姓名Somprasong Panjalak的職稱是董事, 持有股份數是10000, 所代表法人是精華能源股份有限公司, 公司名稱是創能源股份有限公司, 統一編號是89122603.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 創能源股份有限公司 | 統一編號: 89122603 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 創能源股份有限公司 | 統一編號: 89122603 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 創能源股份有限公司 | 統一編號: 89122603 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 創能源股份有限公司 | 統一編號: 89122603 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 創能源股份有限公司 | 統一編號: 89122603 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 創能源股份有限公司 | 統一編號: 89122603 |
[ 搜尋所有相關: Somprasong Panjalak @ 董監事資料集 ]
根據名稱 創能源 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 創能源 ...) | 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-21 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-20 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-01 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 33000000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 創鑫能源有限公司 | 統一編號: 54720619 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3075000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 晶創能源股份有限公司 | 統一編號: 67099516 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3075000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 晶創能源股份有限公司 | 統一編號: 67099516 @ 董監事資料集 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-03-19 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-14 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-07-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-08-26 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-22 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-27 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-04-09 09:00:00 | 結束時間: 2023-05-21 16:00:00 | 地區縣市: 臺北市 | 活動地點: 台北市大安區建國南路二段231號 | 地點名稱: 中國文化大學建國分部 @ 新創圓夢網活動看板 |
活動類型: 課程 | 付費方式: 收費 | 開始時間: 2023-05-20 09:00:00 | 結束時間: 2023-07-01 16:00:00 | 地區縣市: 臺中市 | 活動地點: 台中市西屯區台灣大道四段1727號 | 地點名稱: 東海大學推廣部 @ 新創圓夢網活動看板 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 33000000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 創鑫能源有限公司 | 統一編號: 54720619 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3075000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 晶創能源股份有限公司 | 統一編號: 67099516 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3075000 | 所代表法人: 太創能源股份有限公司 | 晶創能源股份有限公司 | 統一編號: 67099516 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 創能源 ... ]
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 3782070 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 欣時股份有限公司 | 統一編號: 50767056 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 33032475 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 合伍光電股份有限公司 | 統一編號: 50767582 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3158075 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 聖韮光電股份有限公司 | 統一編號: 50768169 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 92381269 | 所代表法人: 泰商 Prime Road Group Company Limited | 精華能源股份有限公司 | 統一編號: 63618208 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1502500 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 金正發能源股份有限公司 | 統一編號: 83104163 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 合義股份有限公司 | 統一編號: 83534733 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 多仁股份有限公司 | 統一編號: 83534831 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 星鑰光電股份有限公司 | 統一編號: 90080237 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 3782070 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 欣時股份有限公司 | 統一編號: 50767056 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 33032475 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 合伍光電股份有限公司 | 統一編號: 50767582 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3158075 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 聖韮光電股份有限公司 | 統一編號: 50768169 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 92381269 | 所代表法人: 泰商 Prime Road Group Company Limited | 精華能源股份有限公司 | 統一編號: 63618208 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1502500 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 金正發能源股份有限公司 | 統一編號: 83104163 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 合義股份有限公司 | 統一編號: 83534733 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 多仁股份有限公司 | 統一編號: 83534831 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000 | 所代表法人: 精華能源股份有限公司 | 星鑰光電股份有限公司 | 統一編號: 90080237 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 Somprasong Panjalak ... ]
名稱 創能源 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 創能源)
員創能源股份有限公司 登記地址: 彰化縣員林市三多里興華街62號二樓 | 負責人: 劉秀娟 | 統編: 90057502 | 核准設立 |
台創能源股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區敦化南路2段2號14樓 | 負責人: 闕源龍 | 統編: 90130481 | 核准設立 |
昇創能源有限公司 登記地址: 嘉義縣竹崎鄉和平村田寮79號一樓 | 負責人: 葉冠鑫 | 統編: 83761722 | 核准設立 |
嘉創能源股份有限公司 登記地址: 嘉義縣朴子市平和路11-6號3樓 | 負責人: 許峻瑋 | 統編: 83711836 | 核准設立 |
宇創能源股份有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路3段100號9樓 | 負責人: 何灝 | 統編: 83745625 | 核准設立 |
和創能源科技股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區延平北路2段202號6樓 | 負責人: 蕭志隆 | 統編: 90263622 | 核准設立 |
昱創能源科技有限公司 登記地址: 苗栗縣竹南鎮山佳里30鄰佳北二街50巷15號 | 負責人: 何世華 | 統編: 54791830 | 核准設立 |
晶創能源股份有限公司 登記地址: 新北市中和區建康路170號11樓 | 負責人: 陳萬富 | 統編: 67099516 | 核准設立 |
[ 查詢所有 創能源 ... ]
公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
欣時股份有限公司 臺北市松山區南京東路5段102號6樓 | Somprasong Panjalak | 50767056 | 核准設立 |
精義能源股份有限公司 臺北市大同區西寧北路70之1號4樓之1 | Somprasong Panjalak | 90881624 | 核准設立 |
欣時股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路5段102號6樓 | 負責人: Somprasong Panjalak | 統編: 50767056 | 核准設立 |
精義能源股份有限公司 登記地址: 臺北市大同區西寧北路70之1號4樓之1 | 負責人: Somprasong Panjalak | 統編: 90881624 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
與Somprasong Panjalak同分類的董監事資料集
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 425700 | 所代表法人: 恒健投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 633928 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 561452 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 128670 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2011029 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4344300 | 所代表法人: 益鼎國際投資股份有限公司 | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 186623 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 707638 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 699160 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 106891 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 451675 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 946929 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 557982 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 683994 | 所代表法人: | 臺聯貨櫃通運股份有限公司 | 統一編號: 00701122 |
|