莊淑美
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名莊淑美的職稱是監察人, 持有股份數是100, 公司名稱是晟松企業股份有限公司, 統一編號是86932523.
無其他 晟松企業 資料。
[ 搜尋所有 晟松企業 ... ]
根據姓名 莊淑美 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 莊淑美 ...) | 姓名: 莊淑美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 嘉義市東區民樂街79號 @ 地政士開業資料 |
| 電話: 05-2754870 | 行動電話: 0932-880398 | 執照有效期限: 115/04/23 | 事務所名稱: 莊淑美地政士事務所 | 事務所地址: 嘉義市東區民樂街79號 @ 嘉義市合格地政士 |
| (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
| (中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
姓名: 莊淑美 | 開業原因: 自行開業 | 傳真電話: | 嘉義市東區民樂街79號 @ 地政士開業資料 |
電話: 05-2754870 | 行動電話: 0932-880398 | 執照有效期限: 115/04/23 | 事務所名稱: 莊淑美地政士事務所 | 事務所地址: 嘉義市東區民樂街79號 @ 嘉義市合格地政士 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)陳南屏;(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)吳欣蓉 | 活動起始日期: 2024/03/16 | 活動結束日期: 2024/05/04 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)莊淑美;(中華民國)嚴淑美;(中華民國)陳南屏;(中華民國)高秋汝 | 活動起始日期: 2024/03/13 | 活動結束日期: 2024/05/01 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 講座資訊 |
(中華民國)牛麗平;(中華民國)楊文里;(中華民國)江響芳;(中華民國)薛淑芬;(中華民國)莊淑美;(中華民國)李桂華;(中華民國)陳香燕;(中華民國)陳秋萍;(中華民國)洪美櫻;(中華民國)游步風;... | 活動起始日期: 2024/04/05 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 莊淑美 ... ]
名稱 晟松企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 晟松企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
晟松企業社 桃園市中壢區仁美里榮民南路361號 | 楊衍松 | 85391106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099012747) |
晟松企業股份有限公司 臺南市東區中華東路二段七八號 | | 86932523 | 廢止 (文號: 2007-12-31 經授中字 第0963539973號) |
晟松企業社 登記地址: 桃園市中壢區仁美里榮民南路361號 | 負責人: 楊衍松 | 統編: 85391106 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1099012747) |
晟松企業股份有限公司 登記地址: 臺南市東區中華東路二段七八號 | 統編: 86932523 | 廢止 (文號: 2007-12-31 經授中字 第0963539973號) |
姓名 莊淑美 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 莊淑美)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
淑美企業社 臺南市新營區新北里南新街112號1樓 | 莊淑美 | 26424279 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036373) |
伊美髮廊 桃園縣中壢市東興里華岡街8號1樓 | 莊淑美 | 02658874 | 歇業 - 獨資 |
鈞美企業股份有限公司 臺北市信義區基隆路2段33號12樓之2 | 莊淑美 | 70457591 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-11) |
美瑜商行 臺北市信義區松山路242號 | 莊淑美 | 77896151 | 歇業 - 獨資 |
翊淋髮型名店 新竹市東區南門里武昌街27號1樓 | 莊淑美 | 78256175 | 歇業 - 獨資 |
佳昇企業行 高雄市三民區大豐1路92號1樓 | 莊淑美 | 14241944 | 歇業 - 獨資 |
肯大興業股份有限公司 南投縣草屯鎮中山里草溪路747巷10弄26號 | 莊淑美 | 23006245 | 核准設立 |
燦興行 花蓮縣吉安鄉仁安村南海5街17號1樓 | 莊淑美 | 30109457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120223170) |
淑美企業社 登記地址: 臺南市新營區新北里南新街112號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 26424279 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1090036373) |
伊美髮廊 登記地址: 桃園縣中壢市東興里華岡街8號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 02658874 | 歇業 - 獨資 |
鈞美企業股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區基隆路2段33號12樓之2 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 70457591 | 解散 (核准解散日期: 2019-01-11) |
美瑜商行 登記地址: 臺北市信義區松山路242號 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 77896151 | 歇業 - 獨資 |
翊淋髮型名店 登記地址: 新竹市東區南門里武昌街27號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 78256175 | 歇業 - 獨資 |
佳昇企業行 登記地址: 高雄市三民區大豐1路92號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 14241944 | 歇業 - 獨資 |
肯大興業股份有限公司 登記地址: 南投縣草屯鎮中山里草溪路747巷10弄26號 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 23006245 | 核准設立 |
燦興行 登記地址: 花蓮縣吉安鄉仁安村南海5街17號1樓 | 負責人: 莊淑美 | 統編: 30109457 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120223170) |
[ 查詢所有 莊淑美 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 20000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17000 | 所代表法人: | 日發機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00058305 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4116 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3576 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 中台通運股份有限公司 | 統一編號: 00061717 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 21000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 15000 | 所代表法人: | 中福汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00063406 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 友聯公證股份有限公司 | 統一編號: 00067509 |
|