陳婉若
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳婉若的職稱是董事, 持有股份數是600000, 所代表法人是中國時報文化事業股份有限公司, 公司名稱是伊林娛樂股份有限公司, 統一編號是86872594.
董監事資料集 資料集的 陳婉若 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 陳婉若 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 中國時報文化事業股份有限公司 | 伊林娛樂股份有限公司 | 統一編號: 86872594 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 工商財經數位股份有限公司 | 伊林娛樂股份有限公司 | 統一編號: 86872594 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 三立電視股份有限公司 | 伊林娛樂股份有限公司 | 統一編號: 86872594 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: 中國時報文化事業股份有限公司 | 伊林娛樂股份有限公司 | 統一編號: 86872594 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500000 | 所代表法人: 工商財經數位股份有限公司 | 伊林娛樂股份有限公司 | 統一編號: 86872594 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: 三立電視股份有限公司 | 伊林娛樂股份有限公司 | 統一編號: 86872594 |
[ 搜尋所有相關: 陳婉若 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 伊林娛樂股份有限公司 | 到職日期: 1000427 | 統一編號: 86872594 |
公司名稱: 伊林娛樂股份有限公司 | 到職日期: 1000427 | 統一編號: 86872594 |
[ 搜尋所有相關: 陳婉若 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 統一編號: 86872594 | 電話號碼: 02-23755010 | 臺北市中正區中華路1段51號5樓 |
統一編號: 86872594 | 電話號碼: 02-23755010 | 臺北市中正區中華路1段51號5樓 |
[ 搜尋所有相關: 陳婉若 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 伊林娛樂 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 伊林娛樂 ...) | 開始時間: 2019-06-25T16:22:00+08:00 | 結束時間: 2019-07-31T20:22:00+08:00 | 電話: 886-5-5523044 | 地點: 雲林縣政府文化處 | 地址: 雲林縣政府文化處 | 參與者: | 收費: | 描述: 古典美人夏如芝 遊雲林推觀光-「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」冠軍獨得15萬元雲林縣政府結合交通部觀光局春遊方案,舉辦「Yunlin Star‧遊大使我可以」徵選活動,邀請古典女神夏如芝拍... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 開始時間: 2019/06/25 | 結束時間: 2019/07/31 | 電話: 886-5-5523044 | 雲林縣 | 地點: 雲林縣政府文化處 | 地址: 雲林縣政府文化處 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 古典美人夏如芝 遊雲林推觀光-「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」冠軍獨得15萬元雲林縣政府結合交通部觀光局春遊方案,舉辦「Yunlin Star‧遊大使我可以」徵選活動,邀請古典女神夏如芝拍... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 登錄日期: 1091223 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
開始時間: 2019-06-25T16:22:00+08:00 | 結束時間: 2019-07-31T20:22:00+08:00 | 電話: 886-5-5523044 | 地點: 雲林縣政府文化處 | 地址: 雲林縣政府文化處 | 參與者: | 收費: | 描述: 古典美人夏如芝 遊雲林推觀光-「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」冠軍獨得15萬元雲林縣政府結合交通部觀光局春遊方案,舉辦「Yunlin Star‧遊大使我可以」徵選活動,邀請古典女神夏如芝拍... | 備註: @ 活動 - 觀光資訊資料庫 |
開始時間: 2019/06/25 | 結束時間: 2019/07/31 | 電話: 886-5-5523044 | 雲林縣 | 地點: 雲林縣政府文化處 | 地址: 雲林縣政府文化處 | 參與者: | 停車資訊: | 描述: 古典美人夏如芝 遊雲林推觀光-「YUNLIN STAR ‧旅遊大使我可以」冠軍獨得15萬元雲林縣政府結合交通部觀光局春遊方案,舉辦「Yunlin Star‧遊大使我可以」徵選活動,邀請古典女神夏如芝拍... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
登錄日期: 1091223 | 勞工安全衛生管理員人數: 0 | 勞工安全管理師人數: 0 | 勞工衛生管理師人數: 0 | 甲種勞工安全衛生業務主管人數: 0 | 乙種勞工安全衛生業務主管人數: 1 | 丙種勞工安全衛生業務主管人數: 0 @ 安衛單位(人員)備查名冊 |
[ 搜尋所有 伊林娛樂 ... ]
根據姓名 陳婉若 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 陳婉若 ...) | 作者: 陳婉若作 | 出版機構: 水靈文創 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 152 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96406-0-7 (精裝, NT$380, 152面, 22公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安森貿易股份有限公司 | 統一編號: 22025650 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 中國時報文化事業股份有限公司 | 新絲路模特兒經紀股份有限公司 | 統一編號: 80536504 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 星光瑞瑞文化藝術股份有限公司 | 統一編號: 90035851 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 中國時報文化事業股份有限公司 | 天序整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 96934887 @ 董監事資料集 |
