胡淑媛
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名胡淑媛的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是和欣通運股份有限公司, 統一編號是86925451.
董監事資料集 資料集的 胡淑媛 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 胡淑媛 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 和欣通運股份有限公司 | 統一編號: 86925451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 和欣通運股份有限公司 | 統一編號: 86925451 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 和欣通運股份有限公司 | 統一編號: 86925451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 和欣通運股份有限公司 | 統一編號: 86925451 |
[ 搜尋所有相關: 胡淑媛 @ 董監事資料集 ]
| 食品業者登錄字號: B-186925451-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 86925451 | 台中市梧棲區頂寮里四維中路238號1樓 |
食品業者登錄字號: B-186925451-00000-9 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 86925451 | 台中市梧棲區頂寮里四維中路238號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 胡淑媛 @ 食品業者登錄資料集 ]
| 連絡電話: (04)26575955 | 關別: 臺中關 | 統一編號: 86925451 | 臺中市梧棲區四維中路238號 @ 保稅卡車名冊 |
連絡電話: (04)26575955 | 關別: 臺中關 | 統一編號: 86925451 | 臺中市梧棲區四維中路238號 @ 保稅卡車名冊 |
[ 搜尋所有 86925451 ... ]
無其他 和欣通運 資料。
[ 搜尋所有 和欣通運 ... ]
根據姓名 胡淑媛 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 胡淑媛 ...) | (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/01/01 | 活動結束日期: 2024/06/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)彰化縣美術學會 | 活動起始日期: 2024/07/01 | 活動結束日期: 2024/12/31 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
[ 搜尋所有 胡淑媛 ... ]
和欣通運股份有限公司 | 地址: 台中市梧棲區四維中路238號 | 電話: 04-2657-5955 |
和欣通運股份有限公司 | 地址: 台中市梧棲區四維中路238號 | 電話: 04-2657-6199 |
和欣通運股份有限公司 | 地址: 台中市梧棲區四維路104號5樓之3 | 電話: 04-2657-5958 |
名稱 和欣通運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 和欣通運)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
和欣通運股份有限公司 臺中市梧棲區頂寮里四維中路238號1樓 | 陳雅玲 | 86925451 | 核准設立 |
和欣通運股份有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區頂寮里四維中路238號1樓 | 負責人: 陳雅玲 | 統編: 86925451 | 核准設立 |
姓名 胡淑媛 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 胡淑媛)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
專祥科技股份有限公司 桃園市桃園區中德里桃德路113巷41號 | 胡淑媛 | 16531150 | 核准設立 |
伯驊印刷設計工作室 新北市淡水區民族路31號9樓 | 胡淑媛 | 17050524 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118159747) |
鑫利工程行 屏東縣崁頂鄉北勢村溝底路18-2號1樓 | 胡淑媛 | 81348332 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10724753000) |
專祥科技股份有限公司 登記地址: 桃園市桃園區中德里桃德路113巷41號 | 負責人: 胡淑媛 | 統編: 16531150 | 核准設立 |
伯驊印刷設計工作室 登記地址: 新北市淡水區民族路31號9樓 | 負責人: 胡淑媛 | 統編: 17050524 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1118159747) |
鑫利工程行 登記地址: 屏東縣崁頂鄉北勢村溝底路18-2號1樓 | 負責人: 胡淑媛 | 統編: 81348332 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10724753000) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 22500 | 所代表法人: | 大道汽車股份有限公司 | 統一編號: 00026607 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 370370 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 462963 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 648148 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1018519 | 所代表法人: | 利恩交通股份有限公司 | 統一編號: 00026901 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 三陽汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00027303 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1400000 | 所代表法人: | 大德交通有限公司 | 統一編號: 00031101 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2860 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 大德建設股份有限公司 | 統一編號: 00031209 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
|