許家禎
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名許家禎的職稱是監察人, 持有股份數是1947429, 公司名稱是法利科技實業股份有限公司, 統一編號是86963314.
無其他 法利科技實業 資料。
[ 搜尋所有 法利科技實業 ... ]
根據姓名 許家禎 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 許家禎 ...) | (中華民國)許家禎 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)許家禎 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照B據點 |
| 食品業者登錄字號: T-200117798-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 屏東縣東港鎮鎮海里2鄰鎮海路7之15號 @ 食品業者登錄資料集 |
| 許家禎/蔚龍藝術有限公司 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | URS155團圓大稻埕 @ 文化部公共藝術 |
(中華民國)許家禎 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)許家禎 | 活動起始日期: 2024/05/04 | 活動結束日期: 2024/06/23 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 居家服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 2020/04/01 | 特約迄日: 2021/12/31 | 機構電話: 089-325688 | 機構負責人姓名: 許家禎 | 機構代碼: 1X1900003 | 機構種類: 1 | 地址全址: 臺東縣臺東市豐里里中華路三段142號 @ 長照B據點 |
食品業者登錄字號: T-200117798-00000-1 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: | 屏東縣東港鎮鎮海里2鄰鎮海路7之15號 @ 食品業者登錄資料集 |
許家禎/蔚龍藝術有限公司 | 臺北市 | 場域: 政府機構 | URS155團圓大稻埕 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 許家禎 ... ]
名稱 法利科技實業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 法利科技實業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
法利科技實業股份有限公司 桃園市楊梅區高山里高獅路二九九號 | | 86963314 | 廢止 (文號: 2009-4-8 經授中字 第0983404464號) |
法利科技實業股份有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區高山里高獅路二九九號 | 統編: 86963314 | 廢止 (文號: 2009-4-8 經授中字 第0983404464號) |
姓名 許家禎 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 許家禎)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
吉林家禎的工作坊 臺北市中山區新生北路2段127巷40號1樓 | 許家禎 | 72917781 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074119574) |
禎祥企業社 屏東縣屏東市公館里公興路165巷39號1樓 | 許家禎 | 09083537 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10674092200) |
新矽股份有限公司 臺北市信義區莊敬路423巷7弄25號4樓 | 許家禎 | 16173323 | 核准設立 |
仲亨室內裝修工程有限公司 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號6樓之3 | 許家禎 | 97025793 | 核准設立 |
玉品冠有限公司 嘉義市東區朝陽里朝陽街130號1樓 | 許家禎 | 24635221 | 核准設立 |
北海禮儀服務有限公司 基隆市仁愛區愛四路28巷6號3樓 | 許家禎 | 25080043 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-07) |
京鼎國際科技有限公司 臺南市東區關聖里裕忠路63-3號1樓 | 許家禎 | 28530368 | 核准設立 |
鮪發漁業有限公司 屏東縣東港鎮鎮海里2鄰鎮海路7-15號1樓 | 許家禎 | 45109482 | 核准設立 |
吉林家禎的工作坊 登記地址: 臺北市中山區新生北路2段127巷40號1樓 | 負責人: 許家禎 | 統編: 72917781 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1074119574) |
禎祥企業社 登記地址: 屏東縣屏東市公館里公興路165巷39號1樓 | 負責人: 許家禎 | 統編: 09083537 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10674092200) |
新矽股份有限公司 登記地址: 臺北市信義區莊敬路423巷7弄25號4樓 | 負責人: 許家禎 | 統編: 16173323 | 核准設立 |
仲亨室內裝修工程有限公司 登記地址: 臺北市內湖區民權東路6段180巷6號6樓之3 | 負責人: 許家禎 | 統編: 97025793 | 核准設立 |
玉品冠有限公司 登記地址: 嘉義市東區朝陽里朝陽街130號1樓 | 負責人: 許家禎 | 統編: 24635221 | 核准設立 |
北海禮儀服務有限公司 登記地址: 基隆市仁愛區愛四路28巷6號3樓 | 負責人: 許家禎 | 統編: 25080043 | 解散 (核准解散日期: 2023-12-07) |
京鼎國際科技有限公司 登記地址: 臺南市東區關聖里裕忠路63-3號1樓 | 負責人: 許家禎 | 統編: 28530368 | 核准設立 |
鮪發漁業有限公司 登記地址: 屏東縣東港鎮鎮海里2鄰鎮海路7-15號1樓 | 負責人: 許家禎 | 統編: 45109482 | 核准設立 |
[ 查詢所有 許家禎 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3600 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4800 | 所代表法人: | 基新汽車股份有限公司 | 統一編號: 00284702 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 350 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 300 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 利記企業股份有限公司 | 統一編號: 00287308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 芳益交通股份有限公司 | 統一編號: 00290009 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2328 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 732 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2252 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 688 | 所代表法人: | 華新行實業股份有限公司 | 統一編號: 00291479 |
|