村福德路52巷101弄16號2樓 | | 86795957 | 解散 |
順毅實業有限公司 登記地址: 高雄市前鎮區佛南街146號5樓 | 負責人: 黃弘凱 | 統編: 59239198 | 核准設立 |
順毅實業股份有限公司 登記地址: 臺中市大里鄉樹王村福德路52巷101弄16號2樓 | 統編: 86795957 | 解散 |
姓名 王 鐶 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 王 鐶)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
久鐶企業股份有限公司 臺中市太平區太平里永豐路273-1號2樓 | 王鐶 | 79987924 | 核准設立 |
強一體育用品社 臺北市中正區牯嶺街22巷15號 | 王鐶容 | 01474997 | 歇業 - 獨資 |
寶瑭建設股份有限公司 臺南市新營區太北里太子宮15之7號 | 王鐶霖 | 54559256 | 核准設立 |
三豪橡膠股份有限公司 臺中市太平區永豐路273之1號 | 王鐶 | 86813110 | 核准設立 |
正琦有限公司 新北市三重區同安街110號(1樓) | 王鐶錙 | 91070264 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-20) |
廣吉商行 高雄市三民區堅如路80號2樓之1 | 王瓊鐶 | 06727325 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961941900) |
泰佶投資股份有限公司 臺北市南港區忠孝東路6段21號13樓之5 | 王富鐶 | 27747494 | 核准設立 |
新輝股份有限公司 新北市汐止區新台五路1段97號27樓 | 王富鐶 | 43885368 | 核准設立 |
久鐶企業股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區太平里永豐路273-1號2樓 | 負責人: 王鐶 | 統編: 79987924 | 核准設立 |
強一體育用品社 登記地址: 臺北市中正區牯嶺街22巷15號 | 負責人: 王鐶容 | 統編: 01474997 | 歇業 - 獨資 |
寶瑭建設股份有限公司 登記地址: 臺南市新營區太北里太子宮15之7號 | 負責人: 王鐶霖 | 統編: 54559256 | 核准設立 |
三豪橡膠股份有限公司 登記地址: 臺中市太平區永豐路273之1號 | 負責人: 王鐶 | 統編: 86813110 | 核准設立 |
正琦有限公司 登記地址: 新北市三重區同安街110號(1樓) | 負責人: 王鐶錙 | 統編: 91070264 | 解散 (核准解散日期: 2022-09-20) |
廣吉商行 登記地址: 高雄市三民區堅如路80號2樓之1 | 負責人: 王瓊鐶 | 統編: 06727325 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 10961941900) |
泰佶投資股份有限公司 登記地址: 臺北市南港區忠孝東路6段21號13樓之5 | 負責人: 王富鐶 | 統編: 27747494 | 核准設立 |
新輝股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區新台五路1段97號27樓 | 負責人: 王富鐶 | 統編: 43885368 | 核准設立 |
[ 查詢所有 王 鐶 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 順昌報關股份有限公司 | 統一編號: 00692720 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 東興漁業股份有限公司 | 統一編號: 00692968 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 協昌水電有限公司 | 統一編號: 00693349 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 世海報關有限公司 | 統一編號: 00693410 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 中僑汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00693734 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1240 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1370 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 天翼企業股份有限公司 | 統一編號: 00693848 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 新和興報關股份有限公司 | 統一編號: 00694038 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 18824 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9412 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7060 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4704 | 所代表法人: | 峰利報關股份有限公司 | 統一編號: 00694059 |
|