楊子儀
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名楊子儀的職稱是董事, 持有股份數是7205400, 公司名稱是經綸投資有限公司, 統一編號是89183447.
根據名稱 經綸投資 找到的相關資料
(以下顯示 2 筆) (或要:直接搜尋所有 經綸投資 ...) | 職稱: 監察人 | 持有股份數: 360270 | 所代表法人: 經綸投資有限公司 | 經理家投資股份有限公司 | 統一編號: 89114316 @ 董監事資料集 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 360270 | 所代表法人: 經綸投資有限公司 | 高度投資股份有限公司 | 統一編號: 89114300 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 360270 | 所代表法人: 經綸投資有限公司 | 經理家投資股份有限公司 | 統一編號: 89114316 @ 董監事資料集 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 360270 | 所代表法人: 經綸投資有限公司 | 高度投資股份有限公司 | 統一編號: 89114300 @ 董監事資料集 |
[ 搜尋所有 經綸投資 ... ]
根據姓名 楊子儀 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 楊子儀 ...) | (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
| (不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 131313 | 所代表法人: | 子田開發有限公司 | 統一編號: 90071770 @ 董監事資料集 |
| 查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 11 24 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/楊子儀 | 處分機關: | 違規情節: 刊播未申請核准之廣告 | 刊播日期: 02 17 2016 12:00AM | 刊播媒體: 露天 @ 違規化粧品廣告資料集 |
| 作者: 吳明政, 梁亦鴻, 楊子儀編著 | 出版機構: 宏典文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-275-940-0 (平裝, NT$500, 320面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
| 產品中類: 28電力設備及配備製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市新莊區光榮里西盛街三九五巷四六號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 289其他電力設備及配備
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
| (中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
| (中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 藝文活動-所有類別 |
(不分國籍)AH-CHAN、丸山咲、大杉和夫、中武卓、井上健太郎、太田浩一、木野良和、坂元創一、村田清司、和田江美子、和田利人、松本孝夫、林遥香、後藤拓也、黒田祥代、椎原大智、鈴木健太、藤本正人、藤野... | 活動起始日期: 2024/02/02 | 活動結束日期: 2024/05/19 | 折扣資訊: 詳參 https://www.tnam.museum/visit/hours_ticket @ 展覽資訊 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 131313 | 所代表法人: | 子田開發有限公司 | 統一編號: 90071770 @ 董監事資料集 |
查處情形: 輔導結案 | 處分日期: 11 24 2016 12:00AM | 違規廠商名稱或負責人: 非廠商/楊子儀 | 處分機關: | 違規情節: 刊播未申請核准之廣告 | 刊播日期: 02 17 2016 12:00AM | 刊播媒體: 露天 @ 違規化粧品廣告資料集 |
作者: 吳明政, 梁亦鴻, 楊子儀編著 | 出版機構: 宏典文化 | 版次: 三版 | 預訂出版日: 111/08 | 適讀對象: 成人(一般) | 頁數: 320 | 得獎紀錄: | ISBN: 978-986-275-940-0 (平裝, NT$500, 320面, 26公分) @ 臺灣出版新書預告書訊 |
產品中類: 28電力設備及配備製造業
33其他製造業 | 廠址: 新北市新莊區光榮里西盛街三九五巷四六號 | 工廠現況: 歇業 | 主要產品: 289其他電力設備及配備
339未分類其他製品 @ 新北市工廠登記清冊v2 |
(中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 戲劇表演資訊 |
(中華民國)果陀劇場 | 活動起始日期: 2024/03/23 | 活動結束日期: 2024/03/24 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 楊子儀 ... ]
名稱 經綸投資 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 2 筆) (或要:查詢所有 經綸投資)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
經綸投資有限公司 臺北市中山區松江路293之511號5樓 | 楊子儀 | 89183447 | 核准設立 |
經綸投資有限公司 臺北市大安區忠孝東路四段六十九之十一號十二樓 | | 23414994 | 撤銷 |
經綸投資有限公司 登記地址: 臺北市中山區松江路293之511號5樓 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 89183447 | 核准設立 |
經綸投資有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路四段六十九之十一號十二樓 | 統編: 23414994 | 撤銷 |
姓名 楊子儀 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 楊子儀)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
楊子儀工作室 新北市新店區永安街107號7樓 | 楊子儀 | 41375207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045236321) |
楊揚得億商行 嘉義縣中埔鄉社口村檨仔林45-1號 | 楊子儀 | 88930923 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129301688) |
楊林企業社 桃園市新屋區頭洲里高鐵南路6段792巷38號 | 楊子儀 | 91870499 | 核准設立 - 獨資 |
金郁盛自動化科技有限公司 臺中市大雅區東大路二段1099巷89號 | 楊子儀 | 53363542 | 核准設立 |
燦洋國際有限公司 桃園市龍潭區中豐路461巷106弄29之3號5樓 | 楊子儀 | 69754714 | 核准設立 |
高統工業股份有限公司 臺北市中山區長安東路2段108號11樓之4 | 楊子儀 | 12218926 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-29) |
佳創股份有限公司 桃園市中壢區中央里中光路39號 | 楊子儀 | 25179214 | 核准設立 |
腳丫子戶外休閒旅遊用品 高雄市前鎮區翠亨北路253號1樓 | 楊子儀 | 41310459 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460551600) |
楊子儀工作室 登記地址: 新北市新店區永安街107號7樓 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 41375207 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1045236321) |
楊揚得億商行 登記地址: 嘉義縣中埔鄉社口村檨仔林45-1號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 88930923 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1129301688) |
楊林企業社 登記地址: 桃園市新屋區頭洲里高鐵南路6段792巷38號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 91870499 | 核准設立 - 獨資 |
金郁盛自動化科技有限公司 登記地址: 臺中市大雅區東大路二段1099巷89號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 53363542 | 核准設立 |
燦洋國際有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區中豐路461巷106弄29之3號5樓 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 69754714 | 核准設立 |
高統工業股份有限公司 登記地址: 臺北市中山區長安東路2段108號11樓之4 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 12218926 | 解散 (核准解散日期: 2021-01-29) |
佳創股份有限公司 登記地址: 桃園市中壢區中央里中光路39號 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 25179214 | 核准設立 |
腳丫子戶外休閒旅遊用品 登記地址: 高雄市前鎮區翠亨北路253號1樓 | 負責人: 楊子儀 | 統編: 41310459 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 10460551600) |
[ 查詢所有 楊子儀 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 280000 | 所代表法人: 太隆投資股份有限公司 | 太隆實業股份有限公司 | 統一編號: 00035176 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 天兵船務報關有限公司 | 統一編號: 00035388 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 250 | 所代表法人: | 太隆工程企業股份有限公司 | 統一編號: 00035660 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 7400000 | 所代表法人: | 龍逸交通有限公司 | 統一編號: 00036204 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 大元液化煤氣行股份有限公司 | 統一編號: 00036400 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 7750 | 所代表法人: | 中興食品股份有限公司 | 統一編號: 00036611 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 160 | 所代表法人: | 仁成船務報關股份有限公司 | 統一編號: 00037034 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 480 | 所代表法人: | 太古新報關通運股份有限公司 | 統一編號: 00038907 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 500 | 所代表法人: | 公成股份有限公司 | 統一編號: 00041207 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 150 | 所代表法人: | 中信公證股份有限公司 | 統一編號: 00048004 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 3800000 | 所代表法人: | 中美公證行有限公司 | 統一編號: 00048308 |
|