| 公司名稱: 新絲路模特兒經紀股份有限公司 | 到職日期: 1000427 | 統一編號: 80536504 @ 公司登記經理人資料集 |
| 公司名稱: 天序整合行銷股份有限公司 | 到職日期: 1000427 | 統一編號: 96934887 @ 公司登記經理人資料集 |
作者: 陳婉若作 | 出版機構: 水靈文創 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 152 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-96406-0-7 (精裝, NT$380, 152面, 22公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 安森貿易股份有限公司 | 統一編號: 22025650 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: 中國時報文化事業股份有限公司 | 新絲路模特兒經紀股份有限公司 | 統一編號: 80536504 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 750000 | 所代表法人: | 星光瑞瑞文化藝術股份有限公司 | 統一編號: 90035851 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 中國時報文化事業股份有限公司 | 天序整合行銷股份有限公司 | 統一編號: 96934887 @ 董監事資料集 |
公司名稱: 新絲路模特兒經紀股份有限公司 | 到職日期: 1000427 | 統一編號: 80536504 @ 公司登記經理人資料集 |
公司名稱: 天序整合行銷股份有限公司 | 到職日期: 1000427 | 統一編號: 96934887 @ 公司登記經理人資料集 |
[ 搜尋所有 陳婉若 ... ]
名稱 伊林娛樂 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 伊林娛樂)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
伊林娛樂股份有限公司 臺北市中正區中華路1段51號5樓 | 蔡紹中 | 86872594 | 核准設立 |
伊林娛樂股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路1段51號5樓 | 負責人: 蔡紹中 | 統編: 86872594 | 核准設立 |
姓名 陳婉若 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 陳婉若)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
捷安小坊 臺北市中山區林森北路107巷79號1樓 | 陳婉若 | 18402012 | 歇業 - 獨資 |
明星藝能娛樂有限公司 臺北市中正區中華路1段51號 | 陳婉若 | 25128898 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-21) |
研社股份有限公司 臺北市信義區光復南路439號15樓 | 陳婉若 | 28213118 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-21) |
伊凡娜絲股份有限公司 臺北市信義區光復南路439號15樓 | 陳婉若 | 28685427 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-11) |
明星藝能股份有限公司 臺北市中正區中華路1段51號 | 陳婉若 | 29073298 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-22) |
星光瑞瑞文化藝術股份有限公司 新北市中和區中正路829號14樓之3 | 陳婉若 | 90035851 | 核准設立 |
捷安小坊 登記地址: 臺北市中山區林森北路107巷79號1樓 | 負責人: 陳婉若 | 統編: 18402012 | 歇業 - 獨資 |
明星藝能娛樂有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路1段51號 | 負責人: 陳婉若 | 統編: 25128898 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-21) |
研社股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路439號15樓 | 負責人: 陳婉若 | 統編: 28213118 | 解散 (核准解散日期: 2020-10-21) |
伊凡娜絲股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區光復南路439號15樓 | 負責人: 陳婉若 | 統編: 28685427 | 解散 (核准解散日期: 2024-03-11) |
明星藝能股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區中華路1段51號 | 負責人: 陳婉若 | 統編: 29073298 | 解散 (核准解散日期: 2018-11-22) |
星光瑞瑞文化藝術股份有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路829號14樓之3 | 負責人: 陳婉若 | 統編: 90035851 | 核准設立 |
[ 查詢所有 陳婉若 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 大龍汽車交通有限公司 | 統一編號: 00292007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1680000 | 所代表法人: | 勝利報關有限公司 | 統一編號: 00293266 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3500000 | 所代表法人: | 勝和報關有限公司 | 統一編號: 00293385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 發記報關轉運有限公司 | 統一編號: 00294568 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1600 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 繹光交通股份有限公司 | 統一編號: 00294700 |
|