彭紹宇
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名彭紹宇的職稱是董事長, 持有股份數是0, 公司名稱是齡活長照股份有限公司, 統一編號是89195181.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 齡活長照股份有限公司 | 統一編號: 89195181 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 齡活長照股份有限公司 | 統一編號: 89195181 |
[ 搜尋所有相關: 彭紹宇 @ 董監事資料集 ]
根據名稱 齡活長照 找到的相關資料
(以下顯示 6 筆) (或要:直接搜尋所有 齡活長照 ...) | OID: 2.16.886.119.90003.103898 | 電話: 02-23759044 | 地址: 台北市萬華區新起里康定路43號2樓 | DN: o=齡活長照股份有限公司附設臺北市私立齡活萬華社區長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 職務小類別名稱: 照顧服務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市萬華區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 齡活長照股份有限公司附設臺北市私立齡活萬華社區長照機構 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240612 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
| OID: 2.16.886.119.90026.103218 | 電話: 02-77518056 | 地址: 新北市板橋區館前東路13號四樓之一 | DN: o=齡活長照股份有限公司附設新北市私立府中社區長照機構,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20240708 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 23759044 | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: 2R0100025 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市萬華區康定路43號2樓 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20231102 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-89525003 | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: 2R0200019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區館前東路13號4樓之一 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20231102 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-89525003 | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: 2R0200019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區館前東路13號4樓之一 @ 長照ABC據點 |
OID: 2.16.886.119.90003.103898 | 電話: 02-23759044 | 地址: 台北市萬華區新起里康定路43號2樓 | DN: o=齡活長照股份有限公司附設臺北市私立齡活萬華社區長照機構,l=臺北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
職務小類別名稱: 照顧服務員 | 職務性質: 全職 | 工作地點: 台北市萬華區 | 工作經驗: 無 | 核薪方式: 月薪 | 公司名稱: 齡活長照股份有限公司附設臺北市私立齡活萬華社區長照機構 | 應徵截止日期: 額滿為止 | 職缺更新日期: 20240612 @ 台灣就業通網站職缺清單 |
OID: 2.16.886.119.90026.103218 | 電話: 02-77518056 | 地址: 新北市板橋區館前東路13號四樓之一 | DN: o=齡活長照股份有限公司附設新北市私立府中社區長照機構,l=新北市,c=TW @ 組織及團體憑證唯一識別編碼 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20240708 | 特約迄日: 20261231 | 機構電話: 23759044 | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: 2R0100025 | 機構種類: 2 | 地址全址: 臺北市萬華區康定路43號2樓 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 日間照顧服務 | 特約起日: 20231102 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-89525003 | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: 2R0200019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區館前東路13號4樓之一 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 喘息服務 | 特約起日: 20231102 | 特約迄日: 20241231 | 機構電話: 02-89525003 | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: 2R0200019 | 機構種類: 2 | 地址全址: 新北市板橋區館前東路13號4樓之一 @ 長照ABC據點 |
[ 搜尋所有 齡活長照 ... ]
根據姓名 彭紹宇 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 彭紹宇 ...) | 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/25 | 特約迄日: 2018/12/25 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/10/19 | 特約迄日: 2018/10/19 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/25 | 特約迄日: 2018/12/25 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/10/19 | 特約迄日: 2018/10/19 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
| 特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/25 | 特約迄日: 2018/12/25 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/10/19 | 特約迄日: 2018/10/19 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照ABC據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/25 | 特約迄日: 2018/12/25 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2019/01/02 | 特約迄日: 2019/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/10/19 | 特約迄日: 2018/10/19 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
特約服務項目: 專業照護服務 | 特約起日: 2018/12/01 | 特約迄日: 2020/12/31 | 機構電話: | 機構負責人姓名: 彭紹宇 | 機構代碼: B50100002 | 機構種類: B5 | 地址全址: 臺北市士林區天祿里中山北路六段754巷22之1號 @ 長照C據點 |
[ 搜尋所有 彭紹宇 ... ]
名稱 齡活長照 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 3 筆) (或要:查詢所有 齡活長照)
姓名 彭紹宇 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 1 筆) (或要:查詢所有 彭紹宇)公司地址 | 負責人 | 統一編號 | 狀態 |
---|
心齡投資有限公司 新北市中和區中正路160號2樓之3 | 彭紹宇 | 90028205 | 核准設立 |
心齡投資有限公司 登記地址: 新北市中和區中正路160號2樓之3 | 負責人: 彭紹宇 | 統編: 90028205 | 核准設立 |
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 大東炳記報關股份有限公司 | 統一編號: 00662084 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 800000 | 所代表法人: | 國欣煤氣有限公司 | 統一編號: 00662280 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 120 | 所代表法人: | 隆欣汽艇股份有限公司 | 統一編號: 00662394 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1000000 | 所代表法人: | 春安企業有限公司 | 統一編號: 00662465 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 全盛報關股份有限公司 | 統一編號: 00662578 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 10 | 所代表法人: | 隆富漁業股份有限公司 | 統一編號: 00662943 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1800000 | 所代表法人: | 川菱電機有限公司 | 統一編號: 00663366 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 50000 | 所代表法人: | 老合嶸企業有限公司 | 統一編號: 00663719 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2000 | 所代表法人: 瑞穗投資有限公司 | 宏基企業股份有限公司 | 統一編號: 00663865 |
|