呂承祐
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名呂承祐的職稱是監察人, 持有股份數是57600, 公司名稱是鼎豐營造股份有限公司, 統一編號是89177439.
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 57600 | 所代表法人: | 鼎豐營造股份有限公司 | 統一編號: 89177439 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 57600 | 所代表法人: | 鼎豐營造股份有限公司 | 統一編號: 89177439 |
[ 搜尋所有相關: 呂承祐 @ 董監事資料集 ]
無其他 鼎豐營造 資料。
[ 搜尋所有 鼎豐營造 ... ]
根據姓名 呂承祐 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 呂承祐 ...) | (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 105 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 車輛開放式底盤平台關鍵技術暨產業化建構計畫 | 專利發明人: 林典永、呂承祐 | 證書號碼: I561753 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
| 開始時間: 2021/10/29 | 結束時間: 2021/10/29 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 臺北市政府消防局訓練中心 | 地址: 臺北市內湖區成功路二段376號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北A場 臺北市消防局場以愛出發:漫談台灣山海發展之現況 日期:110年10月29日(五)時間: 8:30~16:00地點:臺北市政府消防局訓練中心 (臺北市內湖區成功路二段376號) 主... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
| 臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| 臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| 臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)躍演 | 活動起始日期: 2024/08/02 | 活動結束日期: 2024/08/04 | 折扣資訊: 2024/08/02 (五) 19:302024/08/03 (六) 13:302024/08/03 (六) 19:302024/08/04 (日) 13:30 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
核准國家: 中華民國 | 執行單位: 金屬中心 | 產出年度: 105 | 專利性質: 發明 | 計畫名稱: 車輛開放式底盤平台關鍵技術暨產業化建構計畫 | 專利發明人: 林典永、呂承祐 | 證書號碼: I561753 @ 經濟部產業技術司–專利資料集 |
開始時間: 2021/10/29 | 結束時間: 2021/10/29 | 電話: 886-953547199 | 臺北市 | 地點: 臺北市政府消防局訓練中心 | 地址: 臺北市內湖區成功路二段376號 | 參與者: 消防人員、救難人員、各級學校老師、大專院校社團、社會人士。 | 停車資訊: | 描述: 臺北A場 臺北市消防局場以愛出發:漫談台灣山海發展之現況 日期:110年10月29日(五)時間: 8:30~16:00地點:臺北市政府消防局訓練中心 (臺北市內湖區成功路二段376號) 主... | 備註: @ 歷史活動 - 觀光資訊資料庫 |
臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
臺灣長笛嘉年華樂團 | 活動起始日期: 2024/07/27 | 活動結束日期: 2024/07/27 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
[ 搜尋所有 呂承祐 ... ]
名稱 鼎豐營造 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 鼎豐營造)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
鼎豐營造股份有限公司 臺中市北屯區水景里軍功路一段505號1樓 | 呂政宏 | 89177439 | 核准設立 |
鼎豐營造有限公司 桃園市平鎮區合作街13之1號 | | 89342120 | 解散 (文號: 2011-6-10 經授中字 第1003210277號) |
鼎豐營造股份有限公司 登記地址: 臺中市北屯區水景里軍功路一段505號1樓 | 負責人: 呂政宏 | 統編: 89177439 | 核准設立 |
鼎豐營造有限公司 登記地址: 桃園市平鎮區合作街13之1號 | 統編: 89342120 | 解散 (文號: 2011-6-10 經授中字 第1003210277號) |
姓名 呂承祐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 呂承祐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
祐成企業社 臺中市石岡區石岡里豐勢路岡尾巷27號一樓 | 呂承祐 | 25426480 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873848) |
睫順實業有限公司 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路二段616巷8號 | 呂承祐 | 54919604 | 核准設立 |
禹慶商行 新北市汐止區康寧街365號(1樓) | 呂承祐 | 91190697 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108168323) |
祐成企業社 登記地址: 臺中市石岡區石岡里豐勢路岡尾巷27號一樓 | 負責人: 呂承祐 | 統編: 25426480 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1050873848) |
睫順實業有限公司 登記地址: 桃園市楊梅區瑞坪里梅獅路二段616巷8號 | 負責人: 呂承祐 | 統編: 54919604 | 核准設立 |
禹慶商行 登記地址: 新北市汐止區康寧街365號(1樓) | 負責人: 呂承祐 | 統編: 91190697 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1108168323) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 30000 | 所代表法人: 愛山林建設開發股份有限公司 | 市港建設開發股份有限公司 | 統一編號: 00661347 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 8316 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 684 | 所代表法人: | 永然船務代理業股份有限公司 | 統一編號: 00661563 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625000 | 所代表法人: | 友信報關有限公司 | 統一編號: 00661873 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 10300 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
|