羅㐲
- 董監事資料集 @ 經濟部商業發展署
姓名羅㐲的職稱是董事長, 持有股份數是52000, 公司名稱是羅伯特股份有限公司, 統一編號是89195318.
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 羅伯特股份有限公司 | 統一編號: 89195318 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 100 | 所代表法人: | 羅伯特股份有限公司 | 統一編號: 89195318 |
[ 搜尋所有相關: 羅㐲 @ 董監事資料集 ]
| 公司名稱: 羅伯特股份有限公司 | 到職日期: 1120918 | 統一編號: 89195318 |
公司名稱: 羅伯特股份有限公司 | 到職日期: 1120918 | 統一編號: 89195318 |
[ 搜尋所有相關: 羅㐲 @ 公司登記經理人資料集 ]
| 食品業者登錄字號: E-189195318-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 89195318 | 高雄市楠梓區德民路628號 |
食品業者登錄字號: E-189195318-00000-6 | 登錄項目: 公司/商業登記 | 公司統一編號: 89195318 | 高雄市楠梓區德民路628號 |
[ 搜尋所有相關: 羅㐲 @ 食品業者登錄資料集 ]
根據名稱 羅伯特 找到的相關資料
(以下顯示 8 筆) (或要:直接搜尋所有 羅伯特 ...) | (中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)胡乃元 ;(中華民國)姜東錫;(美國)保羅 · 紐鮑爾;(法國)亨利.杜馬克;(中華民國)李孟坡;(美國)羅伯特・列文;(中華民國)莊雅斐 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)胡乃元 ;(中華民國)姜東錫;(美國)保羅 · 紐鮑爾;(法國)亨利.杜馬克;(中華民國)李孟坡;(美國)羅伯特・列文;(中華民國)莊雅斐 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
| (中華民國)胡乃元 ;(中華民國)姜東錫;(美國)保羅 · 紐鮑爾;(法國)亨利.杜馬克;(中華民國)李孟坡;(美國)羅伯特・列文;(中華民國)莊雅斐 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
| (中華民國)胡乃元、莊雅斐;(美國)保羅・紐鮑爾(Paul Neubauer)、羅伯特・列文(Robert Levin);(法國)亨利・杜馬克(Henri Demarquette);(南韓)姜東錫 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 500/1000/1500/2000 @ 音樂表演資訊 |
| (中華民國)胡乃元、莊雅斐;(美國)保羅・紐鮑爾(Paul Neubauer)、羅伯特・列文(Robert Levin);(法國)亨利・杜馬克(Henri Demarquette);(南韓)姜東錫 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 500/1000/1500/2000 @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)胡乃元;(美國)羅伯特.列文;(中華民國)TC室內樂團 | 活動起始日期: 2024/08/31 | 活動結束日期: 2024/08/31 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)胡乃元 ;(中華民國)姜東錫;(美國)保羅 · 紐鮑爾;(法國)亨利.杜馬克;(中華民國)李孟坡;(美國)羅伯特・列文;(中華民國)莊雅斐 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)胡乃元 ;(中華民國)姜東錫;(美國)保羅 · 紐鮑爾;(法國)亨利.杜馬克;(中華民國)李孟坡;(美國)羅伯特・列文;(中華民國)莊雅斐 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 藝文活動-所有類別 |
(中華民國)胡乃元 ;(中華民國)姜東錫;(美國)保羅 · 紐鮑爾;(法國)亨利.杜馬克;(中華民國)李孟坡;(美國)羅伯特・列文;(中華民國)莊雅斐 | 活動起始日期: 2024/09/06 | 活動結束日期: 2024/09/06 | 折扣資訊: @ 查詢單一類別未過期活動資料 |
(中華民國)胡乃元、莊雅斐;(美國)保羅・紐鮑爾(Paul Neubauer)、羅伯特・列文(Robert Levin);(法國)亨利・杜馬克(Henri Demarquette);(南韓)姜東錫 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 500/1000/1500/2000 @ 音樂表演資訊 |
(中華民國)胡乃元、莊雅斐;(美國)保羅・紐鮑爾(Paul Neubauer)、羅伯特・列文(Robert Levin);(法國)亨利・杜馬克(Henri Demarquette);(南韓)姜東錫 | 活動起始日期: 2024/09/07 | 活動結束日期: 2024/09/08 | 折扣資訊: 500/1000/1500/2000 @ 藝文活動-所有類別 |
[ 搜尋所有 羅伯特 ... ]
無其他 羅㐲 資料。
[ 搜尋所有 羅㐲 ... ]
名稱 羅伯特 找到的公司登記或商業登記
(以下顯示 8 筆) (或要:查詢所有 羅伯特)
羅伯特科技顧問有限公司 登記地址: 新北市林口區公園路180號3樓 | 負責人: 羅憶鈴 | 統編: 89117854 | 核准設立 |
羅伯特股份有限公司 登記地址: 高雄市楠梓區德民路628號 | 負責人: 羅㐲 | 統編: 89195318 | 核准設立 |
羅伯特實業有限公司 登記地址: 臺中市太平區中山路四段一三三巷二三號 | 負責人: 何正健 | 統編: 27306911 | 核准設立 |
羅伯特科技有限公司 登記地址: 桃園市中壢區龍泉街125巷11號 | 負責人: 林明凱 | 統編: 27580754 | 核准設立 |
羅伯特早餐店 登記地址: 臺南市永康區安康里中華西街82號1樓 | 負責人: 黃偉程 | 統編: 37550580 | 核准設立 - 獨資 (核准文號: 1050970345) |
新加坡商羅伯特派克股份有限公司 登記地址: 臺北市松山區南京東路四段50號12樓之1 | 負責人: TAN SU HUI | 統編: 42966686 | 核准登記 |
羅伯特司汀國際企業有限公司 登記地址: 臺北市大安區忠孝東路4段320號2樓 | 負責人: 黃啟原 | 統編: 52592027 | 核准設立 |
羅伯特廖商行 登記地址: 新北市林口區興林路24之1號 | 負責人: 廖哲霈 | 統編: 80017653 | 核准設立 - 獨資 |
[ 查詢所有 羅伯特 ... ]
在『董監事資料集』資料集內搜尋:
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
| 職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
| 職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
| 職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 17 | 所代表法人: | 三福通運股份有限公司 | 統一編號: 00651474 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 4400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 400 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 2100 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 4000 | 所代表法人: | 旭正報關股份有限公司 | 統一編號: 00651994 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 226000 | 所代表法人: | 憶泰貿易股份有限公司 | 統一編號: 00652332 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 15810000 | 所代表法人: | 南昌船務代理有限公司 | 統一編號: 00652419 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 2866000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 0 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 140000 | 所代表法人: | 柯達大飯店股份有限公司 | 統一編號: 00652874 |
職稱: 監察人 | 持有股份數: 2500 | 所代表法人: | 福晟建材工業股份有限公司 | 統一編號: 00653445 |
職稱: 董事長 | 持有股份數: 348349 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 489586 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
職稱: 董事 | 持有股份數: 1004500 | 所代表法人: | 裕隆倉儲股份有限公司 | 統一編號: 00653542 |
|