黃椿元
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃椿元的職稱是董事, 持有股份數是500000, 公司名稱是椿版畫絹印有限公司, 統一編號是89117799.
無其他 椿版畫絹印 資料。
[ 搜尋所有 椿版畫絹印 ... ]
根據姓名 黃椿元 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 黃椿元 ...) | 黃椿元/弈屹設計有限公司 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 臺中市議會 八樓大廳牆面 @ 文化部公共藝術 |
| 國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 黃椿元/加力畫廊 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 82546高雄市橋頭區經武路911號(三樓面天井牆面) @ 文化部公共藝術 |
| 黃椿元/加力畫廊 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 82546高雄市橋頭區經武路911號(三樓面天井牆面) @ 文化部公共藝術 |
黃椿元/弈屹設計有限公司 | 臺中市 | 場域: 政府機構 | 臺中市議會 八樓大廳牆面 @ 文化部公共藝術 |
國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
國立臺灣美術館 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/10/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(不分國籍)廖修平 | 活動起始日期: 2024/04/22 | 活動結束日期: 2024/08/28 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
黃椿元/加力畫廊 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 82546高雄市橋頭區經武路911號(三樓面天井牆面) @ 文化部公共藝術 |
黃椿元/加力畫廊 | 高雄市 | 場域: 政府機構 | 82546高雄市橋頭區經武路911號(三樓面天井牆面) @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 黃椿元 ... ]
名稱 椿版畫絹印 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 椿版畫絹印)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
椿版畫絹印有限公司 新北市樹林區東順街18巷9號 | 黃椿元 | 89117799 | 核准設立 |
椿版畫絹印有限公司 登記地址: 新北市樹林區東順街18巷9號 | 負責人: 黃椿元 | 統編: 89117799 | 核准設立 |
姓名 黃椿元 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃椿元)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
木春工作室 新北市樹林區東順街18巷9號 | 黃椿元 | 30290218 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
木春工作室 登記地址: 新北市樹林區東順街18巷9號 | 負責人: 黃椿元 | 統編: 30290218 | 歇業/撤銷 - 獨資 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 平安運輸有限公司 | 統一編號: 00664338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 450 | 所代表法人: | 本大實業股份有限公司 | 統一編號: 00664528 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 亞蕾企業股份有限公司 | 統一編號: 00664554 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 75 | 所代表法人: | 鴻源報關股份有限公司 | 統一編號: 00664745 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000000 | 所代表法人: | 源興報關通運有限公司 | 統一編號: 00665218 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 250000 | 所代表法人: | 基昌鋼鐵有限公司 | 統一編號: 00665272 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 蓬萊通運股份有限公司 | 統一編號: 00665379 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 75000 | 所代表法人: | 聯發報關有限公司 | 統一編號: 00665385 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14580000 | 所代表法人: | 長豐報關有限公司 | 統一編號: 00665483 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 40 | 所代表法人: | 慶威機械工業股份有限公司 | 統一編號: 00666321 |
|