楊翠華
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊翠華的職稱是監察人, 持有股份數是500000, 公司名稱是豐源駿業股份有限公司, 統一編號是86944485.
董監事資料集 資料集的 楊翠華 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 楊翠華 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐源駿業股份有限公司 | 統一編號: 86944485 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐源駿業股份有限公司 | 統一編號: 86944485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐源駿業股份有限公司 | 統一編號: 86944485 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 豐源駿業股份有限公司 | 統一編號: 86944485 |
[ 搜尋所有相關: 楊翠華 @ 董監事資料集 ]
無其他 豐源駿業 資料。
[ 搜尋所有 豐源駿業 ... ]
根據姓名 楊翠華 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊翠華 ...) | (中華民國)楊翠華 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)楊翠華 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翠華有限公司 | 統一編號: 42865131 @ 董監事資料集 |
| 作者: 謝雪紅, 楊克煌遺稿; 楊翠華整編; 許雪姬校訂 | 出版機構: 中研院臺史所 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 442 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7002-89-6 (精裝, NT$500, 442面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 楊翠華著 | 出版機構: 中研院近史所 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 310 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7300-36-7 (平裝, NT$460, 310面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里福德一路四三0巷二0號 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
275量測、導航、控制設備及鐘錶
269其他電子零組件
273視聽電子產品
289其他電力設備及配備
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5423 | 所代表法人: | 汎浩股份有限公司 | 統一編號: 04751171 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4350 | 所代表法人: | 昌碩科技股份有限公司 | 統一編號: 20748574 @ 董監事資料集 |
(中華民國)楊翠華 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)楊翠華 | 活動起始日期: 2024/09/27 | 活動結束日期: 2024/10/08 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 翠華有限公司 | 統一編號: 42865131 @ 董監事資料集 |
作者: 謝雪紅, 楊克煌遺稿; 楊翠華整編; 許雪姬校訂 | 出版機構: 中研院臺史所 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/12 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 442 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7002-89-6 (精裝, NT$500, 442面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 楊翠華著 | 出版機構: 中研院近史所 | 版次: 再版 | 預訂出版日: 112/03 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 310 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-7300-36-7 (平裝, NT$460, 310面, 21公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
產品中類: 27電腦、電子產品及光學製品製造業
26電子零組件製造業
28電力設備及配備製造業 | 廠址: 新北市汐止區環河里福德一路四三0巷二0號 | 工廠現況: 校正後廢止 | 主要產品: 271電腦及其週邊設備
272通訊傳播設備
275量測、導航、控制設備及鐘錶
269其他電子零組件
273視聽電子產品
289其他電力設備及配備
281發電、輸電及配電機械
283電線及配線器材 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5423 | 所代表法人: | 汎浩股份有限公司 | 統一編號: 04751171 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4350 | 所代表法人: | 昌碩科技股份有限公司 | 統一編號: 20748574 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 楊翠華 ... ]
名稱 豐源駿業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 豐源駿業)
豐源駿業股份有限公司 登記地址: 臺中市豐原區中正路30號1樓 | 統編: 86944485 | 解散 |
姓名 楊翠華 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊翠華)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
翠華有限公司 臺北市萬華區西園路2段140巷22弄8號4樓 | 楊翠華 | 42865131 | 核准設立 |
台灣安捷訊股份有限公司 臺南市永康區中華里3鄰小東路653號2樓 | 楊翠華 | 23646827 | 核准設立 |
恒昌企業有限公司 臺中市梧棲區民生西街234號 | 陳楊翠華 | 05793851 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-03) |
樹林髮廊 新北市樹林區樹新路30之2號(1樓) | 楊翠華 | 13365039 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088114820) |
昌鼎工業股份有限公司 新北市汐止區福德一路430巷20號 | 楊翠華 | 22187330 | 核准設立 |
融承科技股份有限公司 臺北市信義區吳興街281巷11弄4號4樓 | 楊翠華 | 24493150 | 核准設立 |
生鑫行 桃園市中壢區新興里少康一街14號 | 楊翠華 | 26638005 | 歇業 - 獨資 |
達昌產業股份有限公司 臺中市龍井區龍泉里沙田路五段329號 | 陳楊翠華 | 56301507 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-10) |
翠華有限公司 登記地址: 臺北市萬華區西園路2段140巷22弄8號4樓 | 負責人: 楊翠華 | 統編: 42865131 | 核准設立 |
台灣安捷訊股份有限公司 登記地址: 臺南市永康區中華里3鄰小東路653號2樓 | 負責人: 楊翠華 | 統編: 23646827 | 核准設立 |
恒昌企業有限公司 登記地址: 臺中市梧棲區民生西街234號 | 負責人: 陳楊翠華 | 統編: 05793851 | 解散 (核准解散日期: 2019-07-03) |
樹林髮廊 登記地址: 新北市樹林區樹新路30之2號(1樓) | 負責人: 楊翠華 | 統編: 13365039 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1088114820) |
昌鼎工業股份有限公司 登記地址: 新北市汐止區福德一路430巷20號 | 負責人: 楊翠華 | 統編: 22187330 | 核准設立 |
融承科技股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區吳興街281巷11弄4號4樓 | 負責人: 楊翠華 | 統編: 24493150 | 核准設立 |
生鑫行 登記地址: 桃園市中壢區新興里少康一街14號 | 負責人: 楊翠華 | 統編: 26638005 | 歇業 - 獨資 |
達昌產業股份有限公司 登記地址: 臺中市龍井區龍泉里沙田路五段329號 | 負責人: 陳楊翠華 | 統編: 56301507 | 解散 (核准解散日期: 2020-03-10) |
[ 查詢所有 楊翠華 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 福鎮實業股份有限公司 | 統一編號: 00659588 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 12000000 | 所代表法人: | 安陽汽車貨運有限公司 | 統一編號: 00659736 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3750000 | 所代表法人: | 日發電化企業有限公司 | 統一編號: 00659932 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2450000 | 所代表法人: | 柱友實業有限公司 | 統一編號: 00659953 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: | 三元藝品股份有限公司 | 統一編號: 00659969 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 文通企業有限公司 | 統一編號: 00660059 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 600000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300000 | 所代表法人: | 東揚輪業有限公司 | 統一編號: 00660092 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 嘉和交通企業有限公司 | 統一編號: 00660109 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25650 | 所代表法人: 金和泰實業有限公司 | 基泰倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00660430 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500000 | 所代表法人: | 駿風企業有限公司 | 統一編號: 00660446 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 啟電工業股份有限公司 | 統一編號: 00660451 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 隆順報關運輸股份有限公司 | 統一編號: 00660488 |
|