黃明松
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃明松的職稱是監察人, 持有股份數是100000, 公司名稱是商鉑企業股份有限公司, 統一編號是86997905.
無其他 商鉑企業 資料。
[ 搜尋所有 商鉑企業 ... ]
根據姓名 黃明松 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 黃明松 ...) | 主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 22949372 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路一九五巷一五號 @ 登記工廠名錄 |
| 統一編號: 22949372 | 工廠負責人姓名: 黃明松 | 工廠地址: 臺中市烏日區東園里溪南路一段18巷800弄35號 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 臨時工廠名錄 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照ABC據點 |
| 電話: 02 25165189 | 公司地址: 臺北市,中山區,忠孝東路2段100號10樓之1 | 英文名稱: DAVID'S TICKETING TRAVEL AGENCY CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
| 主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 22949372 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區東園里溪南路一段18巷800弄35號 @ 登記工廠名錄 |
主要產品: 293通用機械設備 | 統一編號: 22949372 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市太平區太平里永豐路一九五巷一五號 @ 登記工廠名錄 |
統一編號: 22949372 | 工廠負責人姓名: 黃明松 | 工廠地址: 臺中市烏日區東園里溪南路一段18巷800弄35號 | 主要產品: 292其他專用機械設備 @ 臨時工廠名錄 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 巷弄長照站 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0933-553228 | 機構負責人姓名: 黃明松 | 機構代碼: BE0800083 | 機構種類: BE | 地址全址: 臺中市沙鹿區斗抵里天仁一街30號 @ 長照ABC據點 |
電話: 02 25165189 | 公司地址: 臺北市,中山區,忠孝東路2段100號10樓之1 | 英文名稱: DAVID'S TICKETING TRAVEL AGENCY CO., LTD. | 契約保證否: Y | 契約格式: 契約格式:甲式 @ 旅行業基本資料 |
主要產品: 292其他專用機械設備 | 統一編號: 22949372 | 工廠登記狀態: 生產中 | 臺中市烏日區東園里溪南路一段18巷800弄35號 @ 登記工廠名錄 |
[ 搜尋所有 黃明松 ... ]
名稱 商鉑企業 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 商鉑企業)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
商鉑企業股份有限公司 臺南市北區西門路四段533巷12號 | | 86997905 | 解散 (文號: 2007-2-5 經授中字 第0963166652號) |
商鉑企業股份有限公司 登記地址: 臺南市北區西門路四段533巷12號 | 統編: 86997905 | 解散 (文號: 2007-2-5 經授中字 第0963166652號) |
姓名 黃明松 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 黃明松)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
明松商號 嘉義縣新港鄉中洋村中洋路五O號 | 黃明松 | 66647819 | 核准設立 - 獨資 |
北晟霖塑膠股份有限公司 新北市土城區學府路2段3號3樓 | 黃明松 | 29166789 | 核准設立 |
意順商店 新北市中和區中山路2段?03?0巷7號?0樓 | 黃明松 | 02373785 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泉富營造有限公司 南投縣埔里鎮大城里中山路三段451號 | 黃明松 | 12883935 | 核准設立 |
韓方中藥行 桃園縣龍潭鄉三坑村永昌路16號1樓 | 黃明松 | 14669876 | 核准停業 - 獨資 |
寰宇旅行社有限公司 臺北市中山區忠孝東路2段100號10樓之1 | 黃明松 | 16146261 | 核准設立 |
兆恒建設有限公司 南投縣埔里鎮薰化里中山路三段185號1樓 | 黃明松 | 16531216 | 核准設立 |
泰閎工程顧問有限公司 臺南市永康區安康里中華路727巷96號13樓之5 | 黃明松 | 16826844 | 核准設立 |
明松商號 登記地址: 嘉義縣新港鄉中洋村中洋路五O號 | 負責人: 黃明松 | 統編: 66647819 | 核准設立 - 獨資 |
北晟霖塑膠股份有限公司 登記地址: 新北市土城區學府路2段3號3樓 | 負責人: 黃明松 | 統編: 29166789 | 核准設立 |
意順商店 登記地址: 新北市中和區中山路2段?03?0巷7號?0樓 | 負責人: 黃明松 | 統編: 02373785 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
泉富營造有限公司 登記地址: 南投縣埔里鎮大城里中山路三段451號 | 負責人: 黃明松 | 統編: 12883935 | 核准設立 |
韓方中藥行 登記地址: 桃園縣龍潭鄉三坑村永昌路16號1樓 | 負責人: 黃明松 | 統編: 14669876 | 核准停業 - 獨資 |
寰宇旅行社有限公司 登記地址: 臺北市中山區忠孝東路2段100號10樓之1 | 負責人: 黃明松 | 統編: 16146261 | 核准設立 |
兆恒建設有限公司 登記地址: 南投縣埔里鎮薰化里中山路三段185號1樓 | 負責人: 黃明松 | 統編: 16531216 | 核准設立 |
泰閎工程顧問有限公司 登記地址: 臺南市永康區安康里中華路727巷96號13樓之5 | 負責人: 黃明松 | 統編: 16826844 | 核准設立 |
[ 查詢所有 黃明松 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 46000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 上亞通運股份有限公司 | 統一編號: 00160202 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 兩洋船務報關有限公司 | 統一編號: 00166402 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 和泰建設企業有限公司 | 統一編號: 00168529 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 和泰汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 00172002 |
|