梁麗雪
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名梁麗雪的職稱是董事, 持有股份數是2000000, 公司名稱是義勝精機有限公司, 統一編號是88743793.
| 統一編號: 88743793 | 電話號碼: 07-697-1608 | 高雄市路竹區復興路825巷95號1樓 |
統一編號: 88743793 | 電話號碼: 07-697-1608 | 高雄市路竹區復興路825巷95號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 梁麗雪 @ 出進口廠商登記資料 ]
| 統一編號: 88743793 | 工廠負責人姓名: 梁麗雪 | 工廠地址: 高雄市路竹區三爺里復興路825巷95號 | 主要產品: 259其他金屬製品 |
統一編號: 88743793 | 工廠負責人姓名: 梁麗雪 | 工廠地址: 高雄市路竹區三爺里復興路825巷95號 | 主要產品: 259其他金屬製品 |
[ 搜尋所有相關: 梁麗雪 @ 臨時工廠名錄 ]
| 主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 88743793 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市路竹區三爺里復興路825巷95號 |
主要產品: 259其他金屬製品 | 統一編號: 88743793 | 工廠登記狀態: 生產中 | 高雄市路竹區三爺里復興路825巷95號 |
[ 搜尋所有相關: 梁麗雪 @ 登記工廠名錄 ]
| 負責人: 蘇源政 | 統一編號: 88743793 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市路竹區復興路825巷95號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
負責人: 蘇源政 | 統一編號: 88743793 | 工廠現況: 生產中 | 高雄市路竹區復興路825巷95號 @ 高雄市工廠登記清冊 |
[ 搜尋所有 88743793 ... ]
根據姓名 梁麗雪 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 梁麗雪 ...) | (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/09/01 | 活動結束日期: 2024/09/30 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)絲竹樂團/陳進祥/等多組藝人 | 活動起始日期: 2024/08/01 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 梁麗雪 ... ]
義勝精機有限公司 | 地址: 高雄市路竹區鴨寮段43號 | 電話: 07-697-1608 |
名稱 義勝精機 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 義勝精機)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
義勝精機有限公司 高雄市路竹區復興路825巷95號1樓 | 梁麗雪 | 88743793 | 核准設立 |
義勝精機有限公司 登記地址: 高雄市路竹區復興路825巷95號1樓 | 負責人: 梁麗雪 | 統編: 88743793 | 核准設立 |
姓名 梁麗雪 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 梁麗雪)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
東林企業社 臺南市永康區二王里中山南路872巷10號13樓之3 | 梁麗雪 | 10700946 | 核准設立 - 獨資 |
威克斯企業有限公司 高雄市路竹區復興路825巷95號1樓 | 梁麗雪 | 28097960 | 核准設立 |
亞?企業社 桃園縣桃園市武陵里民生路102號1樓 | 梁麗雪 | 49890986 | 歇業 - 獨資 |
東林企業社 登記地址: 臺南市永康區二王里中山南路872巷10號13樓之3 | 負責人: 梁麗雪 | 統編: 10700946 | 核准設立 - 獨資 |
威克斯企業有限公司 登記地址: 高雄市路竹區復興路825巷95號1樓 | 負責人: 梁麗雪 | 統編: 28097960 | 核准設立 |
亞?企業社 登記地址: 桃園縣桃園市武陵里民生路102號1樓 | 負責人: 梁麗雪 | 統編: 49890986 | 歇業 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 656 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5030 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800 | 所代表法人: | 大順鑄造股份有限公司 | 統一編號: 00654438 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 9800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 37400 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2800 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 鴻建貿易股份有限公司 | 統一編號: 00654612 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 志興報關股份有限公司 | 統一編號: 00654697 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 世界通運股份有限公司 | 統一編號: 00654795 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5758068 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 80000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40000 | 所代表法人: | 仲城建築股份有限公司 | 統一編號: 00655318 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 華泰船務代理有限公司 | 統一編號: 00655534 |
|