黃子紘
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名黃子紘的職稱是董事, 持有股份數是30000, 公司名稱是織豐有限公司, 統一編號是89184831.
| 統一編號: 89184831 | 電話號碼: 0987-056258 | 臺中市西區忠明南路497號1樓 |
統一編號: 89184831 | 電話號碼: 0987-056258 | 臺中市西區忠明南路497號1樓 |
[ 搜尋所有相關: 黃子紘 @ 出進口廠商登記資料 ]
根據名稱 織豐 找到的相關資料
(以下顯示 7 筆) (或要:直接搜尋所有 織豐 ...) | 開放時間: 全日開放 | | 電話: 886-8-7850251 | 地址: 屏東縣922來義鄉丹林村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
| (中華民國)東方設計大學美術工藝系113級畢業 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)東方設計大學美術工藝系113級畢業 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
| (中華民國)史孟航 Hank;(中華民國)石至瑀 Stanley | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)史孟航 Hank;(中華民國)石至瑀 Stanley | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)史孟航 Hank;(中華民國)石至瑀 Stanley | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| 包裝規格: 114公克/包 | 產品分類: 烘焙炊蒸製品 | 公司名稱: 福比股份有限公司 | 有效起始日: 2020/09/07 | 每份熱量: 379大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: 注意事項:請避免儲放於高溫或日光照射處拆封後請儘早食用包裝材質經第三方公正檢驗單位檢驗合格,請安心食用本產品不建議微波鬆餅皮白色粉末為麵粉非發霉現象,請安心食用。過敏原標示:本產品含有蛋類、奶類、含有... | 特色: 選用台灣在地花蓮柚子與屏東檸檬製成柚子檸檬醬,並加入柚子皮絲,搭配天然有鹽奶油,鹹甜交織豐富美味層次。 | 產品追溯系統串接碼: J-142774580-00001-5-09019900-0000000157 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
開放時間: 全日開放 | | 電話: 886-8-7850251 | 地址: 屏東縣922來義鄉丹林村 @ 景點 - 觀光資訊資料庫 |
(中華民國)東方設計大學美術工藝系113級畢業 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/14 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)東方設計大學美術工藝系113級畢業 | 活動起始日期: 2024/05/03 | 活動結束日期: 2024/05/14 | 折扣資訊: @ 展覽資訊 |
(中華民國)史孟航 Hank;(中華民國)石至瑀 Stanley | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)史孟航 Hank;(中華民國)石至瑀 Stanley | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)史孟航 Hank;(中華民國)石至瑀 Stanley | 活動起始日期: 2024/03/30 | 活動結束日期: 2024/03/30 | 折扣資訊: 現場繳費 @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
包裝規格: 114公克/包 | 產品分類: 烘焙炊蒸製品 | 公司名稱: 福比股份有限公司 | 有效起始日: 2020/09/07 | 每份熱量: 379大卡 | 每份反式脂肪: 0公克 | 警語: 注意事項:請避免儲放於高溫或日光照射處拆封後請儘早食用包裝材質經第三方公正檢驗單位檢驗合格,請安心食用本產品不建議微波鬆餅皮白色粉末為麵粉非發霉現象,請安心食用。過敏原標示:本產品含有蛋類、奶類、含有... | 特色: 選用台灣在地花蓮柚子與屏東檸檬製成柚子檸檬醬,並加入柚子皮絲,搭配天然有鹽奶油,鹹甜交織豐富美味層次。 | 產品追溯系統串接碼: J-142774580-00001-5-09019900-0000000157 @ 食品追溯追蹤系統消費者查詢資料集 |
[ 搜尋所有 織豐 ... ]
| 電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: S109000009 | 到期日期: 20250514 | 取消日期: 0 | 統一編號: 72906834 | 地址: 汶沙里后浦頭26之1號 @ 電信工程業業者名單 |
電話: | 等級: 丙 | 證照號碼: S109000009 | 到期日期: 20250514 | 取消日期: 0 | 統一編號: 72906834 | 地址: 汶沙里后浦頭26之1號 @ 電信工程業業者名單 |
[ 搜尋所有 黃子紘 ... ]
名稱 織豐 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 織豐)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
織豐有限公司 臺中市西區忠明南路497號1樓 | 黃子紘 | 89184831 | 核准設立 |
織豐有限公司 登記地址: 臺中市西區忠明南路497號1樓 | 負責人: 黃子紘 | 統編: 89184831 | 核准設立 |
姓名 黃子紘 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 黃子紘)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
成紘科技 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭26之1號 | 黃子紘 | 72906834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090033636) |
成紘科技 登記地址: 金門縣金沙鎮汶沙里后浦頭26之1號 | 負責人: 黃子紘 | 統編: 72906834 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090033636) |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 5118583 | 所代表法人: 民眾文化出版社股份有限公司 | 欣隆天然氣股份有限公司 | 統一編號: 00146877 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 907 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 625 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 187 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 188 | 所代表法人: | 協和仁記報關股份有限公司 | 統一編號: 00147010 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 45 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 115 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 25 | 所代表法人: | 怡信股份有限公司 | 統一編號: 00147145 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 120000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 100000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 60000 | 所代表法人: | 東亞公證股份有限公司 | 統一編號: 00158509 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 4700 | 所代表法人: | 坤金交通股份有限公司 | 統一編號: 00160104 |
|