林光清
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名林光清的職稱是董事, 持有股份數是10000000, 公司名稱是豐睦有限公司, 統一編號是89139870.
根據名稱 豐睦 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 豐睦 ...) | 職稱: 董事長 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 豐睦營造事業股份有限公司 | 統一編號: 70687257 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 豐睦營造事業股份有限公司 | 統一編號: 70687257 @ 董監事資料集 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 豐睦營造事業股份有限公司 | 統一編號: 70687257 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 230000 | 所代表法人: | 豐睦營造事業股份有限公司 | 統一編號: 70687257 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 豐睦 ... ]
根據姓名 林光清 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 林光清 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 清展有限公司 | 統一編號: 53638113 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: B90700002 | 機構種類: B9 | 地址全址: 苗栗縣頭份市信東路二段166號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: B90700002 | 機構種類: B9 | 地址全址: 苗栗縣頭份市信東路二段166號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: B90700002 | 機構種類: B9 | 地址全址: 苗栗縣頭份市信東路二段166號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 10000000 | 所代表法人: | 清展有限公司 | 統一編號: 53638113 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: B90700002 | 機構種類: B9 | 地址全址: 苗栗縣頭份市信東路二段166號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: B90700002 | 機構種類: B9 | 地址全址: 苗栗縣頭份市信東路二段166號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: B90700002 | 機構種類: B9 | 地址全址: 苗栗縣頭份市信東路二段166號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2019/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 營養餐飲服務 | 特約起日: 2020/01/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 037-591710 | 機構負責人姓名: 林光清 | 機構代碼: BD0700029 | 機構種類: BD | 地址全址: 苗栗縣頭份市山下里信東路二段166號 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 林光清 ... ]
名稱 豐睦 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 豐睦)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
豐睦營造事業股份有限公司 新北市永和區民樂街30巷10號 | 曾宣諭 | 70687257 | 核准設立 |
豐睦有限公司 臺北市內湖區基湖路35巷11號8樓 | 林光清 | 89139870 | 核准設立 |
豐睦營造事業股份有限公司 登記地址: 新北市永和區民樂街30巷10號 | 負責人: 曾宣諭 | 統編: 70687257 | 核准設立 |
豐睦有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷11號8樓 | 負責人: 林光清 | 統編: 89139870 | 核准設立 |
姓名 林光清 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 6 筆) (或要:查詢所有 林光清)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
佛光復康巴士企業社 臺南市北區北門里實踐街31巷8號1樓 | 林光清 | 85597634 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090031228) |
清展有限公司 臺北市內湖區基湖路35巷11號8樓 | 林光清 | 53638113 | 核准設立 |
協和陶瓷廠股份有限公司 苗栗縣頭份市信東路二段166號1樓 | 林光清 | 22600915 | 核准設立 |
藍木屋藝術工作室 高雄市前鎮區崗山東街193巷44號5樓 | 林光清 | 25930474 | 歇業 - 獨資 |
協眾國際股份有限公司 臺北市內湖區基湖路35巷11號8樓、8樓之1 | 林光清 | 53105496 | 核准設立 |
協生藥局 嘉義市東區神農里和平路70號一樓 | 林光清 | 76827760 | 歇業 - 獨資 |
佛光復康巴士企業社 登記地址: 臺南市北區北門里實踐街31巷8號1樓 | 負責人: 林光清 | 統編: 85597634 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090031228) |
清展有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷11號8樓 | 負責人: 林光清 | 統編: 53638113 | 核准設立 |
協和陶瓷廠股份有限公司 登記地址: 苗栗縣頭份市信東路二段166號1樓 | 負責人: 林光清 | 統編: 22600915 | 核准設立 |
藍木屋藝術工作室 登記地址: 高雄市前鎮區崗山東街193巷44號5樓 | 負責人: 林光清 | 統編: 25930474 | 歇業 - 獨資 |
協眾國際股份有限公司 登記地址: 臺北市內湖區基湖路35巷11號8樓、8樓之1 | 負責人: 林光清 | 統編: 53105496 | 核准設立 |
協生藥局 登記地址: 嘉義市東區神農里和平路70號一樓 | 負責人: 林光清 | 統編: 76827760 | 歇業 - 獨資 |
[ 查詢所有 林光清 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 6800000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 14200000 | 所代表法人: | 帝王大飯店有限公司 | 統一編號: 00199276 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 90000 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 32500 | 所代表法人: | 英和煤礦股份有限公司 | 統一編號: 00208803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50 | 所代表法人: | 成瑋企業股份有限公司 | 統一編號: 00211119 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 3500 | 所代表法人: | 建泰報關股份有限公司 | 統一編號: 00212813 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 500000 | 所代表法人: | 政田汽車有限公司 | 統一編號: 00215001 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 6000 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4500 | 所代表法人: | 建森通運股份有限公司 | 統一編號: 00223902 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 125000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 42000 | 所代表法人: | 碩山交通股份有限公司 | 統一編號: 00225107 |
|