蔡麗香
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名蔡麗香的職稱是監察人, 持有股份數是255, 公司名稱是大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司, 統一編號是86823840.
董監事資料集 資料集的 蔡麗香 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 蔡麗香 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 | 統一編號: 86823840 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 | 統一編號: 86823840 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 310 | 所代表法人: | 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 | 統一編號: 86823840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 | 統一編號: 86823840 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 125 | 所代表法人: | 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 | 統一編號: 86823840 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 310 | 所代表法人: | 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 | 統一編號: 86823840 |
[ 搜尋所有相關: 蔡麗香 @ 董監事資料集 ]
| 統一編號: 86823840 | 電話號碼: 05-2212483 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路7之1號 |
統一編號: 86823840 | 電話號碼: 05-2212483 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路7之1號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡麗香 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 主要產品: 252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 86823840 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路7-1號 |
主要產品: 252金屬結構及建築組件、259其他金屬製品、293通用機械設備 | 統一編號: 86823840 | 工廠登記狀態: 生產中 | 嘉義縣民雄鄉興南村工業二路7-1號 |
[ 搜尋所有相關: 蔡麗香 @ 登記工廠名錄 ]
根據名稱 大鈿金屬不銹鋼建材 找到的相關資料
(以下顯示 5 筆) (或要:直接搜尋所有 大鈿金屬不銹鋼建材 ...) | 證書期限: 2020/04/25 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2021/01/11 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2021/01/04 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2020/07/19 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
| 證書期限: 2020/12/29 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2020/04/25 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2021/01/11 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 廢止 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2021/01/04 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2020/07/19 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
證書期限: 2020/12/29 | 商品名稱: 鋼製防火門 | 證書狀態: 期限到期失效 | 申請人: 大鈿金屬不銹鋼建材股份有限公司 @ 驗證登錄新發證書資料集 |
[ 搜尋所有 大鈿金屬不銹鋼建材 ... ]
根據姓名 蔡麗香 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 蔡麗香 ...) | (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 @ 董監事資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200097346-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 食品業者登錄字號: B-200097346-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 主要產品: 092非酒精飲料 | 統一編號: 16727823 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區建安里建國二路九四巷四號 @ 登記工廠名錄 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/08 | 活動結束日期: 2024/09/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)林蔡麗香 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/29 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30 | 所代表法人: | 蔡廣電機股份有限公司 | 統一編號: 22256841 @ 董監事資料集 |
食品業者登錄字號: B-200097346-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
食品業者登錄字號: B-200097346-00001-0 | 登錄項目: 餐飲場所 | 公司統一編號: | 台中市神岡區中山路1363~12號 @ 食品業者登錄資料集 |
主要產品: 092非酒精飲料 | 統一編號: 16727823 | 工廠登記狀態: 生產中 | 新北市新莊區建安里建國二路九四巷四號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 蔡麗香 ... ]
大鈿金屬不銹鋼建材的黃頁資料
(以下顯示 1 筆)
名稱 大鈿金屬不銹鋼建材 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 大鈿金屬不銹鋼建材)
姓名 蔡麗香 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 蔡麗香)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
麗香理髮店 臺南市永康區永康里永興路54號1樓 | 蔡麗香 | 37742069 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263952) |
麗香理髮店 臺南市永康區永康里永興路54號 | 蔡麗香 | 94968242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001853) |
麗莎龍髮型設計 臺南市南區文南里長南街3號1樓 | 陳蔡麗香 | 56971359 | 核准設立 - 獨資 |
有益企業社 新竹市香山區頂埔里牛埔路九二巷五號一樓 | 蔡麗香 | 02894440 | 歇業 - 獨資 |
香妮爾精品企業社 新北市板橋區南雅西路2段301巷41弄5之2號(現場僅供辦公室使用) | 蔡麗香 | 18456092 | 歇業 - 獨資 |
松香齋商行 嘉義市西區新富里仁愛路440號一樓 | 蔡麗香 | 25757642 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050171602) |
丹尼爾商行 臺北市大安區忠孝東路4段312號3樓之3 | 蔡麗香 | 01591003 | 歇業 - 獨資 |
姿集名店 臺北市松山區民生東路5號1樓 | 蔡麗香 | 01606174 | 歇業 - 獨資 |
麗香理髮店 登記地址: 臺南市永康區永康里永興路54號1樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 37742069 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030263952) |
麗香理髮店 登記地址: 臺南市永康區永康里永興路54號 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 94968242 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1030001853) |
麗莎龍髮型設計 登記地址: 臺南市南區文南里長南街3號1樓 | 負責人: 陳蔡麗香 | 統編: 56971359 | 核准設立 - 獨資 |
有益企業社 登記地址: 新竹市香山區頂埔里牛埔路九二巷五號一樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 02894440 | 歇業 - 獨資 |
香妮爾精品企業社 登記地址: 新北市板橋區南雅西路2段301巷41弄5之2號(現場僅供辦公室使用) | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 18456092 | 歇業 - 獨資 |
松香齋商行 登記地址: 嘉義市西區新富里仁愛路440號一樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 25757642 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050171602) |
丹尼爾商行 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段312號3樓之3 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 01591003 | 歇業 - 獨資 |
姿集名店 登記地址: 臺北市松山區民生東路5號1樓 | 負責人: 蔡麗香 | 統編: 01606174 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 蔡麗香 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2833333 | 所代表法人: 統一企業股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2833333 | 所代表法人: 統一企業股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1833333 | 所代表法人: 統一超商股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 333334 | 所代表法人: 統健實業股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1150000 | 所代表法人: | 恆兆文化有限公司 | 統一編號: 16783697 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 酉城企業有限公司 | 統一編號: 16786006 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 碧雲山生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16791985 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 帝宇資訊管理顧問有限公司 | 統一編號: 16795526 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 僑美開發股份有限公司 | 統一編號: 16795758 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
| 職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美地資產管理股份有限公司 | 統一編號: 16801219 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2833333 | 所代表法人: 統一企業股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2833333 | 所代表法人: 統一企業股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1833333 | 所代表法人: 統一超商股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 333334 | 所代表法人: 統健實業股份有限公司 | 統一生機開發股份有限公司 | 統一編號: 16781797 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 700000 | 所代表法人: 法商古爾貝特公司 | 台灣古爾貝特股份有限公司 | 統一編號: 16782297 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1150000 | 所代表法人: | 恆兆文化有限公司 | 統一編號: 16783697 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 酉城企業有限公司 | 統一編號: 16786006 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 碧雲山生物科技股份有限公司 | 統一編號: 16791985 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 帝宇資訊管理顧問有限公司 | 統一編號: 16795526 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 僑美開發股份有限公司 | 統一編號: 16795758 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
職稱: 副董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 萬積科技股份有限公司 | 統一編號: 16798087 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 美地資產管理股份有限公司 | 統一編號: 16801219 |
|