賴素玲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名賴素玲的職稱是監察人, 持有股份數是10, 公司名稱是利盈汽車貨運股份有限公司, 統一編號是88738335.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8190 | 所代表法人: | 利盈汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 88738335 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8190 | 所代表法人: | 利盈汽車貨運股份有限公司 | 統一編號: 88738335 |
[ 搜尋所有相關: 賴素玲 @ 董監事資料集 ]
無其他 利盈汽車貨運 資料。
[ 搜尋所有 利盈汽車貨運 ... ]
根據姓名 賴素玲 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 賴素玲 ...) | (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 利偉運輸股份有限公司 | 統一編號: 81138407 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利富交通股份有限公司 | 統一編號: 84442640 @ 董監事資料集 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/23 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/24 | 活動結束日期: 2024/04/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)賴素玲 | 活動起始日期: 2024/04/16 | 活動結束日期: 2024/04/20 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2510 | 所代表法人: | 利偉運輸股份有限公司 | 統一編號: 81138407 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利富交通股份有限公司 | 統一編號: 84442640 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 賴素玲 ... ]
名稱 利盈汽車貨運 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 利盈汽車貨運)
利盈汽車貨運股份有限公司 登記地址: 高雄市鳳山區文德里文澄街119號3樓 | 負責人: 賴憲昌 | 統編: 88738335 | 核准設立 |
姓名 賴素玲 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 賴素玲)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鈞鼎行 宜蘭縣羅東鎮大新里站前路12號一樓 | 賴素玲 | 30342193 | 核准設立 - 獨資 |
微酵食品行 臺中市潭子區潭陽里潭興路二段421號 | 賴素玲 | 80060671 | 核准設立 - 獨資 |
宏吉電器行 桃園縣桃園市豐林里建國路181號1樓 | 賴素玲 | 87715720 | 核准設立 - 獨資 |
鈞鼎行 登記地址: 宜蘭縣羅東鎮大新里站前路12號一樓 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 30342193 | 核准設立 - 獨資 |
微酵食品行 登記地址: 臺中市潭子區潭陽里潭興路二段421號 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 80060671 | 核准設立 - 獨資 |
宏吉電器行 登記地址: 桃園縣桃園市豐林里建國路181號1樓 | 負責人: 賴素玲 | 統編: 87715720 | 核准設立 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1050 | 所代表法人: | 富源交通股份有限公司 | 統一編號: 00330918 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500000 | 所代表法人: | 宥宏交通有限公司 | 統一編號: 00347776 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 裕大電業股份有限公司 | 統一編號: 00348109 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 萬陽化學有限公司 | 統一編號: 00348488 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1950 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2200 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 義合船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00349466 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 400000 | 所代表法人: | 義發運輸報關有限公司 | 統一編號: 00349888 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 聯洋船務代理股份有限公司 | 統一編號: 00350097 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 義美報關股份有限公司 | 統一編號: 00350499 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9000000 | 所代表法人: | 新三洋企業有限公司 | 統一編號: 00350596 |
|