邱泰洋
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名邱泰洋的職稱是監察人, 持有股份數是0, 公司名稱是智慧元宇宙股份有限公司, 統一編號是89156271.
董監事資料集 資料集的 邱泰洋 相關資料
(以下顯示 2 筆) (或直接:在「董監事資料集」中搜尋所有相關於 邱泰洋 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 49000 | 所代表法人: | 智慧元宇宙股份有限公司 | 統一編號: 89156271 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 智慧元宇宙股份有限公司 | 統一編號: 89156271 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 49000 | 所代表法人: | 智慧元宇宙股份有限公司 | 統一編號: 89156271 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 51000 | 所代表法人: | 智慧元宇宙股份有限公司 | 統一編號: 89156271 |
[ 搜尋所有相關: 邱泰洋 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 智慧元宇宙 找到的相關資料
(以下顯示 3 筆) (或要:直接搜尋所有 智慧元宇宙 ...) | 作者: 胡昭民著 | 出版機構: 博碩文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 496 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-333-185-3 (平裝, 496面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 胡昭民著 | 出版機構: 博碩文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-333-234-8 (PDF, NT$680) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 作者: 胡昭民著 | 出版機構: 博碩文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-333-235-5 (EPUB, NT$680) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 胡昭民著 | 出版機構: 博碩文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/07 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 496 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-333-185-3 (平裝, 496面, 23公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 胡昭民著 | 出版機構: 博碩文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-333-234-8 (PDF, NT$680) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
作者: 胡昭民著 | 出版機構: 博碩文化 | 版次: 初版 | 預訂出版日: 111/09 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: | 得獎紀錄: | ISBN: 978-626-333-235-5 (EPUB, NT$680) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
[ 搜尋所有 智慧元宇宙 ... ]
根據姓名 邱泰洋 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 邱泰洋 ...) | 鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| 鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)黃怡華;王群;馬步月;邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/11/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)黃怡華;王群;馬步月;邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/11/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 王龍德 | 臺中市 | 場域: 學校 | 42904 臺中市神岡區圳堵村三民路639號 @ 文化部公共藝術 |
| 邱泰洋 | 臺中市 | 場域: 學校 | 401臺中市東區進化路223號 @ 文化部公共藝術 |
鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
鶯歌光點美學館-光點藝術中心 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/07/04 | 活動結束日期: 2024/09/02 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)黃怡華;王群;馬步月;邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/11/13 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)黃怡華;王群;馬步月;邱泰洋 | 活動起始日期: 2024/10/01 | 活動結束日期: 2024/11/13 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
王龍德 | 臺中市 | 場域: 學校 | 42904 臺中市神岡區圳堵村三民路639號 @ 文化部公共藝術 |
邱泰洋 | 臺中市 | 場域: 學校 | 401臺中市東區進化路223號 @ 文化部公共藝術 |
[ 搜尋所有 邱泰洋 ... ]
名稱 智慧元宇宙 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 智慧元宇宙)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
智慧元宇宙股份有限公司 新北市中和區宜安路1巷28弄15號(1樓) | 歐陽慧 | 89156271 | 核准設立 |
智慧元宇宙股份有限公司 登記地址: 新北市中和區宜安路1巷28弄15號(1樓) | 負責人: 歐陽慧 | 統編: 89156271 | 核准設立 |
姓名 邱泰洋 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 邱泰洋)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
日月雕塑有限公司 苗栗縣苑裡鎮蕉埔里8鄰84號 | 邱泰洋 | 16654167 | 核准設立 |
日月雕塑有限公司 登記地址: 苗栗縣苑裡鎮蕉埔里8鄰84號 | 負責人: 邱泰洋 | 統編: 16654167 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1250 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 利豐貨棧股份有限公司 | 統一編號: 00127921 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3000000 | 所代表法人: | 邦興煤氣有限公司 | 統一編號: 00128196 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4300 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 700 | 所代表法人: | 宏昌船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00133803 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460 | 所代表法人: | 利記化學股份有限公司 | 統一編號: 00135801 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 600 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1150 | 所代表法人: | 利記貿易股份有限公司 | 統一編號: 00136007 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 忠信鋁專業有限公司 | 統一編號: 00143751 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 金馬航業股份有限公司 | 統一編號: 00144338 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 協生貿易股份有限公司 | 統一編號: 00145060 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 200 | 所代表法人: | 昌毅船舶機械股份有限公司 | 統一編號: 00145173 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 900000 | 所代表法人: | 奇珍銀樓鐘錶有限公司 | 統一編號: 00145477 |
|