王譽臻
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名王譽臻的職稱是董事, 持有股份數是800, 公司名稱是順正交通股份有限公司, 統一編號是88661862.
董監事資料集 資料集的 王譽臻 相關資料
(以下顯示 3 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 王譽臻 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 順正交通股份有限公司 | 統一編號: 88661862 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 順正交通股份有限公司 | 統一編號: 88661862 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 順正交通股份有限公司 | 統一編號: 88661862 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 順正交通股份有限公司 | 統一編號: 88661862 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 800 | 所代表法人: | 順正交通股份有限公司 | 統一編號: 88661862 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 順正交通股份有限公司 | 統一編號: 88661862 |
[ 搜尋所有相關: 王譽臻 @ 董監事資料集 ]
| 違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 順正交通股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整,並限期於112年11月30日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次處罰。(註:如於違反時間後已完成檢測,則無須理會本限期改善通知部分之處分。) | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-10-24 | 違反時間: 2023-07-19 @ 列管事業污染源裁處資料 |
違反法令: 空氣污染防制法第40條第3項 | 事業名稱: 順正交通股份有限公司 | 裁處金額: 500 | 主旨: 罰鍰新臺幣500元整,並限期於112年11月30日前至柴油車排煙檢測站檢驗合格。屆期未改善完成,將按次處罰。(註:如於違反時間後已完成檢測,則無須理會本限期改善通知部分之處分。) | 是否訴願訴訟: 0 | 訴願訴訟結果: | 污染類別: 移動污染 | 改善完妥與否: 不須改善 | 高雄市 | 裁處時間: 2023-10-24 | 違反時間: 2023-07-19 @ 列管事業污染源裁處資料 |
[ 搜尋所有 88661862 ... ]
無其他 順正交通 資料。
[ 搜尋所有 順正交通 ... ]
根據姓名 王譽臻 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 王譽臻 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 385000 | 所代表法人: | 臻品霏股份有限公司 | 統一編號: 50904137 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 王田交通股份有限公司 | 統一編號: 83707523 @ 董監事資料集 |
| 特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2026/5/7 上午 12:00:00 | 臺南市永康區永康里35鄰龍中街89號2~4樓 @ 合法特定寵物業名單 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 明田加油站股份有限公司 | 統一編號: 23479118 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 明田企業股份有限公司 | 統一編號: 28060350 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 新技化學工業股份有限公司 | 統一編號: 30997328 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 順申通運股份有限公司 | 統一編號: 84254251 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 順信交通股份有限公司 | 統一編號: 88679429 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 385000 | 所代表法人: | 臻品霏股份有限公司 | 統一編號: 50904137 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 王田交通股份有限公司 | 統一編號: 83707523 @ 董監事資料集 |
特定寵物種類: 貓 | 營業項目: AB | 許可證有效日期: 2026/5/7 上午 12:00:00 | 臺南市永康區永康里35鄰龍中街89號2~4樓 @ 合法特定寵物業名單 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 130000 | 所代表法人: | 明田加油站股份有限公司 | 統一編號: 23479118 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 明田企業股份有限公司 | 統一編號: 28060350 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 新技化學工業股份有限公司 | 統一編號: 30997328 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 83 | 所代表法人: | 順申通運股份有限公司 | 統一編號: 84254251 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200000 | 所代表法人: | 順信交通股份有限公司 | 統一編號: 88679429 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 王譽臻 ... ]
名稱 順正交通 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 順正交通)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
順正交通股份有限公司 高雄市路竹區28鄰中正路211號 | 王東碧 | 88661862 | 核准設立 |
順正交通股份有限公司 登記地址: 高雄市路竹區28鄰中正路211號 | 負責人: 王東碧 | 統編: 88661862 | 核准設立 |
姓名 王譽臻 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 7 筆) (或要:查詢所有 王譽臻)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
臻品霏股份有限公司 臺北市大同區民生西路280號2樓之1 | 王譽臻 | 50904137 | 核准設立 |
王田交通股份有限公司 高雄市路竹區竹南里中正路211號 | 王譽臻 | 83707523 | 核准設立 |
新技化學工業股份有限公司 桃園市蘆竹區上興路43號 | 王譽臻 | 30997328 | 核准設立 |
達周國際貿易有限公司 臺中市大雅區西村路8之8號2樓 | 王譽臻 | 54905469 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-04) |
意文茶行 新北市三重區文化?禯穭0?08巷27號?0樓 | 王譽臻 | 78329944 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
曼尼客手作烘焙坊 臺南市麻豆區巷口里信義路8之13號 | 王譽臻 | 78477557 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060018689) |
阿寶貝貝喵喵小舖 臺南市永康區永康里龍中街89號2樓、3樓、4樓 | 王譽臻 | 85932052 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120040629) |
臻品霏股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區民生西路280號2樓之1 | 負責人: 王譽臻 | 統編: 50904137 | 核准設立 |
王田交通股份有限公司 登記地址: 高雄市路竹區竹南里中正路211號 | 負責人: 王譽臻 | 統編: 83707523 | 核准設立 |
新技化學工業股份有限公司 登記地址: 桃園市蘆竹區上興路43號 | 負責人: 王譽臻 | 統編: 30997328 | 核准設立 |
達周國際貿易有限公司 登記地址: 臺中市大雅區西村路8之8號2樓 | 負責人: 王譽臻 | 統編: 54905469 | 解散 (核准解散日期: 2020-06-04) |
意文茶行 登記地址: 新北市三重區文化?禯穭0?08巷27號?0樓 | 負責人: 王譽臻 | 統編: 78329944 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
曼尼客手作烘焙坊 登記地址: 臺南市麻豆區巷口里信義路8之13號 | 負責人: 王譽臻 | 統編: 78477557 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1060018689) |
阿寶貝貝喵喵小舖 登記地址: 臺南市永康區永康里龍中街89號2樓、3樓、4樓 | 負責人: 王譽臻 | 統編: 85932052 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1120040629) |
[ 查詢所有 王譽臻 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: | 中美汽車有限公司 | 統一編號: 00048406 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5500 | 所代表法人: | 互惠股份有限公司 | 統一編號: 00057805 |
|