陳俞瑾
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名陳俞瑾的職稱是董事, 持有股份數是300000, 公司名稱是九豆柴房有限公司, 統一編號是89192059.
無其他 九豆柴房 資料。
[ 搜尋所有 九豆柴房 ... ]
根據姓名 陳俞瑾 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 陳俞瑾 ...) | 職稱: 董事 | 持有股份數: 28970 | 所代表法人: | 陳董娛樂經紀有限公司 | 統一編號: 93488337 @ 董監事資料集 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照B據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 28970 | 所代表法人: | 陳董娛樂經紀有限公司 | 統一編號: 93488337 @ 董監事資料集 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2018/12/22 | 特約迄日: 2020/11/30 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照B據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2019/07/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 2021/01/01 | 特約迄日: 2023/12/31 | 機構電話: 0961-360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市大連豐年街75巷7號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20210101 | 特約迄日: 20231231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 家庭托顧服務 | 特約起日: 20240101 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 08-0961360692 | 機構負責人姓名: 陳俞瑾 | 機構代碼: 2X1600016 | 機構種類: 2 | 地址全址: 屏東縣屏東市北勢里25鄰公德一街38巷7號1樓 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 陳俞瑾 ... ]
名稱 九豆柴房 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 九豆柴房)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
九豆柴房有限公司 南投縣南投市振興里振興巷64弄10號2樓 | 陳俞瑾 | 89192059 | 核准設立 |
九豆柴房有限公司 登記地址: 南投縣南投市振興里振興巷64弄10號2樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 89192059 | 核准設立 |
姓名 陳俞瑾 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 5 筆) (或要:查詢所有 陳俞瑾)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
陳董娛樂經紀有限公司 桃園市龍潭區湧光路623巷5弄10衖7之5號4樓 | 陳俞瑾 | 93488337 | 核准設立 |
祐朋商行 臺北市士林區福華路157巷3號1樓 | 陳俞瑾 | 42349278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056017474) |
栩采服飾店 新北市新店區北新路2段92巷3號 | 陳俞瑾 | 49963235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128159088) |
億丞廣告社 臺中市西區土庫里五權七街170號 | 陳俞瑾 | 87615715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090877640) |
樂選禮股份有限公司 臺北市中正區館前路20號5樓 | 陳俞瑾 | 90744946 | 核准設立 |
陳董娛樂經紀有限公司 登記地址: 桃園市龍潭區湧光路623巷5弄10衖7之5號4樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 93488337 | 核准設立 |
祐朋商行 登記地址: 臺北市士林區福華路157巷3號1樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 42349278 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1056017474) |
栩采服飾店 登記地址: 新北市新店區北新路2段92巷3號 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 49963235 | 歇業 - 獨資 (核准文號: 1128159088) |
億丞廣告社 登記地址: 臺中市西區土庫里五權七街170號 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 87615715 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1090877640) |
樂選禮股份有限公司 登記地址: 臺北市中正區館前路20號5樓 | 負責人: 陳俞瑾 | 統編: 90744946 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 565141 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 1192572 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000 | 所代表法人: | 葉財記工程股份有限公司 | 統一編號: 11776704 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1185000 | 所代表法人: | 台北貿易股份有限公司 | 統一編號: 11828007 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 38874000 | 所代表法人: 英商 3M Asia Pacific UK Holding Ltd | 台灣明尼蘇達礦業製造股份有限公司 | 統一編號: 11833655 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 129917726 | 所代表法人: 嘉新國際股份有限公司 | 嘉新水泥股份有限公司 | 統一編號: 11892801 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 460000 | 所代表法人: 日商 Astellas Pharma Inc. | 台灣安斯泰來製藥股份有限公司 | 統一編號: 11919506 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 5000000 | 所代表法人: | 輝達企業有限公司 | 統一編號: 11937526 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1968882 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1293487 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 565141 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 1192572 | 所代表法人: | 震豐股份有限公司 | 統一編號: 11941057 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 1700 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 協宏汽車股份有限公司 | 統一編號: 12005206 |
|